史彥成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名史彥成的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是米羅有限公司, 統一編號是52682884.
根據名稱 米羅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 米羅 ...) | (西班牙)胡安·米羅;(中國)趙無極;(中華民國)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (西班牙)胡安·米羅;(中國)趙無極;(中華民國)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2014/8/3 | 結束時間: 2014/8/3 | 電話: 886-6-9216521 | | 地點: 澎湖縣演藝廳 | 地址: 光華里171號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 米羅室內樂集是台灣新生代音樂家中最活躍的室內樂團之一,其演奏活動遍佈全台,更時常受邀參與文化部、各地文化局與企業之活動演出。《來自歐洲的琴音》音樂會特別邀請法國吉他演奏家尼可拉‧雷托夸(Nicolas... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 鄉鎮市區代碼: 11 | 宜蘭縣 | 地政事務所名稱: 羅東地政事務所 | 地政事務所代碼: GA @ 土地段名代碼(API) |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(西班牙)胡安·米羅;(中國)趙無極;(中華民國)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(西班牙)胡安·米羅;(中國)趙無極;(中華民國)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2014/8/3 | 結束時間: 2014/8/3 | 電話: 886-6-9216521 | | 地點: 澎湖縣演藝廳 | 地址: 光華里171號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 米羅室內樂集是台灣新生代音樂家中最活躍的室內樂團之一,其演奏活動遍佈全台,更時常受邀參與文化部、各地文化局與企業之活動演出。《來自歐洲的琴音》音樂會特別邀請法國吉他演奏家尼可拉‧雷托夸(Nicolas... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
鄉鎮市區代碼: 11 | 宜蘭縣 | 地政事務所名稱: 羅東地政事務所 | 地政事務所代碼: GA @ 土地段名代碼(API) |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 米羅 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 彬彬股份有限公司 | 統一編號: 84131548 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 彬彬股份有限公司 | 統一編號: 84131548 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 史彥成 ... ]
米羅石業有限公司 | 地址: 台北市中正區羅斯福路一段94號5樓 | 電話: 02-3393-7235 |
米羅西點麵包坊 | 地址: 嘉義市興業西路278號 | 電話: 05-236-4985 |
米羅複合式餐飲 | 地址: 高雄市鳳山區光復路二段217號1樓 | 電話: 07-745-5630 |
米羅咖啡 | 地址: 台北市文山區興隆路四段131號 | 電話: 02-2939-9494 |
米羅世界咖啡 | 地址: 新北市中和區建一路156號 | 電話: 02-8226-5488 |
米羅咖啡館 | 地址: 新北市三峽區信義街8號1樓 | 電話: 02-2673-8268 |
陽光米羅飲料店 | 地址: 台中市西區東興路三段19號 | 電話: 04-2472-8376 |
米羅中餐西吃 | 地址: 台北市大安區和平東路二段118巷2弄1號 | 電話: 02-2733-8906 |
米羅 | 地址: 台北市中山區錦州街267號 | 電話: 02-2518-2472 |
米羅食尚天堂餐館 | 地址: 彰化縣員林市大同路一段272號 | 電話: 04-833-8060 |
名稱 米羅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 米羅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安瑄米羅室內裝修有限公司 新北市土城區中央路4段19號 | 羅義霖 | 45906472 | 核准設立 |
米羅包子饅頭 苗栗縣竹南鎮大埔里科專一路211號1樓 | 羅素珍 | 88724959 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111004048) |
米羅企業社 南投縣草屯鎮御史里僑光街47號1樓 | 王聖羅 | 92260410 | 核准設立 - 獨資 |
米羅實業有限公司 新北市永和區保平路236巷15弄11號3樓 | 羅惠淑 | 97262388 | 核准設立 |
米羅寵物用品 臺南市東區崇文里崇德十九街66號1樓 | 林子惠 | 10868727 | 核准設立 - 獨資 |
米羅時尚造型館 臺中市烏日區光德路309號1樓 | 林佳瑩 | 10916642 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040661760) |
畫米羅藝術工作室 彰化縣員林市南平里南平三街13號1樓 | 林游媚 | 10959655 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080819966) |
米羅達實業有限公司 新北市蘆洲區中正路185巷45弄20號1樓 | 郭正義 | 12714220 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-02) |
安瑄米羅室內裝修有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路4段19號 | 負責人: 羅義霖 | 統編: 45906472 | 核准設立 |
米羅包子饅頭 登記地址: 苗栗縣竹南鎮大埔里科專一路211號1樓 | 負責人: 羅素珍 | 統編: 88724959 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111004048) |
米羅企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里僑光街47號1樓 | 負責人: 王聖羅 | 統編: 92260410 | 核准設立 - 獨資 |
米羅實業有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路236巷15弄11號3樓 | 負責人: 羅惠淑 | 統編: 97262388 | 核准設立 |
米羅寵物用品 登記地址: 臺南市東區崇文里崇德十九街66號1樓 | 負責人: 林子惠 | 統編: 10868727 | 核准設立 - 獨資 |
米羅時尚造型館 登記地址: 臺中市烏日區光德路309號1樓 | 負責人: 林佳瑩 | 統編: 10916642 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040661760) |
畫米羅藝術工作室 登記地址: 彰化縣員林市南平里南平三街13號1樓 | 負責人: 林游媚 | 統編: 10959655 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080819966) |
米羅達實業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中正路185巷45弄20號1樓 | 負責人: 郭正義 | 統編: 12714220 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-02) |
[ 查詢所有 米羅 ... ]
姓名 史彥成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 史彥成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
米羅有限公司 臺北市信義區松德路6號8樓 | 史彥成 | 52682884 | 核准設立 |
彬彬股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段81之1號12樓 | 史彥成 | 84131548 | 核准設立 |
米羅有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路6號8樓 | 負責人: 史彥成 | 統編: 52682884 | 核准設立 |
彬彬股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段81之1號12樓 | 負責人: 史彥成 | 統編: 84131548 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
|