李宜璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宜璇的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是上品生活科技股份有限公司, 統一編號是52672324.
董監事資料集 資料集的 李宜璇 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李宜璇 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 上品生活科技股份有限公司 | 統一編號: 52672324 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 上品生活科技股份有限公司 | 統一編號: 52672324 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 上品生活科技股份有限公司 | 統一編號: 52672324 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 上品生活科技股份有限公司 | 統一編號: 52672324 |
[ 搜尋所有相關: 李宜璇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 52672324 | 電話號碼: 02-2501-4388 | 臺北市中山區南京東路3段63號11樓 |
統一編號: 52672324 | 電話號碼: 02-2501-4388 | 臺北市中山區南京東路3段63號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 李宜璇 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 上品生活科技 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 上品生活科技 ...) | (中華民國)BALLBOSS;(中華民國)林廉恩;(中華民國)張筱琦;(中華民國)陳又凌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)BALLBOSS;(中華民國)林廉恩;(中華民國)張筱琦;(中華民國)陳又凌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁伯慶(布丁老師/丁丁老師) | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣10點 @ 講座資訊 |
| (中華民國)丁伯慶(布丁老師/丁丁老師) | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣10點 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴馬;(中華民國)碧安朵 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣30點。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)賴馬;(中華民國)碧安朵 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣30點。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: Jeff Wong漫畫繪製; C. T. Yen漫畫編劇 | 出版機構: 上品生活科技 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 66 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97707-1-2 (平裝, NT$300, 66面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)BALLBOSS;(中華民國)林廉恩;(中華民國)張筱琦;(中華民國)陳又凌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)BALLBOSS;(中華民國)林廉恩;(中華民國)張筱琦;(中華民國)陳又凌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁伯慶(布丁老師/丁丁老師) | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣10點 @ 講座資訊 |
(中華民國)丁伯慶(布丁老師/丁丁老師) | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣10點 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴馬;(中華民國)碧安朵 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣30點。 @ 講座資訊 |
(中華民國)賴馬;(中華民國)碧安朵 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: 閱讀存摺點數報名,一張票券扣30點。 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: Jeff Wong漫畫繪製; C. T. Yen漫畫編劇 | 出版機構: 上品生活科技 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 66 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97707-1-2 (平裝, NT$300, 66面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 上品生活科技 ... ]
根據姓名 李宜璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宜璇 ...) | 連絡電話: 0978-787-095 | 寶安里九如一路510號6樓 | 廠商序號: C2022030000064 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昱翔電機股份有限公司 | 統一編號: 05086152 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1040000 | 所代表法人: | 綠邦生技有限公司 | 統一編號: 24677018 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 364000 | 所代表法人: | 翎鷹興業股份有限公司 | 統一編號: 27386409 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 九鼎養生有限公司 | 統一編號: 42713304 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐行旅行社股份有限公司 | 統一編號: 55647469 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0978-787-095 | 寶安里九如一路510號6樓 | 廠商序號: C2022030000064 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)向家弘;(中華民國)吳偉如;(中華民國)單彥博;(中華民國)李宜璇;(中華民國)葉季杏;(中華民國)卿敏良;(中華民國)李柏賢 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昱翔電機股份有限公司 | 統一編號: 05086152 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1040000 | 所代表法人: | 綠邦生技有限公司 | 統一編號: 24677018 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 364000 | 所代表法人: | 翎鷹興業股份有限公司 | 統一編號: 27386409 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 九鼎養生有限公司 | 統一編號: 42713304 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐行旅行社股份有限公司 | 統一編號: 55647469 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李宜璇 ... ]
名稱 上品生活科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上品生活科技)
上品生活科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段63號11樓 | 負責人: 李南山 | 統編: 52672324 | 核准設立 |
姓名 李宜璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宜璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李好影像工作室 基隆市七堵區長安街286巷19號2樓 | 李宜璇 | 91233725 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002832) |
六十六街小吃店 臺北市士林區忠誠路2段130巷33號 | 李宜璇 | 10307922 | 歇業 - 獨資 |
東鑫廣告社 臺南市北區裕民里成功路614巷29號1樓(僅供辦公室使用) | 李宜璇 | 14783481 | 廢止 - 獨資 |
上景通信行 臺南市北區裕民里成功路614巷29號1樓 | 李宜璇 | 15715193 | 廢止 - 獨資 |
綠邦生技有限公司 高雄市三民區九如一路510號6樓 | 李宜璇 | 24677018 | 核准設立 |
偉華商行 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下87號 | 李宜璇 | 26717612 | 核准設立 - 獨資 |
用心餐坊 屏東縣屏東市永城里勝利路233號 | 李宜璇 | 37682908 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10311964500) |
九鼎養生有限公司 新北市土城區中華路1段28號 | 李宜璇 | 42713304 | 核准設立 |
李好影像工作室 登記地址: 基隆市七堵區長安街286巷19號2樓 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 91233725 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002832) |
六十六街小吃店 登記地址: 臺北市士林區忠誠路2段130巷33號 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 10307922 | 歇業 - 獨資 |
東鑫廣告社 登記地址: 臺南市北區裕民里成功路614巷29號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 李宜璇 | 統編: 14783481 | 廢止 - 獨資 |
上景通信行 登記地址: 臺南市北區裕民里成功路614巷29號1樓 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 15715193 | 廢止 - 獨資 |
綠邦生技有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如一路510號6樓 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 24677018 | 核准設立 |
偉華商行 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下87號 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 26717612 | 核准設立 - 獨資 |
用心餐坊 登記地址: 屏東縣屏東市永城里勝利路233號 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 37682908 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10311964500) |
九鼎養生有限公司 登記地址: 新北市土城區中華路1段28號 | 負責人: 李宜璇 | 統編: 42713304 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李宜璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
|