劉秀香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉秀香的職稱是董事長, 持有股份數是220, 公司名稱是躍達鐵工廠股份有限公司, 統一編號是52907899.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 躍達鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 52907899 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 躍達鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 52907899 |
[ 搜尋所有相關: 劉秀香 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 52907899 | 電話號碼: 04-22612795 | 臺中市南區江川里永南街37號1樓 |
統一編號: 52907899 | 電話號碼: 04-22612795 | 臺中市南區江川里永南街37號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉秀香 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市西屯區協和里工業區四十路59號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99670038 | 統一編號: 52907899 |
臺中市西屯區協和里工業區四十路59號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99670038 | 統一編號: 52907899 |
[ 搜尋所有相關: 劉秀香 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 52907899 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區四十路59號 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 52907899 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區四十路59號 |
[ 搜尋所有相關: 劉秀香 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 躍達鐵工廠 資料。
[ 搜尋所有 躍達鐵工廠 ... ]
根據姓名 劉秀香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉秀香 ...) | (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張玉梅.劉秀香 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉秀香 ... ]
名稱 躍達鐵工廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 躍達鐵工廠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
躍達鐵工廠股份有限公司 臺中市南區江川里永南街37號1樓 | 劉秀香 | 52907899 | 核准設立 |
躍達鐵工廠股份有限公司 登記地址: 臺中市南區江川里永南街37號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 52907899 | 核准設立 |
姓名 劉秀香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉秀香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀香食品行 屏東縣九如鄉洽興村洽興路49號1樓 | 劉秀香 | 10892965 | 歇業 - 獨資 |
阿香早餐店 臺中市北屯區平德里青島路三段129號1樓 | 劉秀香 | 25296368 | 核准設立 - 獨資 |
阿香餐飲屋 臺南市安南區南里安昌街87號1樓 | 劉秀香 | 36681228 | 歇業 - 獨資 |
秀如理髮店 臺中市西區公平里精忠街12號1樓 | 劉秀香 | 21822072 | 歇業 - 獨資 |
楊楊行 臺北市松山區松山路600巷10號1樓 | 劉秀香 | 01519875 | 撤銷 - 獨資 |
水之林健康坊 新北市蘆洲區長安街193巷3弄1號 | 劉秀香 | 02426256 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035246988) |
仰德企業社 新竹縣新埔鎮文山里犂頭山仰德巷二弄二號(僅供辦公場所使用 | 劉秀香 | 02790466 | 歇業 - 獨資 |
俥水馬龍汽車商行 高雄市楠梓區盛昌街47號1樓 | 劉秀香 | 08924548 | 核准設立 - 獨資 |
秀香食品行 登記地址: 屏東縣九如鄉洽興村洽興路49號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 10892965 | 歇業 - 獨資 |
阿香早餐店 登記地址: 臺中市北屯區平德里青島路三段129號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 25296368 | 核准設立 - 獨資 |
阿香餐飲屋 登記地址: 臺南市安南區南里安昌街87號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 36681228 | 歇業 - 獨資 |
秀如理髮店 登記地址: 臺中市西區公平里精忠街12號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 21822072 | 歇業 - 獨資 |
楊楊行 登記地址: 臺北市松山區松山路600巷10號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 01519875 | 撤銷 - 獨資 |
水之林健康坊 登記地址: 新北市蘆洲區長安街193巷3弄1號 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 02426256 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035246988) |
仰德企業社 登記地址: 新竹縣新埔鎮文山里犂頭山仰德巷二弄二號(僅供辦公場所使用 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 02790466 | 歇業 - 獨資 |
俥水馬龍汽車商行 登記地址: 高雄市楠梓區盛昌街47號1樓 | 負責人: 劉秀香 | 統編: 08924548 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉秀香 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|