郭碧蓮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭碧蓮的職稱是董事, 持有股份數是2300000, 公司名稱是林陸有限公司, 統一編號是52539614.
| 統一編號: 52539614 | 電話號碼: 02-27520678 | 臺北市大安區忠孝東路3段197之5號 |
統一編號: 52539614 | 電話號碼: 02-27520678 | 臺北市大安區忠孝東路3段197之5號 |
[ 搜尋所有相關: 郭碧蓮 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 林陸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林陸 ...) | (中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 林陸妙 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-25247594 | 臺中市豐原區中山路333號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 0937907479(林陸陽) | 負責人姓名: 李楊月英 | 成立日期: 0840620 | 臺北市112實踐街47號1樓 | 上傳日期: 2019/8/1 下午 02:43:23 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(北投) |
| 拍攝方向: 板橋往樹林方向 | 速限(公里/小時): 40 | 新北市 | 樹林區 @ 測速執法設置點 |
| 取締項目: 超速 | 行政區: 樹林區 @ 新北市固定式測速照相 |
(中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 林陸妙 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-25247594 | 臺中市豐原區中山路333號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 0937907479(林陸陽) | 負責人姓名: 李楊月英 | 成立日期: 0840620 | 臺北市112實踐街47號1樓 | 上傳日期: 2019/8/1 下午 02:43:23 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(北投) |
拍攝方向: 板橋往樹林方向 | 速限(公里/小時): 40 | 新北市 | 樹林區 @ 測速執法設置點 |
取締項目: 超速 | 行政區: 樹林區 @ 新北市固定式測速照相 |
[ 搜尋所有 林陸 ... ]
根據姓名 郭碧蓮 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 郭碧蓮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 聯茂運通股份有限公司 | 統一編號: 04613282 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 璟碩鞋業股份有限公司 | 統一編號: 23063863 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 西海生技股份有限公司 | 統一編號: 27770261 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 128625 | 所代表法人: | 聚誠國際股份有限公司 | 統一編號: 52858911 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大林機械廠股份有限公司 | 統一編號: 66644616 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 577 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 聯茂運通股份有限公司 | 統一編號: 04613282 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 璟碩鞋業股份有限公司 | 統一編號: 23063863 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 西海生技股份有限公司 | 統一編號: 27770261 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 128625 | 所代表法人: | 聚誠國際股份有限公司 | 統一編號: 52858911 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大林機械廠股份有限公司 | 統一編號: 66644616 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 577 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 郭碧蓮 ... ]
林陸成 | 地址: 台中市沙鹿區中山路459巷4號 | 電話: 04-2665-1275 |
名稱 林陸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林陸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林陸基自營計程車行 新北市樹林區??雩穮悻窖插苠偶? | 林陸基 | 34677213 | 核准設立 - 獨資 |
林陸有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段197之5號 | 郭碧蓮 | 52539614 | 核准設立 |
林陸鍟 高雄市新興區秋山里南台路98號 | | 21341671 | |
林陸基自營計程車行 登記地址: 新北市樹林區??雩穮悻窖插苠偶? | 負責人: 林陸基 | 統編: 34677213 | 核准設立 - 獨資 |
林陸有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段197之5號 | 負責人: 郭碧蓮 | 統編: 52539614 | 核准設立 |
林陸鍟 登記地址: 高雄市新興區秋山里南台路98號 | 統編: 21341671 |
姓名 郭碧蓮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭碧蓮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碧蓮電髮院 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯二0七號 | 翁郭碧蓮 | 64524329 | 核准設立 - 獨資 |
自強男女美容院 花蓮縣玉里鎮三民里二○五之一號 | 郭碧蓮 | 94686193 | 核准設立 - 獨資 |
福寶西點麵包店 臺北市文山區木新路3段358號 | 高郭碧蓮 | 04868566 | 歇業 - 獨資 |
佳士理髮店 新北市汐止區大同路3段535號 | 郭碧蓮 | 33869945 | 歇業 - 獨資 |
旭星工程行 新北市土城區埤林里廣福路20巷3號5樓 | 郭碧蓮 | 34654133 | 核准設立 - 獨資 |
奉原安香舖 臺中市豐原區頂街里博愛街92號 | 黃郭碧蓮 | 56800573 | 核准設立 - 獨資 |
鹿港振利號 彰化縣鹿港鎮順興里中山路364號 | 王郭碧蓮 | 58371802 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
碧蓮電髮院 登記地址: 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯二0七號 | 負責人: 翁郭碧蓮 | 統編: 64524329 | 核准設立 - 獨資 |
自強男女美容院 登記地址: 花蓮縣玉里鎮三民里二○五之一號 | 負責人: 郭碧蓮 | 統編: 94686193 | 核准設立 - 獨資 |
福寶西點麵包店 登記地址: 臺北市文山區木新路3段358號 | 負責人: 高郭碧蓮 | 統編: 04868566 | 歇業 - 獨資 |
佳士理髮店 登記地址: 新北市汐止區大同路3段535號 | 負責人: 郭碧蓮 | 統編: 33869945 | 歇業 - 獨資 |
旭星工程行 登記地址: 新北市土城區埤林里廣福路20巷3號5樓 | 負責人: 郭碧蓮 | 統編: 34654133 | 核准設立 - 獨資 |
奉原安香舖 登記地址: 臺中市豐原區頂街里博愛街92號 | 負責人: 黃郭碧蓮 | 統編: 56800573 | 核准設立 - 獨資 |
鹿港振利號 登記地址: 彰化縣鹿港鎮順興里中山路364號 | 負責人: 王郭碧蓮 | 統編: 58371802 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭碧蓮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|