陳瑞明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳瑞明的職稱是董事, 持有股份數是330000, 公司名稱是嘉勝股份有限公司, 統一編號是53078651.
董監事資料集 資料集的 陳瑞明 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳瑞明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 嘉勝股份有限公司 | 統一編號: 53078651 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 嘉勝股份有限公司 | 統一編號: 53078651 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 嘉勝股份有限公司 | 統一編號: 53078651 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 嘉勝股份有限公司 | 統一編號: 53078651 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 嘉勝股份有限公司 | 統一編號: 53078651 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 嘉勝股份有限公司 | 統一編號: 53078651 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞明 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 嘉勝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 嘉勝 ...) | 陳彥伯/砳趣藝術有限公司 | 嘉義市 | 場域: 街道設施 | 嘉義市農漁產運銷物流中心 @ 文化部公共藝術 |
| 吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 吳水沂 | 臺中市 | 場域: 學校 | 42945 臺中市神岡區豐洲路482號(活動中心大門右側綠地) @ 文化部公共藝術 |
| 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40227臺中市南區興大路145號(國立中興大學人文大樓一樓藝文活動平臺) @ 文化部公共藝術 |
| 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40227臺中市南區興大路145號(國立中興大學人文大樓一樓大廳牆面) @ 文化部公共藝術 |
| 王懷亮 | 彰化縣 | 場域: 學校 | 51042彰化縣員林鎮育英路103號 崇高大樓南方綠地 @ 文化部公共藝術 |
| 謝惠忠建築師事務所 | 臺中市 | 場域: 學校 | 中興大學 @ 文化部公共藝術 |
| 謝惠忠建築師事務所 | 臺中市 | 場域: 學校 | 中興大學 @ 文化部公共藝術 |
陳彥伯/砳趣藝術有限公司 | 嘉義市 | 場域: 街道設施 | 嘉義市農漁產運銷物流中心 @ 文化部公共藝術 |
吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
吳水沂 | 臺中市 | 場域: 學校 | 42945 臺中市神岡區豐洲路482號(活動中心大門右側綠地) @ 文化部公共藝術 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40227臺中市南區興大路145號(國立中興大學人文大樓一樓藝文活動平臺) @ 文化部公共藝術 |
吳建福/形意藝術空間有限公司 | 臺中市 | 場域: 學校 | 40227臺中市南區興大路145號(國立中興大學人文大樓一樓大廳牆面) @ 文化部公共藝術 |
王懷亮 | 彰化縣 | 場域: 學校 | 51042彰化縣員林鎮育英路103號 崇高大樓南方綠地 @ 文化部公共藝術 |
謝惠忠建築師事務所 | 臺中市 | 場域: 學校 | 中興大學 @ 文化部公共藝術 |
謝惠忠建築師事務所 | 臺中市 | 場域: 學校 | 中興大學 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 嘉勝 ... ]
根據姓名 陳瑞明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳瑞明 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/06 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20230331 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/06 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20230331 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳瑞明 ... ]
7-ELEVEN嘉勝門市 | 地址: 嘉義市重興里二鄰博愛路二段2號 | 電話: 05-234-0584 |
陳嘉勝 | 地址: 嘉義縣六腳鄉蒜南村422號 | 電話: 05-380-4467 |
嘉勝企業有限公司 | 地址: 嘉義市中山路573號 | 電話: 05-227-8689 |
嘉勝五金行 | 地址: 嘉義市中山路573號 | 電話: 05-222-3679 |
嘉勝機車行 | 地址: 台北市信義區吳興街281巷30號 | 電話: 02-2720-9023 |
嘉勝企業有限公司 | 地址: 台北市大安區建國南路二段322巷6號1樓 | 電話: 02-2362-0018 |
嘉勝國際有限公司 | 地址: 新北市三重區大有街19號1樓 | 電話: 02-2981-2006 |
嘉勝通運有限公司 | 地址: 台中市梧棲區四維東路168巷6號 | 電話: 04-2656-7467 |
高雄縣私立嘉勝文理短期補習班 | 地址: 高雄市鳳山區新富路208號 | 電話: 07-765-5368 |
嘉勝針車有限公司 | 地址: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段400號 | 電話: 03-956-8011 |
名稱 嘉勝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 嘉勝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉勝實業社 宜蘭縣冬山鄉群英村冬山路五段四00號(限1、2樓使用) | 賴嘉勝 | 30195376 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝企業社 高雄市大社區嘉誠路34之2號 | 黃俊源 | 26482349 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝工業社 嘉義市東區後湖里保忠三街62巷68號一樓 | 沈嘉彬 | 81313426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080170633) |
