葉蘭棻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉蘭棻的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是國棻有限公司, 統一編號是52343436.
根據名稱 國棻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國棻 ...) | (中華民國)曾國棻 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)曾國棻 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)Busy Fingers 羅婉禎;(中華民國)Shan's Arts 蔡郁珊 ;(中華民國)繒 纏花工藝 曾國棻;(中華民國)cyanferm 林欣靜 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)Busy Fingers 羅婉禎;(中華民國)Shan's Arts 蔡郁珊 ;(中華民國)繒 纏花工藝 曾國棻;(中華民國)cyanferm 林欣靜 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 桃園市桃園區慈祥街11巷1號 | 成立日期: 1110827 | 理事長: 曾國棻 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 國棻企業有限公司 | 統一編號: 84407762 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 國棻企業有限公司 | 統一編號: 84407762 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 曾國棻 | 設立時間: 0990110 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
(中華民國)曾國棻 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)曾國棻 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)Busy Fingers 羅婉禎;(中華民國)Shan's Arts 蔡郁珊 ;(中華民國)繒 纏花工藝 曾國棻;(中華民國)cyanferm 林欣靜 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)Busy Fingers 羅婉禎;(中華民國)Shan's Arts 蔡郁珊 ;(中華民國)繒 纏花工藝 曾國棻;(中華民國)cyanferm 林欣靜 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 桃園市桃園區慈祥街11巷1號 | 成立日期: 1110827 | 理事長: 曾國棻 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 國棻企業有限公司 | 統一編號: 84407762 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 國棻企業有限公司 | 統一編號: 84407762 @ 董監事資料集 |
負責人: 曾國棻 | 設立時間: 0990110 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 國棻 ... ]
無其他 葉蘭棻 資料。
[ 搜尋所有 葉蘭棻 ... ]
國棻企業有限公司 | 地址: 高雄市燕巢區成大街7號 | 電話: 07-614-0357 |
名稱 國棻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 國棻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國棻有限公司 臺北市大安區光復南路102號4樓 | 葉蘭棻 | 52343436 | 核准設立 |
國棻企業有限公司 高雄市岡山區公園路58巷3號4樓 | 蘇淑慧 | 84407762 | 核准設立 |
國棻有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號4樓 | 負責人: 葉蘭棻 | 統編: 52343436 | 核准設立 |
國棻企業有限公司 登記地址: 高雄市岡山區公園路58巷3號4樓 | 負責人: 蘇淑慧 | 統編: 84407762 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
|