張自強
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張自強的職稱是董事, 持有股份數是1680000, 公司名稱是華強科技工程有限公司, 統一編號是53156071.
無其他 華強科技工程 資料。
[ 搜尋所有 華強科技工程 ... ]
根據姓名 張自強 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張自強 ...) | (中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主事務所所在地: 231 新北市新店區北新路2段29巷3弄6號2樓 | 董事長: 張自強 | 設立許可日期: 1997/8/9 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人姓名: 張自強 | 統一編號: 80579926 | 所在地: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| (中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 講座資訊 |
| (中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 231 新北市新店區北新路2段29巷3弄6號2樓 | 董事長: 張自強 | 設立許可日期: 1997/8/9 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人姓名: 張自強 | 統一編號: 80579926 | 所在地: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
(中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 講座資訊 |
(中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張自強 ... ]
名稱 華強科技工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 華強科技工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華強科技工程有限公司 桃園縣中壢市華勛里華勛街363巷2弄12號1樓 | 張自強 | 53156071 | 核准設立 |
華強科技工程有限公司 登記地址: 桃園縣中壢市華勛里華勛街363巷2弄12號1樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 53156071 | 核准設立 |
姓名 張自強 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張自強)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雄獅開發有限公司 新竹縣竹北市鹿場里自強南路58號2樓 | 張自強 | 42576842 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-30) |
自強企業行 澎湖縣白沙鄉通梁村通梁31之4號1樓 | 張自強 | 47935065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820957) |
雄獅建設有限公司 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 | 張自強 | 80579926 | 核准設立 |
雄獅不動產仲介 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號1樓 | 張自強 | 31596119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300860) |
錦強通訊行 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 張自強 | 50559000 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302746) |
馬陳施張電器通訊行 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 張自強 | 41478533 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1050302514) |
時代文物社 臺北市中正區羅斯福路3段125號10樓之1 | 張自強 | 01469328 | 撤銷 - 獨資 |
雄獅開發有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路58號2樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 42576842 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-30) |
自強企業行 登記地址: 澎湖縣白沙鄉通梁村通梁31之4號1樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 47935065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820957) |
雄獅建設有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 80579926 | 核准設立 |
雄獅不動產仲介 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號1樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 31596119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300860) |
錦強通訊行 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 負責人: 張自強 | 統編: 50559000 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302746) |
馬陳施張電器通訊行 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 負責人: 張自強 | 統編: 41478533 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1050302514) |
時代文物社 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段125號10樓之1 | 負責人: 張自強 | 統編: 01469328 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張自強 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
|