劉惠美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉惠美的職稱是董事, 持有股份數是416, 公司名稱是台乙實業股份有限公司, 統一編號是52214664.
董監事資料集 資料集的 劉惠美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉惠美 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 240 | 所代表法人: | 台乙實業股份有限公司 | 統一編號: 52214664 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 台乙實業股份有限公司 | 統一編號: 52214664 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 台乙實業股份有限公司 | 統一編號: 52214664 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 240 | 所代表法人: | 台乙實業股份有限公司 | 統一編號: 52214664 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 台乙實業股份有限公司 | 統一編號: 52214664 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 台乙實業股份有限公司 | 統一編號: 52214664 |
[ 搜尋所有相關: 劉惠美 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 52214664 | 電話號碼: 04-22115297 | 臺中市東區旱溪街19巷20號 |
統一編號: 52214664 | 電話號碼: 04-22115297 | 臺中市東區旱溪街19巷20號 |
[ 搜尋所有相關: 劉惠美 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 台乙實業 資料。
[ 搜尋所有 台乙實業 ... ]
根據姓名 劉惠美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉惠美 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 事務所名稱: 劉惠美記帳及報稅代理業務人事務所 | 執業地址: 臺南市下營區下營里中正北路42號 | 執行業務區域: 臺南市 | 登錄字號: 南區國稅登字第98R0173號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 劉惠美記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市左營區光興街58巷10號10樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980379號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 姓名: 劉惠美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-8764348 | 花蓮縣鳳林鎮中正路二段19號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 劉惠美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7250237 | 彰化縣彰化市民族路129巷36號 @ 地政士開業資料 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
事務所名稱: 劉惠美記帳及報稅代理業務人事務所 | 執業地址: 臺南市下營區下營里中正北路42號 | 執行業務區域: 臺南市 | 登錄字號: 南區國稅登字第98R0173號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 劉惠美記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市左營區光興街58巷10號10樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980379號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
姓名: 劉惠美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-8764348 | 花蓮縣鳳林鎮中正路二段19號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 劉惠美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7250237 | 彰化縣彰化市民族路129巷36號 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 劉惠美 ... ]
台乙實業股份有限公司 | 地址: 台中市東區旱溪街19巷20號 | 電話: 04-2212-6328 |
名稱 台乙實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台乙實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台乙實業股份有限公司 臺中市東區旱溪街19巷20號 | 劉豐雄 | 52214664 | 核准設立 |
台乙實業股份有限公司 登記地址: 臺中市東區旱溪街19巷20號 | 負責人: 劉豐雄 | 統編: 52214664 | 核准設立 |
姓名 劉惠美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉惠美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠美手藝材料行 桃園縣龜山鄉龜山村萬壽路二段976號 | 趙劉惠美 | 43746373 | 歇業 - 獨資 |
伊坊美容店 臺中市西區土庫里忠明南路407號2樓 | 劉惠美 | 09229483 | 核准設立 - 獨資 |
棠美企業有限公司 高雄市橋頭區白樹里白樹路73號1樓 | 劉惠美 | 70495080 | 核准設立 |
雅美理髮 新竹市北區西雅里中和路62號 | 劉惠美 | 02892870 | 歇業 - 獨資 |
艾莉爾美容坊 高雄市鹽埕區育仁里大智路130號2樓 | 黃劉惠美 | 06815869 | 歇業 - 獨資 |
康比里咖啡美食館 臺南市關廟區關廟里武聖路13號1樓 | 劉惠美 | 09505797 | 歇業 - 獨資 |
明美禮服照相舘 高雄市楠梓區錦屏里後昌路193號 | 劉惠美 | 83668486 | 核准設立 - 獨資 |
奈美服飾屋 臺中市南屯區豐樂里文心南5路321號之7 | 劉惠美 | 98955556 | 歇業 - 獨資 |
惠美手藝材料行 登記地址: 桃園縣龜山鄉龜山村萬壽路二段976號 | 負責人: 趙劉惠美 | 統編: 43746373 | 歇業 - 獨資 |
伊坊美容店 登記地址: 臺中市西區土庫里忠明南路407號2樓 | 負責人: 劉惠美 | 統編: 09229483 | 核准設立 - 獨資 |
棠美企業有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區白樹里白樹路73號1樓 | 負責人: 劉惠美 | 統編: 70495080 | 核准設立 |
雅美理髮 登記地址: 新竹市北區西雅里中和路62號 | 負責人: 劉惠美 | 統編: 02892870 | 歇業 - 獨資 |
艾莉爾美容坊 登記地址: 高雄市鹽埕區育仁里大智路130號2樓 | 負責人: 黃劉惠美 | 統編: 06815869 | 歇業 - 獨資 |
康比里咖啡美食館 登記地址: 臺南市關廟區關廟里武聖路13號1樓 | 負責人: 劉惠美 | 統編: 09505797 | 歇業 - 獨資 |
明美禮服照相舘 登記地址: 高雄市楠梓區錦屏里後昌路193號 | 負責人: 劉惠美 | 統編: 83668486 | 核准設立 - 獨資 |
奈美服飾屋 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里文心南5路321號之7 | 負責人: 劉惠美 | 統編: 98955556 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉惠美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|