周學涵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周學涵的職稱是董事長, 持有股份數是500000, 公司名稱是大橋頭藝術有限公司, 統一編號是52504100.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大橋頭藝術有限公司 | 統一編號: 52504100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大橋頭藝術有限公司 | 統一編號: 52504100 |
[ 搜尋所有相關: 周學涵 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 大橋頭藝術 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 大橋頭藝術 ...) | 大橋頭藝術工作室/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 其他 | 八卦山賴和文學步道太極亭前廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 周學涵、大橋頭藝術工作室 | 桃園市 | 場域: 社區 | 大崙崇德宮 @ 文化部公共藝術 |
| 大橋頭藝術工作室/社團法人臺北市野鳥學會關渡自然公園管理處 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | 關渡公園階梯廣場旁樹林 @ 文化部公共藝術 |
大橋頭藝術工作室/長物志文化事業有限公司 | 彰化縣 | 場域: 其他 | 八卦山賴和文學步道太極亭前廣場 @ 文化部公共藝術 |
周學涵、大橋頭藝術工作室 | 桃園市 | 場域: 社區 | 大崙崇德宮 @ 文化部公共藝術 |
大橋頭藝術工作室/社團法人臺北市野鳥學會關渡自然公園管理處 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | 關渡公園階梯廣場旁樹林 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 大橋頭藝術 ... ]
根據姓名 周學涵 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 周學涵 ...) | (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 周學涵 | 指導教授: 蔡懷國 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Life and Sculpture:Experiences of Social Interaction | 系所名稱: 美術學系碩(博)士班 | 學校名稱: 國立臺北藝術大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| AHA台灣義築協會、陳建同、周學涵、好伴社計、太平社宅居民 | 臺中市 | 場域: 其他 | 台中市太平區育賢段共好社會住宅1、2樓 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 周學涵 | 指導教授: 蔡懷國 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Life and Sculpture:Experiences of Social Interaction | 系所名稱: 美術學系碩(博)士班 | 學校名稱: 國立臺北藝術大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
AHA台灣義築協會、陳建同、周學涵、好伴社計、太平社宅居民 | 臺中市 | 場域: 其他 | 台中市太平區育賢段共好社會住宅1、2樓 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 周學涵 ... ]
名稱 大橋頭藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大橋頭藝術)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大橋頭藝術有限公司 臺北市松山區光復北路95號3樓 | 周學涵 | 52504100 | 核准設立 |
大橋頭藝術有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路95號3樓 | 負責人: 周學涵 | 統編: 52504100 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13125454 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 陸將營造股份有限公司 | 統一編號: 16071613 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 272490 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 152790 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2819000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5638000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 19999976 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13125454 | 所代表法人: 聯發科技股份有限公司 | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 九暘電子股份有限公司 | 統一編號: 16069953 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 陸將營造股份有限公司 | 統一編號: 16071613 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 272490 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 152790 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2819000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5638000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 19999976 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
|