盧明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧明德的職稱是董事長, 持有股份數是29714166, 公司名稱是暉德股份有限公司, 統一編號是50861658.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 暉德股份有限公司 | 統一編號: 50861658 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 暉德股份有限公司 | 統一編號: 50861658 |
[ 搜尋所有相關: 盧明德 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 暉德 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 暉德 ...) | 事務所名稱: 德瑞豐記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區西安街69巷19號 | 電話: 0955-***654 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (105)台財稅證字第00235號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 德瑞豐記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區西安街69巷19號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺中市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (105)台財稅證字第00235號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 祥暉德利企業有限公司 | 統一編號: 13011297 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10633333 | 所代表法人: 德益投資股份有限公司 | 永祺投資股份有限公司 | 統一編號: 23472380 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 德瑞豐記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區西安街69巷19號 | 電話: 0955-***654 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (105)台財稅證字第00235號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 德瑞豐記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區西安街69巷19號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺中市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (105)台財稅證字第00235號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 祥暉德利企業有限公司 | 統一編號: 13011297 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10633333 | 所代表法人: 德益投資股份有限公司 | 永祺投資股份有限公司 | 統一編號: 23472380 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 暉德 ... ]
根據姓名 盧明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 盧明德 ...) | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 盧明德 ... ]
名稱 暉德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 暉德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
暉德股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 盧明德 | 50861658 | 核准設立 |
祥暉德利企業有限公司 新北市土城區學成路27號 | 邱玉芳 | 13011297 | 核准設立 |
暉德企業有限公司 臺北市松山區民權東路3段144號4樓之4 | | 04722970 | 解散 (096年08月31日 府建商字 第09688914100號) |
暉德汽車股份有限公司 屏東縣屏東市 | | 86614034 | 解散已清算完結 (093年12月29日 屏院木民平字93司字 第8號) |
暉德股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 負責人: 盧明德 | 統編: 50861658 | 核准設立 |
祥暉德利企業有限公司 登記地址: 新北市土城區學成路27號 | 負責人: 邱玉芳 | 統編: 13011297 | 核准設立 |
暉德企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段144號4樓之4 | 統編: 04722970 | 解散 (096年08月31日 府建商字 第09688914100號) |
暉德汽車股份有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市 | 統編: 86614034 | 解散已清算完結 (093年12月29日 屏院木民平字93司字 第8號) |
姓名 盧明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 盧明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德烜企業社 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 盧明德 | 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 盧明德 | 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 盧明德 | 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 盧明德 | 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 盧明德 | 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 盧明德 | 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 盧明德 | 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
德烜企業社 登記地址: 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 登記地址: 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 負責人: 盧明德 | 統編: 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 負責人: 盧明德 | 統編: 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 登記地址: 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 登記地址: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 登記地址: 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 盧明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
|