黃曉琪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃曉琪的職稱是監察人, 持有股份數是12000, 公司名稱是歐興家具股份有限公司, 統一編號是50999838.
無其他 歐興家具 資料。
[ 搜尋所有 歐興家具 ... ]
根據姓名 黃曉琪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃曉琪 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210302 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 連絡電話: 0989-180992 | 機構屬性: 獨立 | 地址: 桃園市八德區樹仁三街601號2樓 @ 桃園市居家護理機構 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 94400 | 所代表法人: | 玉豐建設股份有限公司 | 統一編號: 20932380 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210302 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃曉琪 | 機構代碼: B10400032 | 機構種類: B1 | 地址全址: 桃園市八德區陸光街50巷2號 @ 長照ABC據點 |
連絡電話: 0989-180992 | 機構屬性: 獨立 | 地址: 桃園市八德區樹仁三街601號2樓 @ 桃園市居家護理機構 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 94400 | 所代表法人: | 玉豐建設股份有限公司 | 統一編號: 20932380 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃曉琪 ... ]
名稱 歐興家具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 歐興家具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
歐興家具股份有限公司 新北市三重區光興街72號 | 范振彥 | 50999838 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-11) |
歐興家具股份有限公司 登記地址: 新北市三重區光興街72號 | 負責人: 范振彥 | 統編: 50999838 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-11) |
姓名 黃曉琪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃曉琪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
商祺藝品 高雄市苓雅區海邊路101號1樓 | 黃曉琪 | 38717139 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361957500) |
哈哈企業社 臺南市永康區?行里中正路708號1樓 | 黃曉琪 | 40712390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030264538) |
紳堡工業社 臺中市東區東信里振興路427-2號1樓 | 黃曉琪 | 45642351 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080863738) |
慶鴻漢方坊 彰化縣田尾鄉田尾村光復路3段705號 | 黃曉琪 | 88592471 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120816176) |
華洋創新有限公司 臺中市南區樹義里9鄰福田五街22號10樓之3 | 黃曉琪 | 89126381 | 核准設立 |
杰芯有限公司 新竹市東區金山里光復路一段89巷120-1號1樓 | 黃曉琪 | 90125017 | 核准設立 |
儒意服飾小舖 高雄市新興區仁智街231號 | 黃曉琪 | 93297914 | 核准設立 - 獨資 |
商祺藝品 登記地址: 高雄市苓雅區海邊路101號1樓 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 38717139 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361957500) |
哈哈企業社 登記地址: 臺南市永康區?行里中正路708號1樓 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 40712390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030264538) |
紳堡工業社 登記地址: 臺中市東區東信里振興路427-2號1樓 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 45642351 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080863738) |
慶鴻漢方坊 登記地址: 彰化縣田尾鄉田尾村光復路3段705號 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 88592471 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120816176) |
華洋創新有限公司 登記地址: 臺中市南區樹義里9鄰福田五街22號10樓之3 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 89126381 | 核准設立 |
杰芯有限公司 登記地址: 新竹市東區金山里光復路一段89巷120-1號1樓 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 90125017 | 核准設立 |
儒意服飾小舖 登記地址: 高雄市新興區仁智街231號 | 負責人: 黃曉琪 | 統編: 93297914 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃曉琪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|