李宗霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宗霖的職稱是董事長, 持有股份數是1000000, 公司名稱是荖藤國際股份有限公司, 統一編號是53104378.
董監事資料集 資料集的 李宗霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李宗霖 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 荖藤國際股份有限公司 | 統一編號: 53104378 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: | 荖藤國際股份有限公司 | 統一編號: 53104378 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 荖藤國際股份有限公司 | 統一編號: 53104378 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 荖藤國際股份有限公司 | 統一編號: 53104378 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: | 荖藤國際股份有限公司 | 統一編號: 53104378 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 荖藤國際股份有限公司 | 統一編號: 53104378 |
[ 搜尋所有相關: 李宗霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53104378 | 電話號碼: 02-26575111 | 臺北市內湖區港墘路208號 |
統一編號: 53104378 | 電話號碼: 02-26575111 | 臺北市內湖區港墘路208號 |
[ 搜尋所有相關: 李宗霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李宗霖 ...) | 食品業者登錄字號: A-153104378-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53104378 | 台北市內湖區港墘路208號 |
| 食品業者登錄字號: A-153104378-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53104378 | 台北市內湖區港墘路208號 |
食品業者登錄字號: A-153104378-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53104378 | 台北市內湖區港墘路208號 |
食品業者登錄字號: A-153104378-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53104378 | 台北市內湖區港墘路208號 |
[ 搜尋所有相關: 李宗霖 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 荖藤國際 資料。
[ 搜尋所有 荖藤國際 ... ]
根據姓名 李宗霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宗霖 ...) | (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李宗霖 ... ]
名稱 荖藤國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 荖藤國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
荖藤國際股份有限公司 臺北市內湖區港墘路208號 | 李宗霖 | 53104378 | 核准設立 |
荖藤國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區港墘路208號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 53104378 | 核准設立 |
姓名 李宗霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宗霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李宗霖自營計程車行 高雄市左營區新上里新下街7巷36弄37號 | 李宗霖 | 06764952 | 核准設立 - 獨資 |
宗霖鐵材有限公司 彰化縣花壇鄉金墩村金福街30號 | 李宗霖 | 53159751 | 核准設立 |
霖駿運動顧問有限公司 新北市板橋區民生路2段232號1樓之20 | 李宗霖 | 50856634 | 核准設立 |
弘宗益精密實業股份有限公司 新北市蘆洲區民族路422巷48弄10號3樓 | 李宗霖 | 66381043 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-03) |
宗來茶飲商行 新北市新店區安民街357號(1樓) | 李宗霖 | 87505365 | 核准設立 - 獨資 |
宗淶茶飲商行 新北市中和區員山路150之13號 | 李宗霖 | 92700199 | 核准設立 - 獨資 |
李記食堂 苗栗縣竹南鎮照南里光復路253之1號 | 李宗霖 | 87152025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121001880) |
李鄭工作室 高雄市小港區宏平路318號1樓 | 李宗霖 | 88020184 | 核准設立 - 合夥 |
李宗霖自營計程車行 登記地址: 高雄市左營區新上里新下街7巷36弄37號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 06764952 | 核准設立 - 獨資 |
宗霖鐵材有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉金墩村金福街30號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 53159751 | 核准設立 |
霖駿運動顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路2段232號1樓之20 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 50856634 | 核准設立 |
弘宗益精密實業股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區民族路422巷48弄10號3樓 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 66381043 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-03) |
宗來茶飲商行 登記地址: 新北市新店區安民街357號(1樓) | 負責人: 李宗霖 | 統編: 87505365 | 核准設立 - 獨資 |
宗淶茶飲商行 登記地址: 新北市中和區員山路150之13號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 92700199 | 核准設立 - 獨資 |
李記食堂 登記地址: 苗栗縣竹南鎮照南里光復路253之1號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 87152025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121001880) |
李鄭工作室 登記地址: 高雄市小港區宏平路318號1樓 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 88020184 | 核准設立 - 合夥 |
[ 查詢所有 李宗霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|