黃淑紋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃淑紋的職稱是董事, 持有股份數是650000, 公司名稱是嘉士億精密有限公司, 統一編號是53133423.
| 統一編號: 53133423 | 電話號碼: 03-3113808 | 桃園市蘆竹區瓦窯里南山路1段149號5樓 |
統一編號: 53133423 | 電話號碼: 03-3113808 | 桃園市蘆竹區瓦窯里南山路1段149號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃淑紋 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 嘉士億精密 資料。
[ 搜尋所有 嘉士億精密 ... ]
根據姓名 黃淑紋 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃淑紋 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里五權五街285號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里五權五街285號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃淑紋 ... ]
名稱 嘉士億精密 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 嘉士億精密)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉士億精密有限公司 桃園市蘆竹區瓦窯里南山路1段149號5樓 | 黃淑紋 | 53133423 | 核准設立 |
嘉士億精密有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區瓦窯里南山路1段149號5樓 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 53133423 | 核准設立 |
姓名 黃淑紋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 黃淑紋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇宙國際有限公司 新北市中和區中山路3段190號 | 黃淑紋 | 65121597 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
時毅企業社 臺北市大安區延吉街153之1號1樓 | 黃淑紋 | 88306596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114116853) |
香榭賓館 高雄市三民區河北2路82號8樓之1至10,9樓之1至10 | 黃淑紋 | 93968526 | 歇業 - 獨資 |
宇宙國際有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路3段190號 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 65121597 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
時毅企業社 登記地址: 臺北市大安區延吉街153之1號1樓 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 88306596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114116853) |
香榭賓館 登記地址: 高雄市三民區河北2路82號8樓之1至10,9樓之1至10 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 93968526 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
|