謝東霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝東霖的職稱是董事長, 持有股份數是70000, 公司名稱是三兆元資產管理顧問股份有限公司, 統一編號是52878705.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三兆元資產管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 52878705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三兆元資產管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 52878705 |
[ 搜尋所有相關: 謝東霖 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 謝東霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝東霖 ...) | (中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 01 15 2020 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 謝東霖/謝東霖 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 11 15 2019 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| (中華民國)阮光民、謝東霖 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)阮光民、謝東霖 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝東霖 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
| (中華民國)謝東霖 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 90079463 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣二林鎮東和里新城街30號1樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 01 15 2020 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 謝東霖/謝東霖 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 11 15 2019 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
(中華民國)阮光民、謝東霖 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)阮光民、謝東霖 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝東霖 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
(中華民國)謝東霖 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 90079463 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣二林鎮東和里新城街30號1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 謝東霖 ... ]
名稱 三兆元資產管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三兆元資產管理顧問)
姓名 謝東霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝東霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謝東霖創意工作室 高雄市鼓山區裕誠路1157號4樓 | 謝東霖 | 10269639 | 歇業 - 獨資 |
東霖食品實業社 臺南市後壁區土溝里土溝86之30號 | 謝東霖 | 88970500 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110044895) |
弘霖土木包工業 高雄市仁武區八卦里八德南路100巷5弄3號一樓 | 謝東霖 | 81032827 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10760271700) |
東霖服飾行 高雄市苓雅區安祥里泰順街43號1樓 | 謝東霖 | 15626994 | 歇業 - 獨資 |
小謝商行 臺南市學甲區仁得里信義路34之11號 | 謝東霖 | 85635911 | 核准設立 - 獨資 |
東庭商貿社 新竹市東區埔頂里慈濟路167號八樓 | 謝東霖 | 91169857 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002514) |
東泱服飾店 屏東縣屏東市興樂里林森路一一0號一樓 | 謝東霖 | 15694319 | 歇業 - 獨資 |
汯珅水電行 彰化縣二林鎮東和里新城街30號1樓 | 謝東霖 | 10954928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818106) |
謝東霖創意工作室 登記地址: 高雄市鼓山區裕誠路1157號4樓 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 10269639 | 歇業 - 獨資 |
東霖食品實業社 登記地址: 臺南市後壁區土溝里土溝86之30號 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 88970500 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110044895) |
弘霖土木包工業 登記地址: 高雄市仁武區八卦里八德南路100巷5弄3號一樓 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 81032827 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10760271700) |
東霖服飾行 登記地址: 高雄市苓雅區安祥里泰順街43號1樓 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 15626994 | 歇業 - 獨資 |
小謝商行 登記地址: 臺南市學甲區仁得里信義路34之11號 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 85635911 | 核准設立 - 獨資 |
東庭商貿社 登記地址: 新竹市東區埔頂里慈濟路167號八樓 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 91169857 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002514) |
東泱服飾店 登記地址: 屏東縣屏東市興樂里林森路一一0號一樓 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 15694319 | 歇業 - 獨資 |
汯珅水電行 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里新城街30號1樓 | 負責人: 謝東霖 | 統編: 10954928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818106) |
[ 查詢所有 謝東霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|