林家億
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林家億的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是鴻廣實業有限公司, 統一編號是50998057.
| 電話: 02-25810503 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新莊路536號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-25810503 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新莊路536號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 鴻廣實業 ... ]
根據姓名 林家億 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林家億 ...) | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20190829 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照ABC據點 |
| (中華民國)樹林社區大學漆線雕班 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)樹林社區大學漆線雕班 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220601 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500049 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市北區大同里北大路169號7樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-5353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500049 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市北區大同里北大路169號7樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20190829 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 035353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區三民里民族路112號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)樹林社區大學漆線雕班 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)樹林社區大學漆線雕班 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220601 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500049 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市北區大同里北大路169號7樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-5353256 | 機構負責人姓名: 林家億 | 機構代碼: B20500049 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市北區大同里北大路169號7樓之2 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林家億 ... ]
名稱 鴻廣實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鴻廣實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻廣實業有限公司 新北市蘆洲區中山一路295巷7號 | 林家億 | 50998057 | 核准設立 |
鴻廣實業有限公司 新北市新莊區新莊路536號1樓 | | 13044826 | 解散 (096年10月01日 經授中字 第0963283863號) |
鴻廣實業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中山一路295巷7號 | 負責人: 林家億 | 統編: 50998057 | 核准設立 |
鴻廣實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路536號1樓 | 統編: 13044826 | 解散 (096年10月01日 經授中字 第0963283863號) |
姓名 林家億 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林家億)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億揚企業行 高雄市苓雅區意誠里中華四路2號13樓 | 林家億 | 10448900 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160250000) |
德億化工原料有限公司 臺中市西區五權路2之198號1樓 | 林家億 | 52368581 | 核准設立 |
第一鐘錶眼鏡店 雲林縣斗南鎮中天里文元街八號 | 林家億 | 64983359 | 核准設立 - 獨資 |
捷湧科技有限公司 新北市中和區中正路839巷8號 | 林家億 | 25086573 | 核准設立 |
愛國實業有限公司 臺北市松山區南京東路5段223號12樓之1 | 林家億 | 22029620 | 核准設立 |
通合企業有限公司 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7 | 林家億 | 24433055 | 核准設立 |
傑克安東尼海明影像製作有限公司 臺北市信義區松德路10號7樓 | 林家億 | 24936253 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-08) |
酷寶貝童書專賣店 彰化縣和美鎮竹營里孝倫路2號 | 林家億 | 25359031 | 歇業 - 獨資 |
億揚企業行 登記地址: 高雄市苓雅區意誠里中華四路2號13樓 | 負責人: 林家億 | 統編: 10448900 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160250000) |
德億化工原料有限公司 登記地址: 臺中市西區五權路2之198號1樓 | 負責人: 林家億 | 統編: 52368581 | 核准設立 |
第一鐘錶眼鏡店 登記地址: 雲林縣斗南鎮中天里文元街八號 | 負責人: 林家億 | 統編: 64983359 | 核准設立 - 獨資 |
捷湧科技有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路839巷8號 | 負責人: 林家億 | 統編: 25086573 | 核准設立 |
愛國實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段223號12樓之1 | 負責人: 林家億 | 統編: 22029620 | 核准設立 |
通合企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7 | 負責人: 林家億 | 統編: 24433055 | 核准設立 |
傑克安東尼海明影像製作有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路10號7樓 | 負責人: 林家億 | 統編: 24936253 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-08) |
酷寶貝童書專賣店 登記地址: 彰化縣和美鎮竹營里孝倫路2號 | 負責人: 林家億 | 統編: 25359031 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林家億 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
|