莊麗雪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊麗雪的職稱是監察人, 持有股份數是20, 公司名稱是臺逸股份有限公司, 統一編號是52928584.
| 公司名稱: 臺逸股份有限公司 | 到職日期: 0731221 | 統一編號: 52928584 |
公司名稱: 臺逸股份有限公司 | 到職日期: 0731221 | 統一編號: 52928584 |
[ 搜尋所有相關: 莊麗雪 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 臺逸 資料。
[ 搜尋所有 臺逸 ... ]
根據姓名 莊麗雪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊麗雪 ...) | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 桃園市中壢區中北路二段437巷93號1樓 | 成立日期: 1060612 | 理事長: 莊麗雪 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三山金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 22119100 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 易通圓投資股份有限公司 | 金智宏投資有限公司 | 統一編號: 24920560 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1454545 | 所代表法人: | 旺業企業有限公司 | 統一編號: 43925489 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 580000 | 所代表法人: | 安廷建設股份有限公司 | 統一編號: 80264952 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 丞順投資股份有限公司 | 統一編號: 93686548 @ 董監事資料集 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 桃園市中壢區中北路二段437巷93號1樓 | 成立日期: 1060612 | 理事長: 莊麗雪 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三山金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 22119100 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 易通圓投資股份有限公司 | 金智宏投資有限公司 | 統一編號: 24920560 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1454545 | 所代表法人: | 旺業企業有限公司 | 統一編號: 43925489 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 580000 | 所代表法人: | 安廷建設股份有限公司 | 統一編號: 80264952 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 丞順投資股份有限公司 | 統一編號: 93686548 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 莊麗雪 ... ]
名稱 臺逸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 臺逸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
臺逸油壓機械有限公司 臺北市中正區新生南路1段52巷4號1樓 | | 05059802 | 解散 (文號: 1997-6-3 建一字 第86300855號) |
臺逸股份有限公司 臺中市民權路一九三之一號九樓 | | 52928584 | 撤銷 (文號: 1997-7-30 建三管字 第086408242號) |
臺逸企業股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿埔路86之1號 | | 40602773 | 撤銷 |
臺逸油壓機械有限公司 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段52巷4號1樓 | 統編: 05059802 | 解散 (文號: 1997-6-3 建一字 第86300855號) |
臺逸股份有限公司 登記地址: 臺中市民權路一九三之一號九樓 | 統編: 52928584 | 撤銷 (文號: 1997-7-30 建三管字 第086408242號) |
臺逸企業股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿埔路86之1號 | 統編: 40602773 | 撤銷 |
姓名 莊麗雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊麗雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿雪小吃店 高雄市鼓山區延平里延平街8號 | 莊麗雪 | 15613007 | 核准設立 - 獨資 |
瑞雪食品行 臺北市大安區大安路2段133號1樓 | 莊麗雪 | 42377610 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084109764) |
仁惠商行 臺北市信義區莊敬路209之1號 | 莊麗雪 | 81691497 | 歇業 - 獨資 |
美中文具印刷品行 新北市板橋區中山路2段553巷4弄21號 | 莊麗雪 | 01955720 | 核准設立 - 獨資 |
和豐工業社 彰化縣和美鎮新庄里彰新路2段37巷4弄48號 | 莊麗雪 | 05923995 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100816021) |
李家園飲食店 桃園縣八德市興仁里興豊路326號1樓 | 莊麗雪 | 08404960 | 歇業 - 獨資 |
東采企業行 高雄市苓雅區正心里安樂路13號1樓 | 莊麗雪 | 17099569 | 歇業 - 獨資 |
金智宏投資有限公司 臺南市東區自強里東門路三段31號3樓 | 莊麗雪 | 24920560 | 核准設立 |
阿雪小吃店 登記地址: 高雄市鼓山區延平里延平街8號 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 15613007 | 核准設立 - 獨資 |
瑞雪食品行 登記地址: 臺北市大安區大安路2段133號1樓 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 42377610 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084109764) |
仁惠商行 登記地址: 臺北市信義區莊敬路209之1號 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 81691497 | 歇業 - 獨資 |
美中文具印刷品行 登記地址: 新北市板橋區中山路2段553巷4弄21號 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 01955720 | 核准設立 - 獨資 |
和豐工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮新庄里彰新路2段37巷4弄48號 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 05923995 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100816021) |
李家園飲食店 登記地址: 桃園縣八德市興仁里興豊路326號1樓 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 08404960 | 歇業 - 獨資 |
東采企業行 登記地址: 高雄市苓雅區正心里安樂路13號1樓 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 17099569 | 歇業 - 獨資 |
金智宏投資有限公司 登記地址: 臺南市東區自強里東門路三段31號3樓 | 負責人: 莊麗雪 | 統編: 24920560 | 核准設立 |
[ 查詢所有 莊麗雪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
|