黃鳳儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃鳳儀的職稱是董事長, 持有股份數是60000, 所代表法人是泉銘有限公司, 公司名稱是連彥股份有限公司, 統一編號是52560101.
董監事資料集 資料集的 黃鳳儀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃鳳儀 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: 泉銘有限公司 | 連彥股份有限公司 | 統一編號: 52560101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: 泉銘有限公司 | 連彥股份有限公司 | 統一編號: 52560101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: 泉銘有限公司 | 連彥股份有限公司 | 統一編號: 52560101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: 泉銘有限公司 | 連彥股份有限公司 | 統一編號: 52560101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: 泉銘有限公司 | 連彥股份有限公司 | 統一編號: 52560101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: 泉銘有限公司 | 連彥股份有限公司 | 統一編號: 52560101 |
[ 搜尋所有相關: 黃鳳儀 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 連彥 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 連彥 ...) | 電話: | 理事長: 連彥鈞 | 臺南市仁德區中正路2段1191巷4號 | 成立年月: 111/03 | 團體類別: 社會服務及慈善團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 七條龍餐飲企業股份有限公司 | 統一編號: 28451737 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 強新國際股份有限公司 | 統一編號: 45121129 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 七條龍餐飲企業股份有限公司 | 無限力餐飲企業股份有限公司 | 統一編號: 53541151 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 展欣重車開發有限公司 | 統一編號: 54337023 @ 董監事資料集 |
電話: | 理事長: 連彥鈞 | 臺南市仁德區中正路2段1191巷4號 | 成立年月: 111/03 | 團體類別: 社會服務及慈善團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 七條龍餐飲企業股份有限公司 | 統一編號: 28451737 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 強新國際股份有限公司 | 統一編號: 45121129 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 七條龍餐飲企業股份有限公司 | 無限力餐飲企業股份有限公司 | 統一編號: 53541151 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 展欣重車開發有限公司 | 統一編號: 54337023 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 連彥 ... ]
根據姓名 黃鳳儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃鳳儀 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/1/18 上午 12:00:00 | 彰化縣大村鄉加錫村加鍚二巷33號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 執事會 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區中圳里圓山街30-6號 | 主祀神祇: 千手觀音 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 黃鳳儀 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 07-6811668 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 高雄市美濃區 | 地址: 圓山街30之6號 | 教別: 佛教 | 登記別: 補辦登記 @ 高雄市宗教團體基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 財團法人福琳工商發展基金會 | 恒大投資股份有限公司 | 統一編號: 12403915 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/1/18 上午 12:00:00 | 彰化縣大村鄉加錫村加鍚二巷33號 @ 合法特定寵物業名單 |
電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 執事會 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區中圳里圓山街30-6號 | 主祀神祇: 千手觀音 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 黃鳳儀 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 07-6811668 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 高雄市美濃區 | 地址: 圓山街30之6號 | 教別: 佛教 | 登記別: 補辦登記 @ 高雄市宗教團體基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 財團法人福琳工商發展基金會 | 恒大投資股份有限公司 | 統一編號: 12403915 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃鳳儀 ... ]
名稱 連彥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 連彥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
連彥股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段49巷23號 | 黃鳳儀 | 52560101 | 核准設立 |
連彥股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段49巷23號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 52560101 | 核准設立 |
姓名 黃鳳儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃鳳儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星格瑪企業社 新北市淡水區學府路183號2樓 | 黃鳳儀 | 02263295 | 歇業 - 獨資 |
老上海餐飲店 嘉義縣朴子市竹圍里八德路61、63號 | 黃鳳儀 | 25742064 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119301238) |
巨峯實業社 新北市新店區碧安街15巷9號 | 黃鳳儀 | 31705067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045240393) |
澄譯傳心室內設計工作室 彰化縣大村鄉加錫村加錫二巷33號 | 黃鳳儀 | 39774306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100820731) |
彩騰創意有限公司 新北市林口區富貴路75號14樓 | 黃鳳儀 | 50992265 | 核准設立 |
泉銘有限公司 臺北市松山區南京東路5段48之1號4樓 | 黃鳳儀 | 52601460 | 核准設立 |
美之堡有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之11 | 黃鳳儀 | 52936986 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
星格瑪企業社 登記地址: 新北市淡水區學府路183號2樓 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 02263295 | 歇業 - 獨資 |
老上海餐飲店 登記地址: 嘉義縣朴子市竹圍里八德路61、63號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 25742064 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119301238) |
巨峯實業社 登記地址: 新北市新店區碧安街15巷9號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 31705067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045240393) |
澄譯傳心室內設計工作室 登記地址: 彰化縣大村鄉加錫村加錫二巷33號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 39774306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100820731) |
彩騰創意有限公司 登記地址: 新北市林口區富貴路75號14樓 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 50992265 | 核准設立 |
泉銘有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段48之1號4樓 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 52601460 | 核准設立 |
美之堡有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之11 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 52936986 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
[ 查詢所有 黃鳳儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|