莊淑美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊淑美的職稱是董事, 持有股份數是2550000, 公司名稱是和豐國際投資有限公司, 統一編號是53064657.
無其他 和豐國際投資 資料。
[ 搜尋所有 和豐國際投資 ... ]
根據姓名 莊淑美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊淑美 ...) | 姓名: 莊淑美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 嘉義市東區民樂街79號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
姓名: 莊淑美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 嘉義市東區民樂街79號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 莊淑美 ... ]
名稱 和豐國際投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 和豐國際投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和豐國際投資有限公司 苗栗縣竹南鎮照南里26鄰立達街79巷12弄15號 | 莊淑美 | 53064657 | 核准設立 |
和豐國際投資有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮照南里26鄰立達街79巷12弄15號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 53064657 | 核准設立 |
姓名 莊淑美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊淑美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑美企業社 臺南市新營區新北里南新街112號1樓 | 莊淑美 | 26424279 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036373) |
伊美髮廊 桃園縣中壢市東興里華岡街8號1樓 | 莊淑美 | 02658874 | 歇業 - 獨資 |
鈞美企業股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段33號12樓之2 | 莊淑美 | 70457591 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-11) |
美瑜商行 臺北市信義區松山路242號 | 莊淑美 | 77896151 | 歇業 - 獨資 |
翊淋髮型名店 新竹市東區南門里武昌街27號1樓 | 莊淑美 | 78256175 | 歇業 - 獨資 |
佳昇企業行 高雄市三民區大豐1路92號1樓 | 莊淑美 | 14241944 | 歇業 - 獨資 |
肯大興業股份有限公司 南投縣草屯鎮中山里草溪路747巷10弄26號 | 莊淑美 | 23006245 | 核准設立 |
燦興行 花蓮縣吉安鄉仁安村南海5街17號1樓 | 莊淑美 | 30109457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120223170) |
淑美企業社 登記地址: 臺南市新營區新北里南新街112號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 26424279 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036373) |
伊美髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市東興里華岡街8號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 02658874 | 歇業 - 獨資 |
鈞美企業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段33號12樓之2 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 70457591 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-11) |
美瑜商行 登記地址: 臺北市信義區松山路242號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 77896151 | 歇業 - 獨資 |
翊淋髮型名店 登記地址: 新竹市東區南門里武昌街27號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 78256175 | 歇業 - 獨資 |
佳昇企業行 登記地址: 高雄市三民區大豐1路92號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 14241944 | 歇業 - 獨資 |
肯大興業股份有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮中山里草溪路747巷10弄26號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 23006245 | 核准設立 |
燦興行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁安村南海5街17號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 30109457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120223170) |
[ 查詢所有 莊淑美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
|