李建成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李建成的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是新成能源有限公司, 統一編號是50847523.
| 統一編號: 50847523 | 電話號碼: 02-26003271 | 新北市林口區中北一街87號4樓 |
統一編號: 50847523 | 電話號碼: 02-26003271 | 新北市林口區中北一街87號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 李建成 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 新成能源 資料。
[ 搜尋所有 新成能源 ... ]
根據姓名 李建成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李建成 ...) | 主事務所所在地: 106 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓之1 | 董事長: 李正宗 | 設立許可日期: 1982/12/20 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 發放清寒學生獎助學金 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| Tel: 886-939-188076 | Name: 日月潭李建成ホームステイ | Grade: | Serviceinfo: | Parkinginfo: Parking Space:Car 0、Motorcycle 0、Truck 0 @ 旅館民宿(日文版)-觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓之1 | 董事長: 李正宗 | 設立許可日期: 1982/12/20 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 發放清寒學生獎助學金 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
Tel: 886-939-188076 | Name: 日月潭李建成ホームステイ | Grade: | Serviceinfo: | Parkinginfo: Parking Space:Car 0、Motorcycle 0、Truck 0 @ 旅館民宿(日文版)-觀光資訊資料庫 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李建成 ... ]
名稱 新成能源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新成能源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新成能源有限公司 新北市林口區中北一街87號4樓 | 李建成 | 50847523 | 核准設立 |
新成能源有限公司 登記地址: 新北市林口區中北一街87號4樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 50847523 | 核准設立 |
姓名 李建成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李建成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成昱企業社 宜蘭縣冬山鄉得安村梅花路849號一樓 | 李建成 | 26566017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070900563) |
建成猪肉商號 高雄市三民區中都街69巷14號 | 李建成 | 75978493 | 核准設立 - 獨資 |
茂成工程行 新北市中和區新生街236之1號 | 李建成 | 26547878 | 廢止 (106年05月05日 字第 1068135500 號) - 獨資 |
兆基管理顧問股份有限公司 臺北市中山區建國北路3段92號7樓 | 李建成 | 53520016 | 核准設立 |
建成清潔企業行 基隆市暖暖區碇內里源遠路199巷1號5樓 | 李建成 | 30358856 | 歇業 - 獨資 |
兆基文教事業股份有限公司 臺北市中山區建國北路3段92之1號7樓 | 李建成 | 97545788 | 核准設立 |
建成商行 嘉義市西區港坪里永樂五街53號四樓三 | 李建成 | 09094289 | 歇業 - 獨資 |
建成的茶舖 雲林縣崙背鄉崙前村信義路85號一樓 | 李建成 | 80121419 | 核准設立 - 獨資 |
成昱企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉得安村梅花路849號一樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 26566017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070900563) |
建成猪肉商號 登記地址: 高雄市三民區中都街69巷14號 | 負責人: 李建成 | 統編: 75978493 | 核准設立 - 獨資 |
茂成工程行 登記地址: 新北市中和區新生街236之1號 | 負責人: 李建成 | 統編: 26547878 | 廢止 (106年05月05日 字第 1068135500 號) - 獨資 |
兆基管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段92號7樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 53520016 | 核准設立 |
建成清潔企業行 登記地址: 基隆市暖暖區碇內里源遠路199巷1號5樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 30358856 | 歇業 - 獨資 |
兆基文教事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段92之1號7樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 97545788 | 核准設立 |
建成商行 登記地址: 嘉義市西區港坪里永樂五街53號四樓三 | 負責人: 李建成 | 統編: 09094289 | 歇業 - 獨資 |
建成的茶舖 登記地址: 雲林縣崙背鄉崙前村信義路85號一樓 | 負責人: 李建成 | 統編: 80121419 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李建成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|