洪彩雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪彩雲的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是哈拿企業股份有限公司, 統一編號是50900955.
根據名稱 哈拿企業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 哈拿企業 ...) | 統一編號: 14205980 | 聯絡電話: 221939 | 臺東縣臺東市 | 設立日期: 2004/4/9 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 統一編號: 15795415 | 聯絡電話: 0927377956 | 花蓮縣秀林鄉 | 設立日期: 2003/10/24 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 食品業者登錄字號: O-252257135-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 92549498 | 新竹市北區台溪里林森路275號十一樓之5 @ 食品業者登錄資料集 |
統一編號: 14205980 | 聯絡電話: 221939 | 臺東縣臺東市 | 設立日期: 2004/4/9 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
統一編號: 15795415 | 聯絡電話: 0927377956 | 花蓮縣秀林鄉 | 設立日期: 2003/10/24 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
食品業者登錄字號: O-252257135-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 92549498 | 新竹市北區台溪里林森路275號十一樓之5 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 哈拿企業 ... ]
根據姓名 洪彩雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪彩雲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 如彩企業有限公司 | 統一編號: 28588255 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84645482 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區南柳里霧工六路1號3樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 如彩企業有限公司 | 統一編號: 28588255 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84645482 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區南柳里霧工六路1號3樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 洪彩雲 ... ]
名稱 哈拿企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 哈拿企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哈拿企業社 南投縣埔里鎮北梅里中華路261巷11號4樓之3 | 何進德 | 87162311 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002684) |
哈拿企業股份有限公司 臺北市北投區泉源路60號5樓 | 許恩慧 | 50900955 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-12) |
歐哈拿企業社 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五0九號一樓 | 黃秀美 | 14205980 | 核准停業 - 獨資 |
哈拿企業有限公司 臺南市北區大武街四八○號一樓 | | 89846494 | 廢止 (文號: 2003-10-27 經授中字 第0923479800號) |
哈拿企業社 花蓮縣秀林鄉崇德村崇德路六十三號 | 林秋英 | 15795415 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070076667) |
哈拿企業社 新竹市北區台溪里林森路275號十一樓之5 | 林柔君 | 92549498 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001215) |
哈拿企業社 苗栗縣苗栗市高苗里17鄰大同路126號1樓 | | 26902139 | |
哈拿企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮北梅里中華路261巷11號4樓之3 | 負責人: 何進德 | 統編: 87162311 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002684) |
哈拿企業股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區泉源路60號5樓 | 負責人: 許恩慧 | 統編: 50900955 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-12) |
歐哈拿企業社 登記地址: 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五0九號一樓 | 負責人: 黃秀美 | 統編: 14205980 | 核准停業 - 獨資 |
哈拿企業有限公司 登記地址: 臺南市北區大武街四八○號一樓 | 統編: 89846494 | 廢止 (文號: 2003-10-27 經授中字 第0923479800號) |
哈拿企業社 登記地址: 花蓮縣秀林鄉崇德村崇德路六十三號 | 負責人: 林秋英 | 統編: 15795415 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070076667) |
哈拿企業社 登記地址: 新竹市北區台溪里林森路275號十一樓之5 | 負責人: 林柔君 | 統編: 92549498 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001215) |
哈拿企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市高苗里17鄰大同路126號1樓 | 統編: 26902139 |
[ 查詢所有 哈拿企業 ... ]
姓名 洪彩雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪彩雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
如彩企業有限公司 嘉義縣太保市北新里中山路一段228巷22弄6號1樓 | 洪彩雲 | 28588255 | 核准設立 |
碧霞商店 臺北市中正區金山南路1段21號1樓 | 王洪彩雲 | 01101511 | 歇業 - 獨資 |
驫鐵板廚房 屏東縣恆春鎮新興路126號 | 洪彩雲 | 10888250 | 歇業 - 獨資 |
誠育企業社 臺中市霧峰區南柳里四德路319巷60弄20號1樓 | 洪彩雲 | 14416182 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040678184) |
文川洗衣店 彰化縣二林鎮東和里新生路八號 | 洪彩雲 | 24173683 | 核准設立 - 獨資 |
精彥印刷製品有限公司 新北市中和區中原里中山路2段340巷61號(2、3樓) | 洪彩雲 | 24254284 | 核准設立 |
紫彤服飾店 高雄市左營區自由2路233號 | 洪彩雲 | 25901668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661001100) |
驫起司義式坊 新北市永和區秀朗路1段191號 | 洪彩雲 | 26528653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045231932) |
如彩企業有限公司 登記地址: 嘉義縣太保市北新里中山路一段228巷22弄6號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 28588255 | 核准設立 |
碧霞商店 登記地址: 臺北市中正區金山南路1段21號1樓 | 負責人: 王洪彩雲 | 統編: 01101511 | 歇業 - 獨資 |
驫鐵板廚房 登記地址: 屏東縣恆春鎮新興路126號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 10888250 | 歇業 - 獨資 |
誠育企業社 登記地址: 臺中市霧峰區南柳里四德路319巷60弄20號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 14416182 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040678184) |
文川洗衣店 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里新生路八號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 24173683 | 核准設立 - 獨資 |
精彥印刷製品有限公司 登記地址: 新北市中和區中原里中山路2段340巷61號(2、3樓) | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 24254284 | 核准設立 |
紫彤服飾店 登記地址: 高雄市左營區自由2路233號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 25901668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661001100) |
驫起司義式坊 登記地址: 新北市永和區秀朗路1段191號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 26528653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045231932) |
[ 查詢所有 洪彩雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
|