陳宏彥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宏彥的職稱是監察人, 持有股份數是68330028, 所代表法人是英屬開曼群島商BSOS Holdings INC., 公司名稱是台灣灣谷科技股份有限公司, 統一編號是50858582.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 68330028 | 所代表法人: 英屬開曼群島商BSOS Holdings INC. | 台灣灣谷科技股份有限公司 | 統一編號: 50858582 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 68330028 | 所代表法人: 英屬開曼群島商BSOS Holdings INC. | 台灣灣谷科技股份有限公司 | 統一編號: 50858582 |
[ 搜尋所有相關: 陳宏彥 @ 董監事資料集 ]
無其他 台灣灣谷科技 資料。
[ 搜尋所有 台灣灣谷科技 ... ]
根據姓名 陳宏彥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宏彥 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2026/11/29 上午 12:00:00 | 南投縣名間鄉新街村彰南路497-2號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: 陳宏彥投資有限公司 | 鐶霖國際股份有限公司 | 統一編號: 61927452 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 陳宏彥投資有限公司 | 統一編號: 69686929 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照C據點 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2026/11/29 上午 12:00:00 | 南投縣名間鄉新街村彰南路497-2號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: 陳宏彥投資有限公司 | 鐶霖國際股份有限公司 | 統一編號: 61927452 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 陳宏彥投資有限公司 | 統一編號: 69686929 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0986-082777 | 機構負責人姓名: 陳宏彥 | 機構代碼: B10900012 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里向陽街213巷2弄15號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳宏彥 ... ]
名稱 台灣灣谷科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣灣谷科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣灣谷科技股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段267號17樓之7 | 黃朝秋 | 50858582 | 核准設立 |
台灣灣谷科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段267號17樓之7 | 負責人: 黃朝秋 | 統編: 50858582 | 核准設立 |
姓名 陳宏彥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宏彥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
權能技術科技企業社 桃園市大溪區康安里內柵路1段40巷16號 | 陳宏彥 | 21543395 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129006825) |
升閣樓坊視聽歌唱城 桃園市平鎮區新勢里中豐路36號1樓 | 陳宏彥 | 29317581 | 歇業 - 獨資 |
大福小鋪 雲林縣麥寮鄉麥豐村新興路27號 | 陳宏彥 | 47401907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060040958) |
基得生物科技有限公司 臺南市安平區怡平里永華六街66號7樓之2 | 陳宏彥 | 54575018 | 解散 |
鴻滕科技國際企業社 臺南市善化區坐駕里興華路223巷9號1樓 | 陳宏彥 | 81409029 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120036735) |
誠拾有限公司 臺中市大里區新仁路一段239號1樓 | 陳宏彥 | 82786801 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-02) |
方方土烘豆工作室 南投縣名間鄉廍下村大岩巷28之2號1樓 | 陳宏彥 | 87005755 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001979) |
英美商行 臺北市信義區基隆路2段195號1樓 | 陳宏彥 | 88305490 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114116459) |
權能技術科技企業社 登記地址: 桃園市大溪區康安里內柵路1段40巷16號 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 21543395 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129006825) |
升閣樓坊視聽歌唱城 登記地址: 桃園市平鎮區新勢里中豐路36號1樓 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 29317581 | 歇業 - 獨資 |
大福小鋪 登記地址: 雲林縣麥寮鄉麥豐村新興路27號 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 47401907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060040958) |
基得生物科技有限公司 登記地址: 臺南市安平區怡平里永華六街66號7樓之2 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 54575018 | 解散 |
鴻滕科技國際企業社 登記地址: 臺南市善化區坐駕里興華路223巷9號1樓 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 81409029 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120036735) |
誠拾有限公司 登記地址: 臺中市大里區新仁路一段239號1樓 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 82786801 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-02) |
方方土烘豆工作室 登記地址: 南投縣名間鄉廍下村大岩巷28之2號1樓 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 87005755 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001979) |
英美商行 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段195號1樓 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 88305490 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114116459) |
[ 查詢所有 陳宏彥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|