楊淑麗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊淑麗的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是家豐投資有限公司, 統一編號是50966891.
無其他 家豐投資 資料。
[ 搜尋所有 家豐投資 ... ]
根據姓名 楊淑麗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊淑麗 ...) | 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 41281臺中市大里區至善路157號 司令臺草地旁 @ 文化部公共藝術 |
| 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 41281臺中市大里區至善路157號 弘道樓小司令臺牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 麗煒企業股份有限公司 | 統一編號: 23245800 @ 董監事資料集 |
| 電話: 0938025078 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: | 338桃園市蘆竹區經國路898號4樓 @ 保險輔助人基本資料 |
| 管理人電話: 04-24927226 | 預計收容村里: 金城里/仁德里/東湖里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 臺中市大里區 | 金城里 | 至善路157號 @ 避難收容處所點位檔 |
| (中華民國)楊淑麗;(中華民國)林芬香;(中華民國)向愛蓮;(中華民國)黃堉婷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊淑麗;(中華民國)林芬香;(中華民國)向愛蓮;(中華民國)黃堉婷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊淑麗;(中華民國)林芬香;(中華民國)向愛蓮 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 41281臺中市大里區至善路157號 司令臺草地旁 @ 文化部公共藝術 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 41281臺中市大里區至善路157號 弘道樓小司令臺牆面 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 麗煒企業股份有限公司 | 統一編號: 23245800 @ 董監事資料集 |
電話: 0938025078 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: | 338桃園市蘆竹區經國路898號4樓 @ 保險輔助人基本資料 |
管理人電話: 04-24927226 | 預計收容村里: 金城里/仁德里/東湖里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 臺中市大里區 | 金城里 | 至善路157號 @ 避難收容處所點位檔 |
(中華民國)楊淑麗;(中華民國)林芬香;(中華民國)向愛蓮;(中華民國)黃堉婷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊淑麗;(中華民國)林芬香;(中華民國)向愛蓮;(中華民國)黃堉婷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊淑麗;(中華民國)林芬香;(中華民國)向愛蓮 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 楊淑麗 ... ]
名稱 家豐投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 家豐投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家豐投資有限公司 桃園市桃園區中興里保定一街24號 | 楊淑麗 | 50966891 | 核准設立 |
家豐投資股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段510號17樓 | | 13108362 | 解散 (094年02月17日 府建商字 第09401365100號) |
家豐投資有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中興里保定一街24號 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 50966891 | 核准設立 |
家豐投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段510號17樓 | 統編: 13108362 | 解散 (094年02月17日 府建商字 第09401365100號) |
姓名 楊淑麗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊淑麗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
袁金山雜貨店 臺北市內湖區新明路536巷1號 | 袁楊淑麗 | 04807920 | 撤銷 - 獨資 |
台灣微凱有限公司 臺中市西屯區櫻城三街38號2樓 | 楊淑麗 | 12628267 | 核准設立 |
龍新蛋行 雲林縣斗南鎮明昌里紅?34號 | 楊淑麗 | 20034422 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040182) |
慶安禮品社 新北市瑞芳區中央路1號 | 楊淑麗 | 33891600 | 歇業 - 獨資 |
聯凱電子有限公司 臺北市中山區吉林路22巷3號 | 楊淑麗 | 52887985 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-12) |
沅富企業社 彰化縣和美鎮詔安里皓東路臨15之13號 | 楊淑麗 | 67745444 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820867) |
日盛鋼模有限公司 新北市新莊區四維路125巷16號 | 楊淑麗 | 80461047 | 核准設立 |
袁金山雜貨店 登記地址: 臺北市內湖區新明路536巷1號 | 負責人: 袁楊淑麗 | 統編: 04807920 | 撤銷 - 獨資 |
台灣微凱有限公司 登記地址: 臺中市西屯區櫻城三街38號2樓 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 12628267 | 核准設立 |
龍新蛋行 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里紅?34號 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 20034422 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040182) |
慶安禮品社 登記地址: 新北市瑞芳區中央路1號 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 33891600 | 歇業 - 獨資 |
聯凱電子有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路22巷3號 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 52887985 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-12) |
沅富企業社 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里皓東路臨15之13號 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 67745444 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820867) |
日盛鋼模有限公司 登記地址: 新北市新莊區四維路125巷16號 | 負責人: 楊淑麗 | 統編: 80461047 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊淑麗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
|