陳舜耕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳舜耕的職稱是董事長, 持有股份數是320000, 公司名稱是川匯股份有限公司, 統一編號是50949768.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 川匯股份有限公司 | 統一編號: 50949768 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 川匯股份有限公司 | 統一編號: 50949768 |
[ 搜尋所有相關: 陳舜耕 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50949768 | 電話號碼: 07-3101320 | 高雄市三民區鼎金後路36巷25弄9號 |
統一編號: 50949768 | 電話號碼: 07-3101320 | 高雄市三民區鼎金後路36巷25弄9號 |
[ 搜尋所有相關: 陳舜耕 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 川匯 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 川匯 ...) | (中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百川匯科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 13103520 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000000 | 所代表法人: 德智生物科技股份有限公司 | 百川匯生技股份有限公司 | 統一編號: 50858295 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 13103520 | 電話號碼: 02-33222711 | 新北市中和區民樂路36號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
(中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嶺東科技大學數位媒體設計系 | 活動起始日期: 2024/06/04 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百川匯科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 13103520 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000000 | 所代表法人: 德智生物科技股份有限公司 | 百川匯生技股份有限公司 | 統一編號: 50858295 @ 董監事資料集 |
統一編號: 13103520 | 電話號碼: 02-33222711 | 新北市中和區民樂路36號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 川匯 ... ]
無其他 陳舜耕 資料。
[ 搜尋所有 陳舜耕 ... ]
川匯企業股份有限公司 | 地址: 台北市信義區仁愛路四段436號7樓之1 | 電話: 02-2758-7198 |
川匯科技有限公司 | 地址: 高雄市梓官區赤崁北路131號之3 | 電話: 07-610-9111 |
百川匯科技顧問股份有限公司 | 地址: 台北市信義區忠孝東路五段508號18樓之2 | 電話: 0800-070-001 |
名稱 川匯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 川匯)
百川匯科技顧問股份有限公司 登記地址: 新北市中和區民樂路36號3樓 | 負責人: 劉俊賢 | 統編: 13103520 | 核准設立 |
川匯國際貿易有限公司 登記地址: 屏東縣潮州鎮光華里永誠街50巷1號1樓 | 負責人: 黃大益 | 統編: 28561798 | 核准設立 |
川匯環能股份有限公司 登記地址: 新竹縣峨眉鄉富興村富農新邨19號1樓 | 負責人: 鍾志青 | 統編: 42573465 | 核准設立 |
川匯建設有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮立仁里忠孝路110號1樓 | 負責人: 鄭晃昇 | 統編: 45094896 | 核准設立 |
百川匯生技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區民樂路36號3樓 | 負責人: 林宥芳 | 統編: 50858295 | 核准設立 |
川匯股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎金後路36巷25弄9號 | 負責人: 陳舜耕 | 統編: 50949768 | 核准設立 |
衆川匯有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路237號9樓之1 | 負責人: 王綉蘭 | 統編: 53606029 | 核准設立 |
川匯國際股份有限公司 登記地址: 臺中市北區錦祥里進化路575號11樓之1 | 負責人: 楊依萍 | 統編: 83442903 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-10) |
[ 查詢所有 川匯 ... ]
姓名 陳舜耕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳舜耕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
舜展清潔服務工作室 桃園市八德區大福里大福街80號6樓 | 陳舜耕 | 50620568 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069006070) |
吸引力樂器音響行 高雄市鳳山區中山路241號1樓 | 陳舜耕 | 81895648 | 核准設立 - 獨資 |
舜展清潔服務工作室 登記地址: 桃園市八德區大福里大福街80號6樓 | 負責人: 陳舜耕 | 統編: 50620568 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069006070) |
吸引力樂器音響行 登記地址: 高雄市鳳山區中山路241號1樓 | 負責人: 陳舜耕 | 統編: 81895648 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
|