嘉勝工程行 嘉義縣朴子市新庄里6鄰新庄49-2號一樓 | 黃宏嘉 | 88961853 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝企業社 嘉義縣民雄鄉豐收村好收35號1樓 | 曾斐玟 | 09106594 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝五金企業社 嘉義市西區書院里中山路573號一樓 | 蘇褔德 | 19399970 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050172232) |
嘉勝農業企業社 嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山35號一樓 | 蔡家豪 | 88961116 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝保溫工程有限公司 彰化縣溪州鄉尾厝村莒光路513號一樓 | 劉家勝 | 83079299 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-14) |
嘉勝實業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉群英村冬山路五段四00號(限1、2樓使用) | 負責人: 賴嘉勝 | 統編: 30195376 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝企業社 登記地址: 高雄市大社區嘉誠路34之2號 | 負責人: 黃俊源 | 統編: 26482349 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝工業社 登記地址: 嘉義市東區後湖里保忠三街62巷68號一樓 | 負責人: 沈嘉彬 | 統編: 81313426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080170633) |
嘉勝工程行 登記地址: 嘉義縣朴子市新庄里6鄰新庄49-2號一樓 | 負責人: 黃宏嘉 | 統編: 88961853 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉豐收村好收35號1樓 | 負責人: 曾斐玟 | 統編: 09106594 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝五金企業社 登記地址: 嘉義市西區書院里中山路573號一樓 | 負責人: 蘇褔德 | 統編: 19399970 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050172232) |
嘉勝農業企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山35號一樓 | 負責人: 蔡家豪 | 統編: 88961116 | 核准設立 - 獨資 |
嘉勝保溫工程有限公司 登記地址: 彰化縣溪州鄉尾厝村莒光路513號一樓 | 負責人: 劉家勝 | 統編: 83079299 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-14) |
[ 查詢所有 嘉勝 ... ]
姓名 陳瑞明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳瑞明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞明企業社 臺中市豐原區鎌村里鎌村路465巷104-9號1樓 | 陳瑞明 | 38859729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880171) |
陳瑞明自營計程車行 臺南市安南區溪頂里府安路4段121巷1號1樓 | 陳瑞明 | 06510732 | 撤銷 - 獨資 |
陳瑞明自營計程車行 高雄市鳳山區協和里自由路235號 | 陳瑞明 | 85962843 | 歇業 - 獨資 |
瑞明農產行 嘉義縣溪口鄉林腳村8鄰紫林腳148號1樓 | 陳瑞明 | 25774142 | 歇業 - 獨資 |
瑞禾柴油噴射器行 雲林縣西螺鎮大園里光復東路六三巷二一號一樓 | 陳瑞明 | 99853439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003149) |
瑞友工程行 新北市板橋區長安街331巷59之2號(現場僅供辦公室使用) | 陳瑞明 | 17444252 | 歇業 - 獨資 |
義明青 雲林縣褒忠鄉新湖村新湖路五五號 | 陳瑞明 | 06217126 | 核准設立 - 獨資 |
弘明精密有限公司 臺南市仁德區太子里太子路452號 | 陳瑞明 | 54549791 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-02) |
瑞明企業社 登記地址: 臺中市豐原區鎌村里鎌村路465巷104-9號1樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 38859729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880171) |
陳瑞明自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區溪頂里府安路4段121巷1號1樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 06510732 | 撤銷 - 獨資 |
陳瑞明自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區協和里自由路235號 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 85962843 | 歇業 - 獨資 |
瑞明農產行 登記地址: 嘉義縣溪口鄉林腳村8鄰紫林腳148號1樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 25774142 | 歇業 - 獨資 |
瑞禾柴油噴射器行 登記地址: 雲林縣西螺鎮大園里光復東路六三巷二一號一樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 99853439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003149) |
瑞友工程行 登記地址: 新北市板橋區長安街331巷59之2號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 17444252 | 歇業 - 獨資 |
義明青 登記地址: 雲林縣褒忠鄉新湖村新湖路五五號 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 06217126 | 核准設立 - 獨資 |
弘明精密有限公司 登記地址: 臺南市仁德區太子里太子路452號 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 54549791 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-02) |
[ 查詢所有 陳瑞明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|