陳振明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳振明的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是鑫冠五金有限公司, 統一編號是53042036.
無其他 鑫冠五金 資料。
[ 搜尋所有 鑫冠五金 ... ]
根據姓名 陳振明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳振明 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-05 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-13 18:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹SGS訓練教室(請依上課通知資訊為主) | 地點名稱: @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-05 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-07 16:00:00 | 地區縣市: 高雄市 | 活動地點: 高雄市楠梓加工區開發路61號 | 地點名稱: SGS台灣檢驗科技-高雄分公司 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 明宜潭加油站股份有限公司 | 統一編號: 89264996 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 82035132 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市岡山區灣裡里岡山北路2之2號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 02-25675255 | 總機構代號: 102 | 機構代號: 1020056 | 負責人: 陳振明 | 地址: 臺北市中山區民權東路二段40、42、44、44之1號1樓及地下室 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-24 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-25 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區工業41路2號 | 地點名稱: 台中SGS訓練教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 銘鴻寢具股份有限公司 | 統一編號: 22201179 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 凱揚開發建設有限公司 | 統一編號: 24615647 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-05 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-13 18:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹SGS訓練教室(請依上課通知資訊為主) | 地點名稱: @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-05 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-07 16:00:00 | 地區縣市: 高雄市 | 活動地點: 高雄市楠梓加工區開發路61號 | 地點名稱: SGS台灣檢驗科技-高雄分公司 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 明宜潭加油站股份有限公司 | 統一編號: 89264996 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 82035132 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市岡山區灣裡里岡山北路2之2號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 02-25675255 | 總機構代號: 102 | 機構代號: 1020056 | 負責人: 陳振明 | 地址: 臺北市中山區民權東路二段40、42、44、44之1號1樓及地下室 @ 金融機構基本資料查詢 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-24 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-25 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區工業41路2號 | 地點名稱: 台中SGS訓練教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 銘鴻寢具股份有限公司 | 統一編號: 22201179 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 凱揚開發建設有限公司 | 統一編號: 24615647 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳振明 ... ]
鑫冠五金有限公司 | 地址: 彰化縣福興鄉福三路四段239號 | 電話: 04-776-2940 |
名稱 鑫冠五金 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鑫冠五金)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫冠五金有限公司 彰化縣線西鄉線西村口厝路96巷57號3樓 | 陳振明 | 53042036 | 核准設立 |
鑫冠五金有限公司 登記地址: 彰化縣線西鄉線西村口厝路96巷57號3樓 | 負責人: 陳振明 | 統編: 53042036 | 核准設立 |
姓名 陳振明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳振明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳振明自營計程車行 新北市新莊區中正路新生巷49號1樓 ? | 陳振明 | 36283468 | 核准設立 - 獨資 |
振明板金行 苗栗縣苑裡鎮苑東里一一鄰天下路一三二號 | 陳振明 | 49660653 | 歇業 - 獨資 |
振明號 臺南市龍崎區崎頂里公有市場33號攤位 | 陳振明 | 73209580 | 歇業 - 獨資 |
振明農產品行 臺南市麻豆區麻口里番子寮27之5號 | 陳振明 | 78422414 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090042403) |
明太企業社 臺南市永康區中興里中山東路451號 | 陳振明 | 94963210 | 核准設立 - 獨資 |
東益企業社 臺南市學甲區明宜里民權路194號 | 陳振明 | 06634749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031117207) |
明隆企業社 新竹市北區文雅里和平路139巷32號 | 陳振明 | 47308000 | 核准停業 - 獨資 |
盛翔機車行 臺北市松山區永吉路180巷29弄14號1樓 | 陳振明 | 01619987 | 撤銷 - 獨資 |
陳振明自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區中正路新生巷49號1樓 ? | 負責人: 陳振明 | 統編: 36283468 | 核准設立 - 獨資 |
振明板金行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮苑東里一一鄰天下路一三二號 | 負責人: 陳振明 | 統編: 49660653 | 歇業 - 獨資 |
振明號 登記地址: 臺南市龍崎區崎頂里公有市場33號攤位 | 負責人: 陳振明 | 統編: 73209580 | 歇業 - 獨資 |
振明農產品行 登記地址: 臺南市麻豆區麻口里番子寮27之5號 | 負責人: 陳振明 | 統編: 78422414 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090042403) |
明太企業社 登記地址: 臺南市永康區中興里中山東路451號 | 負責人: 陳振明 | 統編: 94963210 | 核准設立 - 獨資 |
東益企業社 登記地址: 臺南市學甲區明宜里民權路194號 | 負責人: 陳振明 | 統編: 06634749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031117207) |
明隆企業社 登記地址: 新竹市北區文雅里和平路139巷32號 | 負責人: 陳振明 | 統編: 47308000 | 核准停業 - 獨資 |
盛翔機車行 登記地址: 臺北市松山區永吉路180巷29弄14號1樓 | 負責人: 陳振明 | 統編: 01619987 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳振明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|