鄭碧珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭碧珍的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是品源科技股份有限公司, 統一編號是53138222.
董監事資料集 資料集的 鄭碧珍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭碧珍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 195000 | 所代表法人: | 品源科技股份有限公司 | 統一編號: 53138222 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 品源科技股份有限公司 | 統一編號: 53138222 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 品源科技股份有限公司 | 統一編號: 53138222 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 195000 | 所代表法人: | 品源科技股份有限公司 | 統一編號: 53138222 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 品源科技股份有限公司 | 統一編號: 53138222 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 品源科技股份有限公司 | 統一編號: 53138222 |
[ 搜尋所有相關: 鄭碧珍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53138222 | 電話號碼: 0989482123 | 桃園市桃園區大豐里延平路199號1樓 |
統一編號: 53138222 | 電話號碼: 0989482123 | 桃園市桃園區大豐里延平路199號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄭碧珍 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: F-153427757-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53427757 | 新北市林口區竹林路3之3號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-153427757-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53427757 | 新北市林口區竹林路3之3號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 品源科技 ... ]
根據姓名 鄭碧珍 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭碧珍 ...) | 開放時間: 全天 | | 電話: 886-8-2318823 | 地址: 金門縣890金沙鎮三山里碧山1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 姓名: 鄭碧珍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-5968398 | 新竹縣竹東鎮康寧街76號 @ 地政士開業資料 |
| 開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 品辰國際商業股份有限公司 | 統一編號: 54804716 @ 董監事資料集 |
開放時間: 全天 | | 電話: 886-8-2318823 | 地址: 金門縣890金沙鎮三山里碧山1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
姓名: 鄭碧珍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-5968398 | 新竹縣竹東鎮康寧街76號 @ 地政士開業資料 |
開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 品辰國際商業股份有限公司 | 統一編號: 54804716 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭碧珍 ... ]
品源科技股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區延平路199號1樓 | 電話: 03-364-8585 |
名稱 品源科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 品源科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優品源科技有限公司 新北市林口區竹林路3之3號 | 趙華珍 | 53427757 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-09) |
品源科技股份有限公司 桃園市桃園區大豐里延平路199號1樓 | 吳文通 | 53138222 | 核准設立 |
優品源科技有限公司 登記地址: 新北市林口區竹林路3之3號 | 負責人: 趙華珍 | 統編: 53427757 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-09) |
品源科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大豐里延平路199號1樓 | 負責人: 吳文通 | 統編: 53138222 | 核准設立 |
姓名 鄭碧珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 鄭碧珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
竤泰汽車商行 臺北市大安區樂業街43號1樓 | 鄭碧珍 | 14320243 | 歇業 - 獨資 |
柔萱美容精品名店 彰化縣田中鎮西路里中正路四0二之一號一樓 | 蔡鄭碧珍 | 18193161 | 歇業 - 獨資 |
上仁企業行 高雄市三民區中庸街20號1樓 | 鄭碧珍 | 19555726 | 核准停業 - 獨資 |
全大平價商店 新竹縣竹東鎮商華里康寧街七十六號 | 鄭碧珍 | 47081783 | 歇業 - 獨資 |
麗虹美容院 屏東縣林邊鄉崎峰村光前路113號 | 鄭碧珍 | 91817951 | 核准設立 - 獨資 |
鄰家便利商店 桃園縣桃園市豐林里南豐三街2號1樓 | 鄭碧珍 | 98138599 | 歇業 - 獨資 |
竤泰汽車商行 登記地址: 臺北市大安區樂業街43號1樓 | 負責人: 鄭碧珍 | 統編: 14320243 | 歇業 - 獨資 |
柔萱美容精品名店 登記地址: 彰化縣田中鎮西路里中正路四0二之一號一樓 | 負責人: 蔡鄭碧珍 | 統編: 18193161 | 歇業 - 獨資 |
上仁企業行 登記地址: 高雄市三民區中庸街20號1樓 | 負責人: 鄭碧珍 | 統編: 19555726 | 核准停業 - 獨資 |
全大平價商店 登記地址: 新竹縣竹東鎮商華里康寧街七十六號 | 負責人: 鄭碧珍 | 統編: 47081783 | 歇業 - 獨資 |
麗虹美容院 登記地址: 屏東縣林邊鄉崎峰村光前路113號 | 負責人: 鄭碧珍 | 統編: 91817951 | 核准設立 - 獨資 |
鄰家便利商店 登記地址: 桃園縣桃園市豐林里南豐三街2號1樓 | 負責人: 鄭碧珍 | 統編: 98138599 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭碧珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|