歐真禎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名歐真禎的職稱是董事, 持有股份數是35000000, 公司名稱是真宇投資有限公司, 統一編號是50928588.
無其他 真宇投資 資料。
[ 搜尋所有 真宇投資 ... ]
根據姓名 歐真禎 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 歐真禎 ...) | (中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三寶旺月股份有限公司 | 統一編號: 53908896 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 67500 | 所代表法人: | 賀德股份有限公司 | 統一編號: 76450645 @ 董監事資料集 |
(中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)洪玉蕊;(中華民國)歐真禎 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三寶旺月股份有限公司 | 統一編號: 53908896 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 67500 | 所代表法人: | 賀德股份有限公司 | 統一編號: 76450645 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 歐真禎 ... ]
名稱 真宇投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 真宇投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真宇投資有限公司 高雄市鼓山區明誠四路276號4樓 | 歐真禎 | 50928588 | 核准設立 |
真宇投資有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明誠四路276號4樓 | 負責人: 歐真禎 | 統編: 50928588 | 核准設立 |
姓名 歐真禎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 歐真禎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三寶旺月股份有限公司 高雄市新興區中正三路72之1號1樓 | 歐真禎 | 53908896 | 核准設立 |
三寶旺月股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路72之1號1樓 | 負責人: 歐真禎 | 統編: 53908896 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|