陳淑貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳淑貞的職稱是董事, 持有股份數是238116111, 所代表法人是台中商業銀行股份有限公司, 公司名稱是台中銀租賃事業股份有限公司, 統一編號是53023903.
董監事資料集 資料集的 陳淑貞 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳淑貞 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 220630511 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 238116111 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 220630511 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 台中商業銀行股份有限公司 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 統一編號: 53023903 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑貞 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 台中銀租賃事業股份有限公司 | 到職日期: 1070104 | 統一編號: 53023903 |
公司名稱: 台中銀租賃事業股份有限公司 | 到職日期: 1070104 | 統一編號: 53023903 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑貞 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 53023903 | 電話號碼: 02-23216859 | 臺北市大安區復興南路一段368、370號7樓 |
統一編號: 53023903 | 電話號碼: 02-23216859 | 臺北市大安區復興南路一段368、370號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑貞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台中銀租賃事業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台中銀租賃事業 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市北屯區太和段一八地號等一○筆 | 營利事業統一編號: 16987019 | 管制編號: B25C7992 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 電話: 23216859 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區新生南路1段 50號4樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市北屯區太和段一八地號等一○筆 | 營利事業統一編號: 16987019 | 管制編號: B25C7992 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
電話: 23216859 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區新生南路1段 50號4樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 台中銀租賃事業 ... ]
根據姓名 陳淑貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑貞 ...) | (中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳淑貞 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2235284 | 臺南市北區北華街256號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 苗栗縣苑裡鎮山柑里中華路136號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: | 登錄字號: 中區國稅登字第980779號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板市橋莊敬路220巷52號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0159號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市信義區福德街268巷4弄3號 | 登錄字號: 財北國稅登字第980764號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳淑貞 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2235284 | 臺南市北區北華街256號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 苗栗縣苑裡鎮山柑里中華路136號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: | 登錄字號: 中區國稅登字第980779號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板市橋莊敬路220巷52號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0159號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市信義區福德街268巷4弄3號 | 登錄字號: 財北國稅登字第980764號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
[ 搜尋所有 陳淑貞 ... ]
名稱 台中銀租賃事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台中銀租賃事業)
台中銀租賃事業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路一段368、370號7樓 | 負責人: 劉國俊 | 統編: 53023903 | 核准設立 |
姓名 陳淑貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑貞印度餐廳有限公司 高雄市大寮區濱北街31號 | 陳淑貞 | 42725717 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-06) |
陳淑貞工作室 新北市中和區水源路81巷25弄15號 | 陳淑貞 | 26722410 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025137185) |
淑貞髮型工作室 彰化縣彰化市大同里太平街四九號 | 陳 淑 貞 | 59024302 | 歇業 - 獨資 |
貞蒔香氛美學館 臺中市西屯區福聯里福聯街65號1樓 | 陳淑貞 | 38852227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030713821) |
貞凱食品有限公司 新北市中和區景安路31號 | 陳淑貞 | 66901446 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-01) |
貞增雜貨店 苗栗縣造橋鄉龍昇村七鄰二號 | 王陳淑貞 | 76924881 | 核准設立 - 獨資 |
貞鮮魚貨承銷人 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓228之28號1樓 | 陳淑貞 | 85957433 | 核准設立 - 獨資 |
貞心食堂 臺北市松山區興安街178號1樓 | 陳淑貞 | 88214533 | 核准設立 - 獨資 |
淑貞印度餐廳有限公司 登記地址: 高雄市大寮區濱北街31號 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 42725717 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-06) |
陳淑貞工作室 登記地址: 新北市中和區水源路81巷25弄15號 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 26722410 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025137185) |
淑貞髮型工作室 登記地址: 彰化縣彰化市大同里太平街四九號 | 負責人: 陳 淑 貞 | 統編: 59024302 | 歇業 - 獨資 |
貞蒔香氛美學館 登記地址: 臺中市西屯區福聯里福聯街65號1樓 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 38852227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030713821) |
貞凱食品有限公司 登記地址: 新北市中和區景安路31號 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 66901446 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-01) |
貞增雜貨店 登記地址: 苗栗縣造橋鄉龍昇村七鄰二號 | 負責人: 王陳淑貞 | 統編: 76924881 | 核准設立 - 獨資 |
貞鮮魚貨承銷人 登記地址: 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓228之28號1樓 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 85957433 | 核准設立 - 獨資 |
貞心食堂 登記地址: 臺北市松山區興安街178號1樓 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 88214533 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳淑貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
|