黃麗如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗如的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是佺通有限公司, 統一編號是52616870.
根據名稱 佺通 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 佺通 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佺通物流股份有限公司 | 統一編號: 84821044 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 佺通 ... ]
根據姓名 黃麗如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗如 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃麗如 ... ]
名稱 佺通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 佺通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伽佺通訊行 南投縣草屯鎮炎峰里青雲街7號一樓 | 張麗香 | 14610637 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110000612) |
佺通有限公司 新北市汐止區新台五路1段102號8樓 | 黃麗如 | 52616870 | 核准設立 |
佺通物流股份有限公司 臺中市西區公德里向上南路一段131之2號2樓 | 戴郁恒 | 84821044 | 核准設立 |
興佺通訊有限公司 臺中市西區民龍里西屯路一段二二四號一樓 | | 89541401 | 解散 (文號: 2000-12-28 經89中字 第089678014號) |
佺通科技有限公司 雲林縣口湖鄉湖東村三鄰湖東二七四號一樓 | | 86493448 | 解散 (文號: 2003-1-2 經授中字 第0923150491號) |
伽佺通訊行 登記地址: 南投縣草屯鎮炎峰里青雲街7號一樓 | 負責人: 張麗香 | 統編: 14610637 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110000612) |
佺通有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段102號8樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 52616870 | 核准設立 |
佺通物流股份有限公司 登記地址: 臺中市西區公德里向上南路一段131之2號2樓 | 負責人: 戴郁恒 | 統編: 84821044 | 核准設立 |
興佺通訊有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里西屯路一段二二四號一樓 | 統編: 89541401 | 解散 (文號: 2000-12-28 經89中字 第089678014號) |
佺通科技有限公司 登記地址: 雲林縣口湖鄉湖東村三鄰湖東二七四號一樓 | 統編: 86493448 | 解散 (文號: 2003-1-2 經授中字 第0923150491號) |
姓名 黃麗如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正如企業社 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 黃麗如 | 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 黃麗如 | 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 黃麗如 | 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 黃麗如 | 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 黃麗如 | 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 新北市板橋區府中路49號1樓 | 黃麗如 | 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 黃麗如 | 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 黃麗如 | 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
正如企業社 登記地址: 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 登記地址: 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 登記地址: 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 登記地址: 新北市板橋區府中路49號1樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 登記地址: 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
[ 查詢所有 黃麗如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|