蘇煥鈞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇煥鈞的職稱是董事長, 持有股份數是320000, 所代表法人是鍀睿龕投資有限公司, 公司名稱是星泓股份有限公司, 統一編號是50884012.
董監事資料集 資料集的 蘇煥鈞 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蘇煥鈞 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: 杰瑞投資有限公司 | 星泓股份有限公司 | 統一編號: 50884012 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: 鋐瑋達投資有限公司 | 星泓股份有限公司 | 統一編號: 50884012 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: 杰瑞投資有限公司 | 星泓股份有限公司 | 統一編號: 50884012 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: 鋐瑋達投資有限公司 | 星泓股份有限公司 | 統一編號: 50884012 |
[ 搜尋所有相關: 蘇煥鈞 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50884012 | 電話號碼: | 臺北市內湖區民權東路6段123巷24號5樓之1 |
統一編號: 50884012 | 電話號碼: | 臺北市內湖區民權東路6段123巷24號5樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 蘇煥鈞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 星泓 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 星泓 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25700000 | 所代表法人: 星泓電力股份有限公司 | 茂泓能源股份有限公司 | 統一編號: 42922604 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25700000 | 所代表法人: 星泓電力股份有限公司 | 茂泓能源股份有限公司 | 統一編號: 42922604 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 27400000 | 所代表法人: 泓德能源科技股份有限公司 | 星泓電力股份有限公司 | 統一編號: 83152761 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 27400000 | 所代表法人: 泓德能源科技股份有限公司 | 星泓電力股份有限公司 | 統一編號: 83152761 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 22034911 | 電話號碼: 02-22119100 | 新北市新店區寶安街35號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: H-154931918-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54931918 | 桃園市龜山區南上里民生北路1段292巷6號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: H-154931918-00001-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 54931918 | 桃園市龜山區南上里民生北路1段292巷6號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25700000 | 所代表法人: 星泓電力股份有限公司 | 茂泓能源股份有限公司 | 統一編號: 42922604 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25700000 | 所代表法人: 星泓電力股份有限公司 | 茂泓能源股份有限公司 | 統一編號: 42922604 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 27400000 | 所代表法人: 泓德能源科技股份有限公司 | 星泓電力股份有限公司 | 統一編號: 83152761 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 27400000 | 所代表法人: 泓德能源科技股份有限公司 | 星泓電力股份有限公司 | 統一編號: 83152761 @ 董監事資料集 |
統一編號: 22034911 | 電話號碼: 02-22119100 | 新北市新店區寶安街35號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: H-154931918-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54931918 | 桃園市龜山區南上里民生北路1段292巷6號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: H-154931918-00001-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 54931918 | 桃園市龜山區南上里民生北路1段292巷6號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 星泓 ... ]
根據姓名 蘇煥鈞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇煥鈞 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20230331 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240701 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/03/13 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20230331 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240701 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-23386690 | 機構負責人姓名: 蘇煥鈞 | 機構代碼: B20800285 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市烏日區烏日里公園路88號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 蘇煥鈞 ... ]
星泓工業有限公司 | 地址: 新北市樹林區豐林街52號1樓 | 電話: 02-2682-9369 |
星泓科技股份有限公司 | 地址: 台北市松山區民權東路三段163號1樓 | 電話: 02-2713-9363 |
星泓紙器有限公司 | 地址: 新北市新店區車子路1號1樓 | 電話: 02-2212-5612 |
名稱 星泓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 星泓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星泓工程行 苗栗縣苗栗市福星里中華東街100巷58號1樓 | 邱可昇 | 80089071 | 核准設立 - 獨資 |
星泓企業社 新北市淡水區學府路51巷3弄3號(1樓) | 陳星翰 | 91753149 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128167362) |
星泓工程行 臺中市太平區中平里太平22街56巷6號 | 戴韋丞 | 09273620 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
星泓紙器有限公司 新北市新店區寶安街35號4樓 | 李秋子 | 22034911 | 核准設立 |
星泓工業有限公司 新北市樹林區三俊街135巷42號 | 童梅貞 | 22222081 | 核准設立 |
星泓企業社 臺南市永康區六合里中華二路358巷6號8樓之2 | 鄭秀卿 | 37565444 | 核准設立 - 獨資 |
星泓股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段123巷24號5樓之1 | 蘇煥鈞 | 50884012 | 核准設立 |
星泓食品有限公司 桃園市龜山區南上里民生北路1段292巷6號 | 許國男 | 54931918 | 核准設立 |
星泓工程行 登記地址: 苗栗縣苗栗市福星里中華東街100巷58號1樓 | 負責人: 邱可昇 | 統編: 80089071 | 核准設立 - 獨資 |
星泓企業社 登記地址: 新北市淡水區學府路51巷3弄3號(1樓) | 負責人: 陳星翰 | 統編: 91753149 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128167362) |
星泓工程行 登記地址: 臺中市太平區中平里太平22街56巷6號 | 負責人: 戴韋丞 | 統編: 09273620 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
星泓紙器有限公司 登記地址: 新北市新店區寶安街35號4樓 | 負責人: 李秋子 | 統編: 22034911 | 核准設立 |
星泓工業有限公司 登記地址: 新北市樹林區三俊街135巷42號 | 負責人: 童梅貞 | 統編: 22222081 | 核准設立 |
星泓企業社 登記地址: 臺南市永康區六合里中華二路358巷6號8樓之2 | 負責人: 鄭秀卿 | 統編: 37565444 | 核准設立 - 獨資 |
星泓股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段123巷24號5樓之1 | 負責人: 蘇煥鈞 | 統編: 50884012 | 核准設立 |
星泓食品有限公司 登記地址: 桃園市龜山區南上里民生北路1段292巷6號 | 負責人: 許國男 | 統編: 54931918 | 核准設立 |
[ 查詢所有 星泓 ... ]
姓名 蘇煥鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 蘇煥鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昇茂商行 屏東縣屏東市斯文里中正路336號 | 蘇煥鈞 | 36846740 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10425208300) |
河台樂器行 屏東縣屏東市永安里建興南路81號一樓 | 蘇煥鈞 | 70940337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10879908600) |
鍀睿龕投資有限公司 臺北市萬華區開封街2段66之4號12樓 | 蘇煥鈞 | 83485331 | 核准設立 |
樂玩國際聯合有限公司 臺中市西屯區河南路二段301巷16號2樓 | 蘇煥鈞 | 93707121 | 核准設立 |
昇茂商行 登記地址: 屏東縣屏東市斯文里中正路336號 | 負責人: 蘇煥鈞 | 統編: 36846740 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10425208300) |
河台樂器行 登記地址: 屏東縣屏東市永安里建興南路81號一樓 | 負責人: 蘇煥鈞 | 統編: 70940337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10879908600) |
鍀睿龕投資有限公司 登記地址: 臺北市萬華區開封街2段66之4號12樓 | 負責人: 蘇煥鈞 | 統編: 83485331 | 核准設立 |
樂玩國際聯合有限公司 登記地址: 臺中市西屯區河南路二段301巷16號2樓 | 負責人: 蘇煥鈞 | 統編: 93707121 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
|