張恩睿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張恩睿的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是瀚斯有限公司, 統一編號是52753959.
| 統一編號: 52753959 | 電話號碼: 02-26593503#30 | 臺北市中山區民權東路2段9號4樓之7 |
統一編號: 52753959 | 電話號碼: 02-26593503#30 | 臺北市中山區民權東路2段9號4樓之7 |
[ 搜尋所有相關: 張恩睿 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 瀚斯 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 瀚斯 ...) | 大陸業別: 回收物料批發業 | 大陸事業地址: 北京市海淀區首體南路二0號國興家園七號樓二四0五室 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 大陸業別: 其他電腦系統設計服務業 | 大陸事業地址: 南京經濟技術開發區恆通大道33號 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 大陸業別: 電子設備及其零組件批發業 | 大陸事業地址: 江蘇省上海市漕溪北路333號B棟11樓01單元 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 大陸業別: 印刷電路板製造業 | 大陸事業地址: 上海市嘉定區南翔鎮蘊北公路1755弄5號 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 統一編號: 24230967 | 電話號碼: 02-23641542 | 新北市林口區文化二路1段390號5樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53026303 | 電話號碼: 02-27577070 | 臺北市信義區基隆路一段333號20樓 @ 出進口廠商登記資料 |
大陸業別: 回收物料批發業 | 大陸事業地址: 北京市海淀區首體南路二0號國興家園七號樓二四0五室 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
大陸業別: 其他電腦系統設計服務業 | 大陸事業地址: 南京經濟技術開發區恆通大道33號 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
大陸業別: 電子設備及其零組件批發業 | 大陸事業地址: 江蘇省上海市漕溪北路333號B棟11樓01單元 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
大陸業別: 印刷電路板製造業 | 大陸事業地址: 上海市嘉定區南翔鎮蘊北公路1755弄5號 | 國內投資人: 瀚宇彩晶股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
統一編號: 24230967 | 電話號碼: 02-23641542 | 新北市林口區文化二路1段390號5樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53026303 | 電話號碼: 02-27577070 | 臺北市信義區基隆路一段333號20樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 瀚斯 ... ]
根據姓名 張恩睿 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 張恩睿 ...) | (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 寶禎興業股份有限公司 | 統一編號: 12779969 @ 董監事資料集 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 寶禎興業股份有限公司 | 統一編號: 12779969 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張恩睿 ... ]
瀚斯寶麗股份有限公司 | 地址: 新北市五股區五權路48號5樓 | 電話: 02-8069-9008 |
瀚斯寶麗股份有限公司 | 地址: 新北市五股區五權路48號 | 電話: 02-2298-0905 |
瀚斯寶麗股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區瑞光路480號10樓 | 電話: 02-8751-8000 |
瀚斯寶麗股份有限公司 | 地址: 新北市五股區五權路48號1樓 | 電話: 0800-008-800 |
名稱 瀚斯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 瀚斯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瀚斯國際貿易有限公司 新北市林口區文化二路1段390號5樓 | 林翠紋 | 24230967 | 核准設立 |
瀚斯萊商行 臺北市文山區興隆路1段251巷2弄1號 | 謝文川 | 42364262 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124108363) |
瀚斯國際有限公司 桃園市龜山區文化二路52巷53號6樓 | 蔡欣霖 | 42572472 | 核准設立 |
瀚斯有限公司 臺北市中山區民權東路2段9號4樓之7 | 張恩睿 | 52753959 | 核准設立 |
香港商邦瀚斯拍賣行股份有限公司 臺北市信義區基隆路一段333號20樓 | 胡瑞 | 53026303 | 核准設立 |
瀚斯寶麗股份有限公司 臺北市信義區松智路1號26樓 | 馬維欣 | 80339573 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-04) |
英瀚斯生技有限公司 新北市三重區光華路39號2樓 | 楊惠娟 | 82912700 | 核准設立 |
歐瀚斯材料有限公司 臺中市北區進化路372之8號10樓 | 林僅傑 | 83527938 | 核准設立 |
瀚斯國際貿易有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段390號5樓 | 負責人: 林翠紋 | 統編: 24230967 | 核准設立 |
瀚斯萊商行 登記地址: 臺北市文山區興隆路1段251巷2弄1號 | 負責人: 謝文川 | 統編: 42364262 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124108363) |
瀚斯國際有限公司 登記地址: 桃園市龜山區文化二路52巷53號6樓 | 負責人: 蔡欣霖 | 統編: 42572472 | 核准設立 |
瀚斯有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段9號4樓之7 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 52753959 | 核准設立 |
香港商邦瀚斯拍賣行股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路一段333號20樓 | 負責人: 胡瑞 | 統編: 53026303 | 核准設立 |
瀚斯寶麗股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松智路1號26樓 | 負責人: 馬維欣 | 統編: 80339573 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-04) |
英瀚斯生技有限公司 登記地址: 新北市三重區光華路39號2樓 | 負責人: 楊惠娟 | 統編: 82912700 | 核准設立 |
歐瀚斯材料有限公司 登記地址: 臺中市北區進化路372之8號10樓 | 負責人: 林僅傑 | 統編: 83527938 | 核准設立 |
[ 查詢所有 瀚斯 ... ]
姓名 張恩睿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張恩睿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶禎興業股份有限公司 臺中市東區東南里進化路182號1樓 | 張恩睿 | 12779969 | 核准設立 |
昱昌汽車材料行 臺中市太平區新光里振福路517號1樓 | 張恩睿 | 17381067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090881781) |
國色天香工作室 桃園市大溪區興和里金城路8號 | 張恩睿 | 50618726 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1069003227) |
創業磨坊有限公司 花蓮縣花蓮市國裕里富裕一街120號二樓 | 張恩睿 | 54951370 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-15) |
小繆香企業社 桃園市大溪區興和里中央路68號1樓 | 張恩睿 | 72723722 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089000935) |
心目廣告社 臺中市北屯區同榮里環中路一段1032巷123號1樓 | 張恩睿 | 88541781 | 核准設立 - 獨資 |
在地工作室 花蓮縣花蓮市國裕里富吉路88號1樓 | 張恩睿 | 92535608 | 核准設立 - 獨資 |
寶禎興業股份有限公司 登記地址: 臺中市東區東南里進化路182號1樓 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 12779969 | 核准設立 |
昱昌汽車材料行 登記地址: 臺中市太平區新光里振福路517號1樓 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 17381067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090881781) |
國色天香工作室 登記地址: 桃園市大溪區興和里金城路8號 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 50618726 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1069003227) |
創業磨坊有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市國裕里富裕一街120號二樓 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 54951370 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-15) |
小繆香企業社 登記地址: 桃園市大溪區興和里中央路68號1樓 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 72723722 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089000935) |
心目廣告社 登記地址: 臺中市北屯區同榮里環中路一段1032巷123號1樓 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 88541781 | 核准設立 - 獨資 |
在地工作室 登記地址: 花蓮縣花蓮市國裕里富吉路88號1樓 | 負責人: 張恩睿 | 統編: 92535608 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張恩睿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|