呂佳樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂佳樺的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是京懋有限公司, 統一編號是53165439.
根據名稱 京懋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 京懋 ...) | 開始時間: 2022-06-07T06:30:00+08:00 | 結束時間: 2022-06-10T14:00:00+08:00 | 電話: 886-3-5690999 | 地點: 再興高爾夫俱樂部 | 地址: 新竹縣湖口鄉再興路350號 | 參與者: | 收費: 免費 | 描述: 2022京懋慈善盃女子公開賽將於6月8日~10日於再興球場舉行,透過舉辦賽事,提供台灣優秀女子高球選手鍛鍊的舞台,除表達對台灣社會的回饋,同時也期待能夠拋磚引玉,邀請企業共襄盛舉,一起為台灣選手創造更... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-07-25T06:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-07-27T13:00:00+08:00 | 電話: 886-3-5476331 | 地點: 關西老爺高爾夫球場 | 地址: 新竹縣關西鎮玉山里赤柯山1號 | 參與者: | 收費: 免費 | 描述: 2023京懋盃女子公開賽將於7月25日~27日於關西老爺球場舉行,透過舉辦賽事,提供台灣優秀女子高球選手鍛鍊的舞台,除表達對台灣社會的回饋,同時也期待能夠拋磚引玉,邀請企業共襄盛舉,一起為台灣選手創造... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 03-4229111 | 許可證起始日: 20010719 | 許可證終止日: 20030718 | 負責人姓名: 呂理豪 | 機構地址: 桃園市平鎮區南京路43號 | 終止營業日期: 20030624 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市桃園區中路二段三三一地號 等二筆 | 營利事業統一編號: 97397668 | 管制編號: H42C0571 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市桃園區中路二段三三一、三三二地號等二筆 | 營利事業統一編號: 53878422 | 管制編號: H42D2435 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 統一編號: 28696542 | 電話號碼: | 新北市中和區立德街180號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 36516059 | 電話號碼: 02-23938261 | 臺北市中正區林森南路2號6樓之5 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 54273386 | 電話號碼: 02-29722026 | 新北市三重區三和路4段16號6樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
開始時間: 2022-06-07T06:30:00+08:00 | 結束時間: 2022-06-10T14:00:00+08:00 | 電話: 886-3-5690999 | 地點: 再興高爾夫俱樂部 | 地址: 新竹縣湖口鄉再興路350號 | 參與者: | 收費: 免費 | 描述: 2022京懋慈善盃女子公開賽將於6月8日~10日於再興球場舉行,透過舉辦賽事,提供台灣優秀女子高球選手鍛鍊的舞台,除表達對台灣社會的回饋,同時也期待能夠拋磚引玉,邀請企業共襄盛舉,一起為台灣選手創造更... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-07-25T06:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-07-27T13:00:00+08:00 | 電話: 886-3-5476331 | 地點: 關西老爺高爾夫球場 | 地址: 新竹縣關西鎮玉山里赤柯山1號 | 參與者: | 收費: 免費 | 描述: 2023京懋盃女子公開賽將於7月25日~27日於關西老爺球場舉行,透過舉辦賽事,提供台灣優秀女子高球選手鍛鍊的舞台,除表達對台灣社會的回饋,同時也期待能夠拋磚引玉,邀請企業共襄盛舉,一起為台灣選手創造... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 03-4229111 | 許可證起始日: 20010719 | 許可證終止日: 20030718 | 負責人姓名: 呂理豪 | 機構地址: 桃園市平鎮區南京路43號 | 終止營業日期: 20030624 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市桃園區中路二段三三一地號 等二筆 | 營利事業統一編號: 97397668 | 管制編號: H42C0571 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市桃園區中路二段三三一、三三二地號等二筆 | 營利事業統一編號: 53878422 | 管制編號: H42D2435 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
統一編號: 28696542 | 電話號碼: | 新北市中和區立德街180號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 36516059 | 電話號碼: 02-23938261 | 臺北市中正區林森南路2號6樓之5 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 54273386 | 電話號碼: 02-29722026 | 新北市三重區三和路4段16號6樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 京懋 ... ]
根據姓名 呂佳樺 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 呂佳樺 ...) | 張貽訓 | 苗栗縣 | 場域: 交通建設 | 368432苗栗縣西湖鄉二湖村7鄰坪頂28-1號 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1258916 | 所代表法人: | 睿鴻投資股份有限公司 | 統一編號: 27204007 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 福翔國際企業有限公司 | 統一編號: 66902521 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 顧迪思購物有限公司 | 統一編號: 90220390 @ 董監事資料集 |
張貽訓 | 苗栗縣 | 場域: 交通建設 | 368432苗栗縣西湖鄉二湖村7鄰坪頂28-1號 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1258916 | 所代表法人: | 睿鴻投資股份有限公司 | 統一編號: 27204007 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 福翔國際企業有限公司 | 統一編號: 66902521 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 顧迪思購物有限公司 | 統一編號: 90220390 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 呂佳樺 ... ]
京懋企業有限公司 | 地址: 台北市中正區林森南路2號6樓 | 電話: 02-2393-8261 |
京懋廣告媒體國際有限公司 | 地址: 台北市信義區中坡南路98巷7號1樓 | 電話: 02-2759-4513 |
