吳哲瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳哲瑋的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是水風井投資有限公司, 統一編號是50867219.
根據名稱 水風井投資 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 水風井投資 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 水風井投資有限公司 | 用六管理顧問有限公司 | 統一編號: 52633420 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 水風井投資有限公司 | 瘋傳數位股份有限公司 | 統一編號: 90362539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 水風井投資有限公司 | 瑞司智慧整合股份有限公司 | 統一編號: 93544751 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 水風井投資有限公司 | 用六管理顧問有限公司 | 統一編號: 52633420 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 水風井投資有限公司 | 瘋傳數位股份有限公司 | 統一編號: 90362539 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 水風井投資有限公司 | 瑞司智慧整合股份有限公司 | 統一編號: 93544751 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 水風井投資 ... ]
根據姓名 吳哲瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳哲瑋 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20191114 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| OID: 2.16.886.119.90011.100243 | 電話: 0988-776722 | 地址: 南投縣草屯鎮史館路363巷40號1樓 | DN: o=吳哲瑋居家物理治療所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20191114 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90011.100243 | 電話: 0988-776722 | 地址: 南投縣草屯鎮史館路363巷40號1樓 | DN: o=吳哲瑋居家物理治療所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳哲瑋 ... ]
名稱 水風井投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 水風井投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
水風井投資有限公司 臺北市信義區基隆路2段22號12樓之2 | 吳哲瑋 | 50867219 | 核准設立 |
水風井投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段22號12樓之2 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 50867219 | 核准設立 |
姓名 吳哲瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳哲瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘瑋企業社 南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷三八之五號 | 吳哲瑋 | 81500390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004748) |
瑋聯工程行 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 吳哲瑋 | 92645231 | 核准設立 - 獨資 |
瑋聯工程行 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 吳哲瑋 | 92645794 | 核准設立 - 獨資 |
威豪國際股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段285巷8弄3號3樓 | 吳哲瑋 | 12967884 | 核准設立 |
禎祥工業社 新北市樹林區三俊街135巷40號 | 吳哲瑋 | 26759485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236889) |
威竑投資有限公司 新北市三重區重陽路1段113巷1弄19之1號3樓 | 吳哲瑋 | 27886798 | 核准設立 |
山豬影像 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 吳哲瑋 | 31874892 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
永富冰淇淋 高雄市新興區忠孝一路7巷3號 | 吳哲瑋 | 38728163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761909500) |
弘瑋企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷三八之五號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 81500390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004748) |
瑋聯工程行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 92645231 | 核准設立 - 獨資 |
瑋聯工程行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 92645794 | 核准設立 - 獨資 |
威豪國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段285巷8弄3號3樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 12967884 | 核准設立 |
禎祥工業社 登記地址: 新北市樹林區三俊街135巷40號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 26759485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236889) |
威竑投資有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路1段113巷1弄19之1號3樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 27886798 | 核准設立 |
山豬影像 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 31874892 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
永富冰淇淋 登記地址: 高雄市新興區忠孝一路7巷3號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 38728163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761909500) |
[ 查詢所有 吳哲瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
|