謝宜庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝宜庭的職稱是獨立董事, 持有股份數是0, 公司名稱是創泓科技股份有限公司, 統一編號是53120898.
董監事資料集 資料集的 謝宜庭 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝宜庭 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8732175 | 所代表法人: 擎睿投資股份有限公司 | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8732175 | 所代表法人: 擎睿投資股份有限公司 | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8732175 | 所代表法人: 擎睿投資股份有限公司 | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8732175 | 所代表法人: 擎睿投資股份有限公司 | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8732175 | 所代表法人: 擎睿投資股份有限公司 | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8732175 | 所代表法人: 擎睿投資股份有限公司 | 創泓科技股份有限公司 | 統一編號: 53120898 |
[ 搜尋所有相關: 謝宜庭 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-26583077 | 公司代號: 7714 | 住址: 臺北市內湖區洲子街77號10樓 | 成立日期: 20101229 | 創泓科技股份有限公司 |
總機電話: 02-26583077 | 公司代號: 7714 | 住址: 臺北市內湖區洲子街77號10樓 | 成立日期: 20101229 | 創泓科技股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 謝宜庭 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 總機電話: 02-26583077 | 公司代號: 7714 | 住址: 臺北市內湖區洲子街77號10樓 | 成立日期: 20101229 | 創泓科技股份有限公司 |
總機電話: 02-26583077 | 公司代號: 7714 | 住址: 臺北市內湖區洲子街77號10樓 | 成立日期: 20101229 | 創泓科技股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 謝宜庭 @ 興櫃公司基本資料 ]
| 統一編號: 53120898 | 電話號碼: 02-26583077 | 臺北市內湖區洲子街77號10樓 |
統一編號: 53120898 | 電話號碼: 02-26583077 | 臺北市內湖區洲子街77號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 謝宜庭 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 創泓科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 創泓科技 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 創泓科技股份有限公司 | 紘瑒科技股份有限公司 | 統一編號: 83243138 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 創泓科技 ... ]
根據姓名 謝宜庭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝宜庭 ...) | 連絡電話: 0930534868 | 中華路22號1樓 | 廠商序號: C20231117002 @ 寵物食品業者資料 |
| 連絡電話: 0930902736 | 中華路22號1樓 | 廠商序號: C20231115004 @ 寵物食品業者資料 |
| 地址: 自立街229號 | 縣市: 新北市 新莊區 | 主類別: 公共藝術 | 簡介: 計畫經費:168,600元
辦理時程:2010年12月
參加人員:全校學生
辦理內容:由老師帶領美勞教學的學生創作作品。再由教務處主任邀請學校老師,選出其中14件,將 其掃描輸出,完成後掛... | 經度座標: 121.45662 | 緯度座標: 25.0456 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 1.吳曜廷2.吳曜宇3.劉智瀚4.王芷翎5.莊子儀6.曾艷蓁7.謝宜庭8.易芷婕9.林冠瑜10.陳姵安11.顏志翰12.施晉楷13.張 菁14.陳奕安 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市新莊區自立街229號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)孫卓穎、謝宜庭、周慧君、趙芷蘭、謝定均、馮忻翹 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)孫卓穎、謝宜庭、周慧君、趙芷蘭、謝定均、馮忻翹 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 02-6631-1027 | 是否收費: N | 活動地點: 社會 | 開始日期: 20220527 | 結束日期: 20220527 | 發起單位: 江佳芸 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 開始時間: 2023-04-29T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-16T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 城人之美-金城國中美術班成果展展期:112.04.15-112.04.26展覽場地: 文化局第三展場金城國中美術班成果展「城人之美」展現學子學習成果,於4月15日至4月26日假文化局展出學生們在校的學... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
連絡電話: 0930534868 | 中華路22號1樓 | 廠商序號: C20231117002 @ 寵物食品業者資料 |
連絡電話: 0930902736 | 中華路22號1樓 | 廠商序號: C20231115004 @ 寵物食品業者資料 |
地址: 自立街229號 | 縣市: 新北市 新莊區 | 主類別: 公共藝術 | 簡介: 計畫經費:168,600元
辦理時程:2010年12月
參加人員:全校學生
辦理內容:由老師帶領美勞教學的學生創作作品。再由教務處主任邀請學校老師,選出其中14件,將 其掃描輸出,完成後掛... | 經度座標: 121.45662 | 緯度座標: 25.0456 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
