楊家珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊家珍的職稱是董事長, 持有股份數是141, 公司名稱是長樂股份有限公司, 統一編號是52482577.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 159 | 所代表法人: | 長樂股份有限公司 | 統一編號: 52482577 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 159 | 所代表法人: | 長樂股份有限公司 | 統一編號: 52482577 |
[ 搜尋所有相關: 楊家珍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 52482577 | 電話號碼: 04-23728936 | 臺中市西屯區協和里工業區六路21、21之1號 |
統一編號: 52482577 | 電話號碼: 04-23728936 | 臺中市西屯區協和里工業區六路21、21之1號 |
[ 搜尋所有相關: 楊家珍 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 長樂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 長樂 ...) | (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)鹽水區樂齡學習中心、洪麗姬藝術家 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)鹽水區樂齡學習中心、洪麗姬藝術家 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)鹽水區樂齡學習中心、洪麗姬藝術家 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)鹽水區樂齡學習中心、洪麗姬藝術家 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 長樂 ... ]
根據姓名 楊家珍 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 楊家珍 ...) | 電話: 04 25366318 | 公司地址: 臺中市,潭子區,圓通南路81巷16號(1樓) | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 巧航旅行社有限公司 | 統一編號: 61828002 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 碼山碼谷科技有限公司 | 統一編號: 90028296 @ 董監事資料集 |
電話: 04 25366318 | 公司地址: 臺中市,潭子區,圓通南路81巷16號(1樓) | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 巧航旅行社有限公司 | 統一編號: 61828002 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 碼山碼谷科技有限公司 | 統一編號: 90028296 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊家珍 ... ]
壹咖啡(蘆洲長樂店) | 地址: 新北市蘆洲區長樂路118號 | 電話: 02-2282-8166 |
基隆市長樂國民小學 | 地址: 基隆市安樂區樂利三街30巷123號 | 電話: 02-2432-2765 |
基隆市長樂國民小學 | 地址: 基隆市安樂區樂利三街30巷123號 | 電話: 02-2468-4969 |
基隆市長樂國民小學 | 地址: 基隆市安樂區樂利三街30巷123號 | 電話: 02-2468-0348 |
私立長樂文理短期補習班 | 地址: 基隆市安樂區樂利三街132巷2弄9號 | 電話: 02-2433-5636 |
長樂書店 | 地址: 台中市西屯區長安路二段221號 | 電話: 04-2296-6566 |
長樂基督長老教會 | 地址: 屏東縣滿州鄉大公路76號之8 | 電話: 08-881-1512 |
長樂股份有限公司 | 地址: 407 台中市西屯區協和里工業區六路21號 | 電話: 04-2359-3413 |
長樂米行 | 地址: 台南市中西區民權路三段110號 | 電話: 06-222-3681 |
長樂蛋糕囍餅行 | 地址: 台南市學甲區濟生路140號 | 電話: 06-783-0388 |
名稱 長樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 長樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長樂七五海企業社 桃園市中壢區復興里長樂街75號(1樓) | 林逸涵 | 91311685 | 核准設立 - 獨資 |
長樂商店 桃園市中壢區復興里長樂街44號1樓 | 黃新榮 | 08398329 | 核准設立 - 獨資 |
三商家購股份有限公司蘆洲長樂分公司 新北市蘆洲區長樂路41號 | 邱光隆 | 24791290 | 核准設立 |
喜得長樂碳烤三明治 新北市蘆洲區長樂路56之2號 | 沈寶珠 | 41217469 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088112173) |
長樂炸雞店 新北市蘆洲區長樂路42號 | 李宗光 | 72874191 | 歇業 - 獨資 |
