李佳勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李佳勳的職稱是董事長, 持有股份數是40000, 公司名稱是宜馬股份有限公司, 統一編號是50966371.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 宜馬股份有限公司 | 統一編號: 50966371 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 宜馬股份有限公司 | 統一編號: 50966371 |
[ 搜尋所有相關: 李佳勳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50966371 | 電話號碼: 03-4679559 | 嘉義市西區博愛路二段242號一樓 |
統一編號: 50966371 | 電話號碼: 03-4679559 | 嘉義市西區博愛路二段242號一樓 |
[ 搜尋所有相關: 李佳勳 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李佳勳 ...) | 食品業者登錄字號: H-150966371-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 50966371 | 嘉義市西區博愛路二段242號一樓 |
| 食品業者登錄字號: H-150966371-00001-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 50966371 | 桃園市中壢區東興里中北路二段88號 |
食品業者登錄字號: H-150966371-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 50966371 | 嘉義市西區博愛路二段242號一樓 |
食品業者登錄字號: H-150966371-00001-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 50966371 | 桃園市中壢區東興里中北路二段88號 |
[ 搜尋所有相關: 李佳勳 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 宜馬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 宜馬 ...) | 發布日期: 2011/12/22 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2004/12/9 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2005/11/21 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2010/12/7 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2009/12/21 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2006/12/14 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2006/1/20 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2010/12/30 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2011/12/22 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2004/12/9 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2005/11/21 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2010/12/7 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2009/12/21 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2006/12/14 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2006/1/20 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2010/12/30 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
[ 搜尋所有 宜馬 ... ]
根據姓名 李佳勳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李佳勳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 泰勳投資有限公司 | 統一編號: 90011957 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照B據點 |
| 主要產品: 264光電材料及元件 | 統一編號: 83489239 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區湧安里工業十路12號(3樓) @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 泰勳投資有限公司 | 統一編號: 90011957 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照B據點 |
主要產品: 264光電材料及元件 | 統一編號: 83489239 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區湧安里工業十路12號(3樓) @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-7585201 | 機構負責人姓名: 李佳勳 | 機構代碼: BG0900014 | 機構種類: BG | 地址全址: 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段25號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李佳勳 ... ]
名稱 宜馬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宜馬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜馬股份有限公司 嘉義市西區博愛路二段242號一樓 | 李佳勳 | 50966371 | 核准設立 |
宜馬股份有限公司 登記地址: 嘉義市西區博愛路二段242號一樓 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 50966371 | 核准設立 |
姓名 李佳勳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李佳勳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳勳實業社 臺南市安平區億載里永華十一街17巷25號6樓之2 | 李佳勳 | 00270176 | 核准設立 - 獨資 |
翊勳工程行 高雄市小港區廈莊六街68號1樓 | 李佳勳 | 85488517 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960428300) |
泰勳投資有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓 | 李佳勳 | 90011957 | 核准設立 |
七支仔電子遊戲場業 臺南市安定區嘉同里六塊寮10之15號1樓 | 李佳勳 | 09569588 | 停業 - 獨資 |
滿天星電子遊戲場業 臺南市安定區港南里港口145號1樓 | 李佳勳 | 17840252 | 停業 - 獨資 |
瑞鈺文化企業社 新竹市東區三民里三民路二巷八號一樓﹝僅供辦公室使用﹞ | 李佳勳 | 19368913 | 歇業 - 合夥 |
展新行 新北市蘆洲區中山1路176號1樓 | 李佳勳 | 19500292 | 歇業 - 獨資 |
中城機電控制有限公司 臺中市南區國光路57號 | 李佳勳 | 23512427 | 核准設立 |
佳勳實業社 登記地址: 臺南市安平區億載里永華十一街17巷25號6樓之2 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 00270176 | 核准設立 - 獨資 |
翊勳工程行 登記地址: 高雄市小港區廈莊六街68號1樓 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 85488517 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960428300) |
泰勳投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 90011957 | 核准設立 |
七支仔電子遊戲場業 登記地址: 臺南市安定區嘉同里六塊寮10之15號1樓 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 09569588 | 停業 - 獨資 |
滿天星電子遊戲場業 登記地址: 臺南市安定區港南里港口145號1樓 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 17840252 | 停業 - 獨資 |
瑞鈺文化企業社 登記地址: 新竹市東區三民里三民路二巷八號一樓﹝僅供辦公室使用﹞ | 負責人: 李佳勳 | 統編: 19368913 | 歇業 - 合夥 |
展新行 登記地址: 新北市蘆洲區中山1路176號1樓 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 19500292 | 歇業 - 獨資 |
中城機電控制有限公司 登記地址: 臺中市南區國光路57號 | 負責人: 李佳勳 | 統編: 23512427 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李佳勳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|