余政明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余政明的職稱是董事長, 持有股份數是30500000, 所代表法人是台北合眾汽車有限公司, 公司名稱是台灣大昌合眾汽車股份有限公司, 統一編號是52262074.
董監事資料集 資料集的 余政明 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 余政明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台北合眾汽車有限公司 | 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 統一編號: 52262074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台北合眾汽車有限公司 | 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 統一編號: 52262074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台北合眾汽車有限公司 | 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 統一編號: 52262074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台北合眾汽車有限公司 | 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 統一編號: 52262074 |
[ 搜尋所有相關: 余政明 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 52262074 | 電話號碼: 02-87921818 | 臺北市萬華區西藏路352號1樓 |
統一編號: 52262074 | 電話號碼: 02-87921818 | 臺北市萬華區西藏路352號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 余政明 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 投資型態: 新設公司 | 核准月年: 10504 | 國內被投資事業名稱: 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 統一編號: 52262074 | 國內被投資事業登記地址: 臺北市萬華區西藏路352號1樓 | 投資金額(新台幣): 5,000,000 | 行業分類: 汽車及其零件製造業 | 備註: |
投資型態: 新設公司 | 核准月年: 10504 | 國內被投資事業名稱: 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 統一編號: 52262074 | 國內被投資事業登記地址: 臺北市萬華區西藏路352號1樓 | 投資金額(新台幣): 5,000,000 | 行業分類: 汽車及其零件製造業 | 備註: |
[ 搜尋所有相關: 余政明 @ 陸資來臺投資事業名錄 ]
根據名稱 台灣大昌合眾汽車 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣大昌合眾汽車 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 台北合迪汽車股份有限公司 | 統一編號: 24323698 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 台北合迪汽車股份有限公司 | 統一編號: 24323698 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 台北合迪汽車股份有限公司 | 統一編號: 24323698 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30500000 | 所代表法人: 台灣大昌合眾汽車股份有限公司 | 台北合迪汽車股份有限公司 | 統一編號: 24323698 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 台灣大昌合眾汽車 ... ]
根據姓名 余政明 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 余政明 ...) | (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 301汽車 | 統一編號: 53994246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區水美里二崁路568巷36號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 302車體 | 統一編號: 53994246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區水美里二崁路568巷2號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000000 | 所代表法人: 香港商合眾汽車有限公司 (Triangle Motors Limited) | 台北合眾汽車有限公司 | 統一編號: 53352812 @ 董監事資料集 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 301汽車 | 統一編號: 53994246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區水美里二崁路568巷36號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 302車體 | 統一編號: 53994246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區水美里二崁路568巷2號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000000 | 所代表法人: 香港商合眾汽車有限公司 (Triangle Motors Limited) | 台北合眾汽車有限公司 | 統一編號: 53352812 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 余政明 ... ]
名稱 台灣大昌合眾汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣大昌合眾汽車)
姓名 余政明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 余政明)
政明書局 登記地址: 新北市土城區中央路1段248-3號1樓 | 負責人: 余政明 | 統編: 34571268 | 歇業 - 獨資 |
台北合迪汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西藏路352號1樓 | 負責人: 余政明 | 統編: 24323698 | 核准設立 |
台中眾鈴汽車股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市萬華區西藏路352號1樓 | 負責人: 余政明 | 統編: 42668146 | 核准設立 |
台北合眾汽車有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西藏路352號1樓 | 負責人: 余政明(Yu Ching Ming) | 統編: 53352812 | 核准設立 |
台北合眾汽車有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市西屯區工業區三二路2號 | 負責人: 余政明 | 統編: 53922790 | 核准設立 |
台中眾鈴汽車股份有限公司 登記地址: 臺中市外埔區二崁路568巷36號 | 負責人: 余政明 | 統編: 53994246 | 核准設立 |
[ 查詢所有 余政明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
|