長樂一口小肉圓 桃園市中壢區復興里長樂街77號(1樓) | 楊朝崴 | 87418974 | 核准設立 - 獨資 |
長長樂商行 桃園市龍潭區凌雲里聖亭路243號(1樓) | 許富翔 | 91286784 | 核准設立 - 獨資 |
長樂廚房 新北市蘆洲區長樂路65號 | 葉柔君 | 91743396 | 核准設立 - 獨資 |
長樂七五海企業社 登記地址: 桃園市中壢區復興里長樂街75號(1樓) | 負責人: 林逸涵 | 統編: 91311685 | 核准設立 - 獨資 |
長樂商店 登記地址: 桃園市中壢區復興里長樂街44號1樓 | 負責人: 黃新榮 | 統編: 08398329 | 核准設立 - 獨資 |
三商家購股份有限公司蘆洲長樂分公司 登記地址: 新北市蘆洲區長樂路41號 | 負責人: 邱光隆 | 統編: 24791290 | 核准設立 |
喜得長樂碳烤三明治 登記地址: 新北市蘆洲區長樂路56之2號 | 負責人: 沈寶珠 | 統編: 41217469 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088112173) |
長樂炸雞店 登記地址: 新北市蘆洲區長樂路42號 | 負責人: 李宗光 | 統編: 72874191 | 歇業 - 獨資 |
長樂一口小肉圓 登記地址: 桃園市中壢區復興里長樂街77號(1樓) | 負責人: 楊朝崴 | 統編: 87418974 | 核准設立 - 獨資 |
長長樂商行 登記地址: 桃園市龍潭區凌雲里聖亭路243號(1樓) | 負責人: 許富翔 | 統編: 91286784 | 核准設立 - 獨資 |
長樂廚房 登記地址: 新北市蘆洲區長樂路65號 | 負責人: 葉柔君 | 統編: 91743396 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 長樂 ... ]
姓名 楊家珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊家珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍慧餐飲店 臺中市西屯區永安里西屯路三段148-39號1樓 | 楊家珍 | 45468183 | 歇業 - 獨資 |
珍寶閣精品飾品店 臺中市太平區中平里大源二八街五二號一樓 | 楊家珍 | 90959636 | 核准停業 - 獨資 |
鈺寶精品飾品店 臺中市西屯區何南里大隆路84號一樓 | 楊家珍 | 18360483 | 核准停業 - 合夥 |
義饌坊 臺北市松山區敦化北路238巷15號 | 楊家珍 | 48728389 | 歇業 - 獨資 |
長樂股份有限公司 臺中市西屯區協和里工業區六路21、21之1號 | 楊家珍 | 52482577 | 核准設立 |
育呈保溫工程行 高雄市楠梓區加昌里壽民路224號8樓之2 | 楊家珍 | 57924329 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060863800) |
巧航旅行社有限公司 臺中市潭子區福仁里圓通南路81巷16號1樓 | 楊家珍 | 61828002 | 核准設立 |
三太保溫工程行 高雄市楠梓區壽民路224號8樓之2 | 楊家珍 | 88065111 | 核准設立 - 獨資 |
珍慧餐飲店 登記地址: 臺中市西屯區永安里西屯路三段148-39號1樓 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 45468183 | 歇業 - 獨資 |
珍寶閣精品飾品店 登記地址: 臺中市太平區中平里大源二八街五二號一樓 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 90959636 | 核准停業 - 獨資 |
鈺寶精品飾品店 登記地址: 臺中市西屯區何南里大隆路84號一樓 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 18360483 | 核准停業 - 合夥 |
義饌坊 登記地址: 臺北市松山區敦化北路238巷15號 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 48728389 | 歇業 - 獨資 |
長樂股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區協和里工業區六路21、21之1號 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 52482577 | 核准設立 |
育呈保溫工程行 登記地址: 高雄市楠梓區加昌里壽民路224號8樓之2 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 57924329 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060863800) |
巧航旅行社有限公司 登記地址: 臺中市潭子區福仁里圓通南路81巷16號1樓 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 61828002 | 核准設立 |
三太保溫工程行 登記地址: 高雄市楠梓區壽民路224號8樓之2 | 負責人: 楊家珍 | 統編: 88065111 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊家珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
|