林琮凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林琮凱的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是愛護家健康事業股份有限公司, 統一編號是50867962.
董監事資料集 資料集的 林琮凱 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林琮凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 愛護家健康事業股份有限公司 | 統一編號: 50867962 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 愛護家健康事業股份有限公司 | 統一編號: 50867962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 愛護家健康事業股份有限公司 | 統一編號: 50867962 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 愛護家健康事業股份有限公司 | 統一編號: 50867962 |
[ 搜尋所有相關: 林琮凱 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-150867962-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 50867962 | 台北市中山區中山北路3段31號7樓之1 |
食品業者登錄字號: A-150867962-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 50867962 | 台北市中山區中山北路3段31號7樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林琮凱 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 愛護家健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 愛護家健康事業 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.102233 | 電話: 02-25995665 | 地址: 臺北市中山區中山北路三段31號7樓之1 | DN: o=愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職務小類別名稱: 社會工作師 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市不限 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構 | 應徵截止日期: 20240902 | 職缺更新日期: 20240731 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 職務小類別名稱: 社會工作師 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中正區 | 工作經驗: 3年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構 | 應徵截止日期: 20240902 | 職缺更新日期: 20240731 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.119.90003.102233 | 電話: 02-25995665 | 地址: 臺北市中山區中山北路三段31號7樓之1 | DN: o=愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職務小類別名稱: 社會工作師 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市不限 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構 | 應徵截止日期: 20240902 | 職缺更新日期: 20240731 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 社會工作師 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中正區 | 工作經驗: 3年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構 | 應徵截止日期: 20240902 | 職缺更新日期: 20240731 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張淑貞 | 機構代碼: 1V0100008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 愛護家健康事業 ... ]
根據姓名 林琮凱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林琮凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 合聯營造股份有限公司 | 統一編號: 23483627 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 銓讚保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 24405109 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 忻聯投資股份有限公司 | 統一編號: 50880753 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 辰仁貿易有限公司 | 統一編號: 80293653 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 菱昂泰股份有限公司 | 統一編號: 90335864 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 曜揚電子股份有限公司 | 統一編號: 90491822 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 聖和科技有限公司 | 統一編號: 91121165 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 欣聯建設開發股份有限公司 | 統一編號: 97062987 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 合聯營造股份有限公司 | 統一編號: 23483627 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 銓讚保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 24405109 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 忻聯投資股份有限公司 | 統一編號: 50880753 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 辰仁貿易有限公司 | 統一編號: 80293653 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 菱昂泰股份有限公司 | 統一編號: 90335864 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 曜揚電子股份有限公司 | 統一編號: 90491822 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 聖和科技有限公司 | 統一編號: 91121165 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 欣聯建設開發股份有限公司 | 統一編號: 97062987 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林琮凱 ... ]
名稱 愛護家健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 愛護家健康事業)
愛護家健康事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段31號7樓之1 | 負責人: 張淑貞 | 統編: 50867962 | 核准設立 |
姓名 林琮凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林琮凱)
忻聯投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段88號6樓 | 負責人: 林琮凱 | 統編: 50880753 | 核准設立 |
辰仁貿易有限公司 登記地址: 新北市中和區圓通路188之1號 | 負責人: 林琮凱 | 統編: 80293653 | 核准設立 |
曜揚電子股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路四維巷8弄1號2樓 | 負責人: 林琮凱 | 統編: 90491822 | 核准設立 |
聖和科技有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路2段197巷7號 | 負責人: 林琮凱 | 統編: 91121165 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
|