李尚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李尚的職稱是董事, 持有股份數是500, 公司名稱是航口實業股份有限公司, 統一編號是53072235.
董監事資料集 資料集的 李尚 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李尚 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 航口實業股份有限公司 | 統一編號: 53072235 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 航口實業股份有限公司 | 統一編號: 53072235 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 航口實業股份有限公司 | 統一編號: 53072235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 航口實業股份有限公司 | 統一編號: 53072235 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 航口實業股份有限公司 | 統一編號: 53072235 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 航口實業股份有限公司 | 統一編號: 53072235 |
[ 搜尋所有相關: 李尚 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53072235 | 電話號碼: 0424722255 | 臺中市大甲區岷山里中山路一段894號1樓 |
統一編號: 53072235 | 電話號碼: 0424722255 | 臺中市大甲區岷山里中山路一段894號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李尚 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶、293通用機械設備 | 統一編號: 53072235 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區岷山里中山路一段894號 |
主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶、293通用機械設備 | 統一編號: 53072235 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區岷山里中山路一段894號 |
[ 搜尋所有相關: 李尚 @ 登記工廠名錄 ]
| 度量衡器種類: 衡器(含10公噸以上) | 製造業 | 04-26802866、臺中市大甲區中山路1段894號、53072235、李謹 | 執照號碼: A06279 | 執照之核准日期及有效期限: 1090724、1190723 @ 營業許可執照資料 |
度量衡器種類: 衡器(含10公噸以上) | 製造業 | 04-26802866、臺中市大甲區中山路1段894號、53072235、李謹 | 執照號碼: A06279 | 執照之核准日期及有效期限: 1090724、1190723 @ 營業許可執照資料 |
[ 搜尋所有 53072235 ... ]
無其他 航口實業 資料。
[ 搜尋所有 航口實業 ... ]
根據姓名 李尚 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李尚 ...) | (中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 李詹春霞口述; 張志偉作 | 出版機構: 遠景 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-39-1150-0 (平裝, NT$390, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)楊蕙祺 ;(中華民國)曾史妃;(中華民國)陳沁紅;(中華民國)吳佳晉;(中華民國)林欣潔;(中華民國)李尚軒;(中華民國)黃崇恩 | 活動起始日期: 2024/10/21 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊蕙祺 ;(中華民國)曾史妃;(中華民國)陳沁紅;(中華民國)吳佳晉;(中華民國)林欣潔;(中華民國)李尚軒;(中華民國)黃崇恩 | 活動起始日期: 2024/10/21 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊蕙祺 ;(中華民國)曾史妃;(中華民國)陳沁紅;(中華民國)吳佳晉;(中華民國)林欣潔;(中華民國)李尚軒;(中華民國)黃崇恩 | 活動起始日期: 2024/10/21 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 公司統編: 61366331 | 臺中市太平區長億六街2之2號3樓 | 設立核准日期: 20170501 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李尚軒 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 李詹春霞口述; 張志偉作 | 出版機構: 遠景 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-39-1150-0 (平裝, NT$390, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)楊蕙祺 ;(中華民國)曾史妃;(中華民國)陳沁紅;(中華民國)吳佳晉;(中華民國)林欣潔;(中華民國)李尚軒;(中華民國)黃崇恩 | 活動起始日期: 2024/10/21 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊蕙祺 ;(中華民國)曾史妃;(中華民國)陳沁紅;(中華民國)吳佳晉;(中華民國)林欣潔;(中華民國)李尚軒;(中華民國)黃崇恩 | 活動起始日期: 2024/10/21 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊蕙祺 ;(中華民國)曾史妃;(中華民國)陳沁紅;(中華民國)吳佳晉;(中華民國)林欣潔;(中華民國)李尚軒;(中華民國)黃崇恩 | 活動起始日期: 2024/10/21 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
公司統編: 61366331 | 臺中市太平區長億六街2之2號3樓 | 設立核准日期: 20170501 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李尚軒 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 李尚 ... ]
名稱 航口實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 航口實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
航口實業股份有限公司 臺中市大甲區岷山里中山路一段894號1樓 | 李謹 | 53072235 | 核准設立 |
航口實業股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區岷山里中山路一段894號1樓 | 負責人: 李謹 | 統編: 53072235 | 核准設立 |
姓名 李尚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李尚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李尚文自營計程車行 臺北市南港區昆陽街172巷6號2樓 | 李尚文 | 01633926 | 歇業 - 獨資 |
李尚志自營計程車行 臺北市內湖區內湖路3段59巷15號5樓 | 李尚志 | 05409081 | 核准設立 - 獨資 |
李尚波自營計程車行 臺北市內湖區成功路4段61巷45號2樓 | 李尚波 | 12314836 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
李尚明自營計程車行 新北市永和區秀朗路2段106巷8號2樓 | 李尚明 | 34357099 | 核准設立 - 獨資 |
李尚增個人計程車行 桃園縣中壢市後興里龍岡路3段3號 | 李尚增 | 45150398 | 核准設立 - 獨資 |
尚憲企業社 彰化縣田中鎮沙崙里中州路二段一三七一號 | 李尚憲 | 06000772 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030815045) |
尚益冰品機械工廠 臺南市學甲區新芳里新芳41之1號1樓 | 李尚家 | 06628726 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1050002633) |
尚芳科技有限公司 新竹縣竹北市斗崙里福興路898號1樓 | 李尚芳 | 24272847 | 核准設立 |
李尚文自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區昆陽街172巷6號2樓 | 負責人: 李尚文 | 統編: 01633926 | 歇業 - 獨資 |
李尚志自營計程車行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路3段59巷15號5樓 | 負責人: 李尚志 | 統編: 05409081 | 核准設立 - 獨資 |
李尚波自營計程車行 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段61巷45號2樓 | 負責人: 李尚波 | 統編: 12314836 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
李尚明自營計程車行 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段106巷8號2樓 | 負責人: 李尚明 | 統編: 34357099 | 核准設立 - 獨資 |
李尚增個人計程車行 登記地址: 桃園縣中壢市後興里龍岡路3段3號 | 負責人: 李尚增 | 統編: 45150398 | 核准設立 - 獨資 |
尚憲企業社 登記地址: 彰化縣田中鎮沙崙里中州路二段一三七一號 | 負責人: 李尚憲 | 統編: 06000772 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030815045) |
尚益冰品機械工廠 登記地址: 臺南市學甲區新芳里新芳41之1號1樓 | 負責人: 李尚家 | 統編: 06628726 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1050002633) |
尚芳科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里福興路898號1樓 | 負責人: 李尚芳 | 統編: 24272847 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李尚 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|