林文雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林文雄的職稱是監察人, 持有股份數是2239285, 所代表法人是永豐金證券股份有限公司, 公司名稱是智元創業投資股份有限公司, 統一編號是53021877.
董監事資料集 資料集的 林文雄 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林文雄 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 970359 | 所代表法人: 英屬維京群島商亞太投資公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4478572 | 所代表法人: 寶成工業股份有限公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4478572 | 所代表法人: 緯創資通股份有限公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5971428 | 所代表法人: 宏榮投資股份有限公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 970359 | 所代表法人: 英屬維京群島商亞太投資公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4478572 | 所代表法人: 寶成工業股份有限公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4478572 | 所代表法人: 緯創資通股份有限公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5971428 | 所代表法人: 宏榮投資股份有限公司 | 智元創業投資股份有限公司 | 統一編號: 53021877 |
[ 搜尋所有相關: 林文雄 @ 董監事資料集 ]
無其他 智元創業投資 資料。
[ 搜尋所有 智元創業投資 ... ]
根據姓名 林文雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林文雄 ...) | (中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主事務所所在地: 105 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 | 董事長: 林文雄 | 設立許可日期: 1992/9/8 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1. 文教活動 2. 兒童親子關西活動 3. 健康保育講座 4.獎助 & 捐助 教育機構 & 各類文教活動 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 公司統編: 16754911 | 新北市新莊區中正路八七一巷九弄一四之三號 | 設立核准日期: 19981015 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 講座資訊 |
| (中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林文雄 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 105 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 | 董事長: 林文雄 | 設立許可日期: 1992/9/8 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1. 文教活動 2. 兒童親子關西活動 3. 健康保育講座 4.獎助 & 捐助 教育機構 & 各類文教活動 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
公司統編: 16754911 | 新北市新莊區中正路八七一巷九弄一四之三號 | 設立核准日期: 19981015 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 講座資訊 |
(中華民國)林文雄;(中華民國)黃安雄;(中華民國)吳祖貴 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: 活動報名網址:https://reurl.cc/orEeDl @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林文雄 ... ]
名稱 智元創業投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 智元創業投資)
智元創業投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路369號7樓之6 | 負責人: 張秋煌 | 統編: 53021877 | 核准設立 |
姓名 林文雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林文雄)
林文雄曜瓷工作室 登記地址: 高雄市岡山區宏中街64巷1弄7之2號 | 負責人: 林文雄 | 統編: 85500673 | 核准設立 - 獨資 |
林記林文雄自營計 登記地址: 臺北市內湖區民權東路1520巷3號3樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 01649429 | 核准設立 - 獨資 |
正記林文雄自營計 登記地址: 臺北市文山區木新路2段250號4樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 01696132 | 核准設立 - 獨資 |
全球華人股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前金區中山二路505號6樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 28198236 | 核准設立 |
久大文具股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區南台路10號 | 負責人: 林文雄 | 統編: 76448043 | 核准設立 |
久朋文具有限公司 登記地址: 高雄市新興區南台路8號 | 負責人: 林文雄 | 統編: 86039840 | 核准設立 |
林文雄個人計程車 登記地址: 基隆市信義區義六路三四巷二九號之三 | 負責人: 林文雄 | 統編: 00873335 | 核准設立 - 獨資 |
林文雄自營計程車行 登記地址: 臺北市中正區永春街30巷5弄3號1樓 | 負責人: 林文雄 | 統編: 05196989 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林文雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
|