名稱 京懋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 京懋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
京懋行 臺南市南區再興里金華路2段82、84號1樓 | 歐幸妮 | 20154158 | 核准設立 - 獨資 |
京懋印刷企業有限公司 臺北市中正區和平西路1段88號4樓 | 陳秋美 | 23997793 | 核准設立 |
京懋廣告媒體國際有限公司 新北市中和區立德街180號3樓 | 簡伊秀 | 28696542 | 核准設立 |
京懋企業有限公司 臺北市中正區林森南路2號6樓之5 | 史秉恒 | 36516059 | 核准設立 |
京懋事業企業社 臺北市松山區寧安街7巷1號2樓之1 | 陳正義 | 42411032 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094104188) |
京懋國際光電股份有限公司 桃園市龜山區南上里民生北路一段476號 | 游斐琇 | 50961208 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
京懋有限公司 臺中市南屯區楓樹里永春東二路41號1樓 | 呂佳樺 | 53165439 | 核准設立 |
京懋建設股份有限公司 桃園市桃園區中正路1092號二十一樓 | 范秉豐 | 53878422 | 核准設立 |
京懋行 登記地址: 臺南市南區再興里金華路2段82、84號1樓 | 負責人: 歐幸妮 | 統編: 20154158 | 核准設立 - 獨資 |
京懋印刷企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區和平西路1段88號4樓 | 負責人: 陳秋美 | 統編: 23997793 | 核准設立 |
京懋廣告媒體國際有限公司 登記地址: 新北市中和區立德街180號3樓 | 負責人: 簡伊秀 | 統編: 28696542 | 核准設立 |
京懋企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區林森南路2號6樓之5 | 負責人: 史秉恒 | 統編: 36516059 | 核准設立 |
京懋事業企業社 登記地址: 臺北市松山區寧安街7巷1號2樓之1 | 負責人: 陳正義 | 統編: 42411032 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094104188) |
京懋國際光電股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區南上里民生北路一段476號 | 負責人: 游斐琇 | 統編: 50961208 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
京懋有限公司 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里永春東二路41號1樓 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 53165439 | 核准設立 |
京懋建設股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1092號二十一樓 | 負責人: 范秉豐 | 統編: 53878422 | 核准設立 |
[ 查詢所有 京懋 ... ]
姓名 呂佳樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 呂佳樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳樺服飾修改室 臺北市信義區虎林街164巷19號 | 呂佳樺 | 26211000 | 核准設立 - 獨資 |
佳鋮工程行 臺南市中西區小西門里府緯街16號4樓之1 | 呂佳樺 | 85659005 | 核准設立 - 獨資 |
辰佑行 臺東縣臺東市光明里中興路二段四五O巷二十八弄十四號七樓 | 呂佳樺 | 09125852 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110083010) |
元竣冰品店 高雄市鳳山區縣口里光遠路285號1樓 | 呂佳樺 | 14464873 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160989000) |
豫麟企業有限公司 高雄市新興區復橫1路157巷48號 | 呂佳樺 | 28284870 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-10) |
三九義式餐館 高雄市鳳山區三誠路97號 | 呂佳樺 | 41316691 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460800900) |
福翔企業社 新北市永和區民權路53號3樓 | 呂佳樺 | 47987767 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078130909) |
品竑有限公司 新北市泰山區明志路1段519號(1樓) | 呂佳樺 | 50974105 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-26) |
佳樺服飾修改室 登記地址: 臺北市信義區虎林街164巷19號 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 26211000 | 核准設立 - 獨資 |
佳鋮工程行 登記地址: 臺南市中西區小西門里府緯街16號4樓之1 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 85659005 | 核准設立 - 獨資 |
辰佑行 登記地址: 臺東縣臺東市光明里中興路二段四五O巷二十八弄十四號七樓 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 09125852 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110083010) |
元竣冰品店 登記地址: 高雄市鳳山區縣口里光遠路285號1樓 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 14464873 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160989000) |
豫麟企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區復橫1路157巷48號 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 28284870 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-10) |
三九義式餐館 登記地址: 高雄市鳳山區三誠路97號 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 41316691 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460800900) |
福翔企業社 登記地址: 新北市永和區民權路53號3樓 | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 47987767 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078130909) |
品竑有限公司 登記地址: 新北市泰山區明志路1段519號(1樓) | 負責人: 呂佳樺 | 統編: 50974105 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-26) |
[ 查詢所有 呂佳樺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
|