王桂英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王桂英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是晟碩遊戲股份有限公司, 統一編號是50981598.
| 統一編號: 50981598 | 電話號碼: 02-82286088 | 新北市中和區建二路113號6樓 |
統一編號: 50981598 | 電話號碼: 02-82286088 | 新北市中和區建二路113號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 王桂英 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 晟碩遊戲 資料。
[ 搜尋所有 晟碩遊戲 ... ]
根據姓名 王桂英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王桂英 ...) | 總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 08433212 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里塩和街225號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: A11600056 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路65號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28947640 | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: 2X0100003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市北投區溫泉里光明路240之4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: A11600056 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路65號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28947640 | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: 2X0100003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市北投區溫泉里光明路240之4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: A11600056 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路65號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28947640 | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: 2X0100003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市北投區溫泉里光明路240之4號 @ 長照B據點 |
總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 08433212 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里塩和街225號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: A11600056 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路65號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28947640 | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: 2X0100003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市北投區溫泉里光明路240之4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: A11600056 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路65號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28947640 | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: 2X0100003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市北投區溫泉里光明路240之4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/05/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: A11600056 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路65號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28947640 | 機構負責人姓名: 王桂英 | 機構代碼: 2X0100003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市北投區溫泉里光明路240之4號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 王桂英 ... ]
名稱 晟碩遊戲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晟碩遊戲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晟碩遊戲股份有限公司 新北市中和區建二路113號6樓 | 王忠傑 | 50981598 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-11) |
晟碩遊戲股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 負責人: 王忠傑 | 統編: 50981598 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-11) |
姓名 王桂英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王桂英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世彬工程行 高雄市小港區桂林里桂陽路255號6樓 | 王桂英 | 92045074 | 歇業 - 獨資 |
英英商店 屏東縣屏東市光華里自立路一四五巷七號一樓 | 王桂英 | 95983712 | 歇業 - 獨資 |
彩虹源商行 臺北市中山區錦州街397號1樓 | 王桂英 | 01321037 | 歇業 - 獨資 |
達明實業社 新北市樹林區鎮前街337號?0樓 | 王桂英 | 01945316 | 核准停業 - 獨資 |
明昇企業社 新北市蘆洲區中正路59巷58弄15號?0樓 | 李王桂英 | 02120987 | 核准設立 - 獨資 |
富田輪胎行 彰化縣員林鎮溝皂里員集路2段511號 | 張王桂英 | 05974092 | 歇業 - 獨資 |
黛子專業髮型 高雄市新興區正氣里林森2路170號 | 王桂英 | 06841634 | 歇業 - 獨資 |
福昌塑膠實業社 臺南市永康區塩行里塩和街225號 | 翁王桂英 | 08433212 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121282866) |
世彬工程行 登記地址: 高雄市小港區桂林里桂陽路255號6樓 | 負責人: 王桂英 | 統編: 92045074 | 歇業 - 獨資 |
英英商店 登記地址: 屏東縣屏東市光華里自立路一四五巷七號一樓 | 負責人: 王桂英 | 統編: 95983712 | 歇業 - 獨資 |
彩虹源商行 登記地址: 臺北市中山區錦州街397號1樓 | 負責人: 王桂英 | 統編: 01321037 | 歇業 - 獨資 |
達明實業社 登記地址: 新北市樹林區鎮前街337號?0樓 | 負責人: 王桂英 | 統編: 01945316 | 核准停業 - 獨資 |
明昇企業社 登記地址: 新北市蘆洲區中正路59巷58弄15號?0樓 | 負責人: 李王桂英 | 統編: 02120987 | 核准設立 - 獨資 |
富田輪胎行 登記地址: 彰化縣員林鎮溝皂里員集路2段511號 | 負責人: 張王桂英 | 統編: 05974092 | 歇業 - 獨資 |
黛子專業髮型 登記地址: 高雄市新興區正氣里林森2路170號 | 負責人: 王桂英 | 統編: 06841634 | 歇業 - 獨資 |
福昌塑膠實業社 登記地址: 臺南市永康區塩行里塩和街225號 | 負責人: 翁王桂英 | 統編: 08433212 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121282866) |
[ 查詢所有 王桂英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|