李興中
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李興中的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是永駿國際地產股份有限公司, 統一編號是53118176.
董監事資料集 資料集的 李興中 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李興中 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 永駿國際地產股份有限公司 | 統一編號: 53118176 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永駿國際地產股份有限公司 | 統一編號: 53118176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 永駿國際地產股份有限公司 | 統一編號: 53118176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 永駿國際地產股份有限公司 | 統一編號: 53118176 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永駿國際地產股份有限公司 | 統一編號: 53118176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 永駿國際地產股份有限公司 | 統一編號: 53118176 |
[ 搜尋所有相關: 李興中 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 永駿國際地產 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 永駿國際地產 ...) | 處分日期: 20160321 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160526 | 處分字號: 北市勞動字第10508107900號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20160111 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160526 | 處分字號: 北市勞動字第10436322000號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工;正常工時超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20160321 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160526 | 處分字號: 北市勞動字第10508107900號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20160111 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160526 | 處分字號: 北市勞動字第10436322000號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工;正常工時超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 永駿國際地產 ... ]
根據姓名 李興中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李興中 ...) | 電話: 02-26482121 | 證書狀況: 有效 | 證書有效期限: 2027/01/02 | 221 汐止區 建成路59巷2號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
電話: 02-26482121 | 證書狀況: 有效 | 證書有效期限: 2027/01/02 | 221 汐止區 建成路59巷2號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李興中 ... ]
名稱 永駿國際地產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永駿國際地產)
永駿國際地產股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行東路334號1樓 | 負責人: 何駿紳 | 統編: 53118176 | 核准設立 |
姓名 李興中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李興中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大兆地產有限公司 臺北市松山區南京東路5段225號 | 李興中 | 53119956 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-01) |
政政小吃店 臺北市文山區指南路2段52號1樓 | 李興中 | 93142166 | 核准設立 - 獨資 |
大陸藥房 澎湖縣馬公市陽明里中華路197號地下一層 | 李興中 | 96014306 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
名家體育用品 澎湖縣馬公市中央里中正路三巷八號 | 李興中 | 96647816 | 歇業 - 獨資 |
大兆企業社 新北市五股區成泰路4段15號之7 11樓 | 李興中 | 30290189 | 歇業 - 合夥 |
春天有限公司 臺北市大安區四維路44巷15之3號 | 李興中 | 86504584 | 核准設立 |
大兆地產有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段225號 | 負責人: 李興中 | 統編: 53119956 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-01) |
政政小吃店 登記地址: 臺北市文山區指南路2段52號1樓 | 負責人: 李興中 | 統編: 93142166 | 核准設立 - 獨資 |
大陸藥房 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里中華路197號地下一層 | 負責人: 李興中 | 統編: 96014306 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
名家體育用品 登記地址: 澎湖縣馬公市中央里中正路三巷八號 | 負責人: 李興中 | 統編: 96647816 | 歇業 - 獨資 |
大兆企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路4段15號之7 11樓 | 負責人: 李興中 | 統編: 30290189 | 歇業 - 合夥 |
春天有限公司 登記地址: 臺北市大安區四維路44巷15之3號 | 負責人: 李興中 | 統編: 86504584 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李興中 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
|