吳美儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳美儀的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是眾力媒體科技股份有限公司, 統一編號是52560405.
無其他 眾力媒體科技 資料。
[ 搜尋所有 眾力媒體科技 ... ]
根據姓名 吳美儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳美儀 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 吳維倫,黃俊傑,吳婉宜 | 證書號碼: I375756 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 新式樣 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 黃正利,辛敬業,金尚聖 | 證書號碼: D658563 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200302 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6817720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500035 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區瀰濃里自強街一段102號 @ 長照ABC據點 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 吳維倫,黃俊傑,吳婉宜 | 證書號碼: I375756 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 新式樣 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 黃正利,辛敬業,金尚聖 | 證書號碼: D658563 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200302 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6817720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500035 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區瀰濃里自強街一段102號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳美儀 ... ]
名稱 眾力媒體科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 眾力媒體科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
眾力媒體科技股份有限公司 臺北市中山區林森北路575號6樓之13 | 李威廷 | 52560405 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-26) |
眾力媒體科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路575號6樓之13 | 負責人: 李威廷 | 統編: 52560405 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-26) |
姓名 吳美儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳美儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸福全人有限公司 高雄市美濃區自強街2段130號1樓 | 吳美儀 | 93483500 | 核准設立 |
幸福長照有限公司 高雄市美濃區自強街二段132號1樓 | 吳美儀 | 83364218 | 核准設立 |
天助興業股份有限公司 臺北市大安區和平東路1段16號9樓 | 吳美儀 | 28677741 | 核准設立 |
儀麗世界 臺南市中西區民族路三段166號1樓 | 吳美儀 | 69908035 | 撤銷 - 獨資 |
天豪機車行 臺北市士林區文林路744號1樓 | 吳美儀 | 01810632 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094106577) |
衣之祥時裝店 臺北市中正區南昌路1段125巷8號1樓 | 吳美儀 | 05161813 | 撤銷 - 獨資 |
新誠功煤氣行 臺中市和平區博愛里東關路一段325號壹樓 | 吳美儀 | 05902696 | 核准停業 - 獨資 |
易承商行 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段二三巷二一號 | 吳美儀 | 15691559 | 歇業 - 合夥 |
幸福全人有限公司 登記地址: 高雄市美濃區自強街2段130號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 93483500 | 核准設立 |
幸福長照有限公司 登記地址: 高雄市美濃區自強街二段132號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 83364218 | 核准設立 |
天助興業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段16號9樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 28677741 | 核准設立 |
儀麗世界 登記地址: 臺南市中西區民族路三段166號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 69908035 | 撤銷 - 獨資 |
天豪機車行 登記地址: 臺北市士林區文林路744號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 01810632 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094106577) |
衣之祥時裝店 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段125巷8號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 05161813 | 撤銷 - 獨資 |
新誠功煤氣行 登記地址: 臺中市和平區博愛里東關路一段325號壹樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 05902696 | 核准停業 - 獨資 |
易承商行 登記地址: 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段二三巷二一號 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 15691559 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 吳美儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|