江秋燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江秋燕的職稱是監察人, 持有股份數是36000, 公司名稱是東正鐵工廠股份有限公司, 統一編號是51331209.
董監事資料集 資料集的 江秋燕 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 江秋燕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 69809 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425260 | 所代表法人: 東洲科技股份有限公司 | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 44256 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425260 | 所代表法人: 東洲科技股份有限公司 | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160951 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 44255 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6666 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425260 | 所代表法人: 東洲科技股份有限公司 | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160951 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 69809 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425260 | 所代表法人: 東洲科技股份有限公司 | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 44256 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425260 | 所代表法人: 東洲科技股份有限公司 | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160951 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 44255 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6666 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425260 | 所代表法人: 東洲科技股份有限公司 | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160951 | 所代表法人: | 東正鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 51331209 |
[ 搜尋所有相關: 江秋燕 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 51331209 | 電話號碼: 04-22612135 | 臺中市南區樹德里大慶街二段16號 |
統一編號: 51331209 | 電話號碼: 04-22612135 | 臺中市南區樹德里大慶街二段16號 |
[ 搜尋所有相關: 江秋燕 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市南區樹德里大慶街二段16號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,33其他製造業 | 登記編號: 99669768 | 統一編號: 51331209 |
臺中市南區樹德里大慶街二段16號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,33其他製造業 | 登記編號: 99669768 | 統一編號: 51331209 |
[ 搜尋所有相關: 江秋燕 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 江秋燕 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 江秋燕 ...) | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 51331209 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩洲里中正南路635號 |
| 主要產品: 293通用機械設備、332醫療器材及用品 | 統一編號: 51331209 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南區樹德里大慶街二段16號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 51331209 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩洲里中正南路635號 |
主要產品: 293通用機械設備、332醫療器材及用品 | 統一編號: 51331209 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南區樹德里大慶街二段16號 |
[ 搜尋所有相關: 江秋燕 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 東正鐵工廠 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 東正鐵工廠 ...) | 臺南市永康區?洲里中正南路635號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
| 電話: 04-22612135 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市南區大慶街二段16號 @ 醫療器材商資料集 |
臺南市永康區?洲里中正南路635號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
電話: 04-22612135 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市南區大慶街二段16號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 東正鐵工廠 ... ]
根據姓名 江秋燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江秋燕 ...) | (中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)江幸蓁;(中華民國)賀琇嵩;(中華民國)呂儀潔;(中華民國)江秋燕 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)江幸蓁;(中華民國)賀琇嵩;(中華民國)呂儀潔;(中華民國)江秋燕 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶巧股份有限公司 | 統一編號: 28789035 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 初上石股份有限公司 | 統一編號: 82889237 @ 董監事資料集 |
(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)江幸蓁;(中華民國)賀琇嵩;(中華民國)呂儀潔;(中華民國)江秋燕 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)江幸蓁;(中華民國)賀琇嵩;(中華民國)呂儀潔;(中華民國)江秋燕 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)呂儀潔;(中華民國)葉似花;(中華民國)陳諺彙;(中華民國)黃惠美;(中華民國)關翠華;(中華民國)江秋燕;(中華民國)賀琇嵩 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶巧股份有限公司 | 統一編號: 28789035 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 初上石股份有限公司 | 統一編號: 82889237 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 江秋燕 ... ]
名稱 東正鐵工廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 東正鐵工廠)
姓名 江秋燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 江秋燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
岱其服飾精品行 新北市中和區自立路155號 | 江秋燕 | 21533100 | 歇業 - 獨資 |
富樺昇贈品百貨 臺南市將軍區三吉里三吉34之16號1樓 | 江秋燕 | 62952844 | 廢止 - 獨資 |
萬祥實業社 宜蘭縣冬山鄉廣安村廣安路74??5號 | 江秋燕 | 78229142 | 歇業 - 獨資 |
岱其服飾精品行 登記地址: 新北市中和區自立路155號 | 負責人: 江秋燕 | 統編: 21533100 | 歇業 - 獨資 |
富樺昇贈品百貨 登記地址: 臺南市將軍區三吉里三吉34之16號1樓 | 負責人: 江秋燕 | 統編: 62952844 | 廢止 - 獨資 |
萬祥實業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉廣安村廣安路74??5號 | 負責人: 江秋燕 | 統編: 78229142 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
|