1.吳曜廷2.吳曜宇3.劉智瀚4.王芷翎5.莊子儀6.曾艷蓁7.謝宜庭8.易芷婕9.林冠瑜10.陳姵安11.顏志翰12.施晉楷13.張 菁14.陳奕安 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市新莊區自立街229號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)孫卓穎、謝宜庭、周慧君、趙芷蘭、謝定均、馮忻翹 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)孫卓穎、謝宜庭、周慧君、趙芷蘭、謝定均、馮忻翹 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 02-6631-1027 | 是否收費: N | 活動地點: 社會 | 開始日期: 20220527 | 結束日期: 20220527 | 發起單位: 江佳芸 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
開始時間: 2023-04-29T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-05-16T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 城人之美-金城國中美術班成果展展期:112.04.15-112.04.26展覽場地: 文化局第三展場金城國中美術班成果展「城人之美」展現學子學習成果,於4月15日至4月26日假文化局展出學生們在校的學... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 謝宜庭 ... ]
創泓科技股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區內湖路一段66號10樓 | 電話: 02-6603-8808 |
名稱 創泓科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創泓科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創泓科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街77號10樓 | 黃健寧 | 53120898 | 核准設立 |
創泓科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街77號10樓 | 負責人: 黃健寧 | 統編: 53120898 | 核准設立 |
姓名 謝宜庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝宜庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜庭藝上髮型工作室 臺南市新化區協興里太平街102之2號1樓 | 謝宜庭 | 14356591 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080003684) |
宜安坊工作室 臺南市永康區中華里中華路22號1樓 | 謝宜庭 | 94308571 | 核准設立 - 獨資 |
永柏食品行 苗栗縣苗栗市上苗里3鄰為公路70號 | 謝宜庭 | 09344998 | 歇業 - 獨資 |
永瑜貿易實業行 高雄市鼓山區華豐街19號3樓之1 | 謝宜庭 | 10206516 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160579400) |
南光攝影快速沖印店 臺南市南區國宅里新興路386號1樓 | 謝宜庭 | 13587428 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040181511) |
彩虹國際旅行社有限公司嘉義分公司 嘉義縣水上鄉粗溪村粗溪81號之5、1、2樓 | 謝宜庭 | 16788216 | 廢止 |
博淵企業社 高雄市湖內區田尾里民權路244巷17號1樓 | 謝宜庭 | 20238740 | 歇業 - 獨資 |
百聯通投資有限公司 臺北市信義區松山路130號10樓之2 | 謝宜庭 | 24786304 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-25) |
宜庭藝上髮型工作室 登記地址: 臺南市新化區協興里太平街102之2號1樓 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 14356591 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080003684) |
宜安坊工作室 登記地址: 臺南市永康區中華里中華路22號1樓 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 94308571 | 核准設立 - 獨資 |
永柏食品行 登記地址: 苗栗縣苗栗市上苗里3鄰為公路70號 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 09344998 | 歇業 - 獨資 |
永瑜貿易實業行 登記地址: 高雄市鼓山區華豐街19號3樓之1 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 10206516 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160579400) |
南光攝影快速沖印店 登記地址: 臺南市南區國宅里新興路386號1樓 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 13587428 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040181511) |
彩虹國際旅行社有限公司嘉義分公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉粗溪村粗溪81號之5、1、2樓 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 16788216 | 廢止 |
博淵企業社 登記地址: 高雄市湖內區田尾里民權路244巷17號1樓 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 20238740 | 歇業 - 獨資 |
百聯通投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路130號10樓之2 | 負責人: 謝宜庭 | 統編: 24786304 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-25) |
[ 查詢所有 謝宜庭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
|