吳鴻偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳鴻偉的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是育權有限公司, 統一編號是53176323.
| 統一編號: 53176323 | 電話號碼: 06-5982672 | 臺南市新化區崙頂里崙子頂28-1號 |
統一編號: 53176323 | 電話號碼: 06-5982672 | 臺南市新化區崙頂里崙子頂28-1號 |
[ 搜尋所有相關: 吳鴻偉 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 育權 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 育權 ...) | 資料集識別碼: 151573 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-02 15:29:44 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON;XML;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 原住民族委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 全國原住民保留地原住民權利統計表(110,111,112年) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 170604 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-10 16:58:45 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: JSON;XML;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 原住民族委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 全國原住民保留地原住民權利統計表,所有權部_原住民保留地, 所有權部_私有保留地,他項權利部_建地地上權,他項權利部_農育權,他項權利部_耕作權,取得權利人數_現有取得所有權,取得權利人數_現有他項權... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (中華民國)屯區藝文中心 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)屯區藝文中心 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 資料集識別碼: 7135 | 詮釋資料更新時間: 3;3;3 | 品質檢測: https://data.cip.gov.tw/API/v1/dump/datastore/A53000000A-000048-001;https://data.cip.gov.tw/API/v1/d... | 檔案格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 編碼格式: 部落學校的核心思想:「部落為現場,找回教育權。重新塑造原住民,復振語言和文化。」,表列已設置之部落學校名單資料。進行原鄉深度旅遊可以關心與了解的交流地點 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON;XML;CSV | 資料集描述: 原住民族委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 中文名稱: 教育權[利] @ 教育學學術名詞 |
| 中文名稱: 民族教育權 @ 教育學學術名詞 |
資料集識別碼: 151573 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-02 15:29:44 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON;XML;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 原住民族委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 全國原住民保留地原住民權利統計表(110,111,112年) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 170604 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-10 16:58:45 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: JSON;XML;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 原住民族委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 全國原住民保留地原住民權利統計表,所有權部_原住民保留地, 所有權部_私有保留地,他項權利部_建地地上權,他項權利部_農育權,他項權利部_耕作權,取得權利人數_現有取得所有權,取得權利人數_現有他項權... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)屯區藝文中心 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)屯區藝文中心 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
資料集識別碼: 7135 | 詮釋資料更新時間: 3;3;3 | 品質檢測: https://data.cip.gov.tw/API/v1/dump/datastore/A53000000A-000048-001;https://data.cip.gov.tw/API/v1/d... | 檔案格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 編碼格式: 部落學校的核心思想:「部落為現場,找回教育權。重新塑造原住民,復振語言和文化。」,表列已設置之部落學校名單資料。進行原鄉深度旅遊可以關心與了解的交流地點 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON;XML;CSV | 資料集描述: 原住民族委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
中文名稱: 教育權[利] @ 教育學學術名詞 |
中文名稱: 民族教育權 @ 教育學學術名詞 |
[ 搜尋所有 育權 ... ]
無其他 吳鴻偉 資料。
[ 搜尋所有 吳鴻偉 ... ]
育權有限公司 | 地址: 台南市新化區崙頂里崙子頂28號 | 電話: 06-598-5134 |
名稱 育權 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 育權)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
育權行銷有限公司 高雄市美濃區精忠新村7號2樓 | 林裕璋 | 90693600 | 核准設立 |
育權有限公司 臺南市新化區崙頂里崙子頂28-1號 | 吳鴻偉 | 53176323 | 核准設立 |
育權興業股份有限公司 新竹市朝山里中華路五段664巷3號 | 吳安妮 | 53845422 | 核准設立 |
育權鋁門窗 南投縣草屯鎮北投里史館路330巷37號 | 陳煥卿 | 77387712 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040002266) |
育權企業社 屏東縣屏東市空翔里迪化街59巷1號一樓 | 黃璇英 | 09050326 | 歇業 - 獨資 |
育權工程有限公司 新北市板橋區僑中一街80巷5弄11號 | 陳蕙林 | 54877098 | 廢止 (108年01月31日 新北府經司字 第1088101292號) |
育權行銷有限公司 登記地址: 高雄市美濃區精忠新村7號2樓 | 負責人: 林裕璋 | 統編: 90693600 | 核准設立 |
育權有限公司 登記地址: 臺南市新化區崙頂里崙子頂28-1號 | 負責人: 吳鴻偉 | 統編: 53176323 | 核准設立 |
育權興業股份有限公司 登記地址: 新竹市朝山里中華路五段664巷3號 | 負責人: 吳安妮 | 統編: 53845422 | 核准設立 |
育權鋁門窗 登記地址: 南投縣草屯鎮北投里史館路330巷37號 | 負責人: 陳煥卿 | 統編: 77387712 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040002266) |
育權企業社 登記地址: 屏東縣屏東市空翔里迪化街59巷1號一樓 | 負責人: 黃璇英 | 統編: 09050326 | 歇業 - 獨資 |
育權工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區僑中一街80巷5弄11號 | 負責人: 陳蕙林 | 統編: 54877098 | 廢止 (108年01月31日 新北府經司字 第1088101292號) |
[ 查詢所有 育權 ... ]
姓名 吳鴻偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 吳鴻偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正展汽車修配所 臺南市新化區崙頂里崙子頂28之1號 | 吳鴻偉 | 62972665 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070035140) |
璽恩企業行 高雄市新興區民生一路56號17樓之1 | 吳鴻偉 | 92154017 | 核准設立 - 獨資 |
正展汽車修配所 登記地址: 臺南市新化區崙頂里崙子頂28之1號 | 負責人: 吳鴻偉 | 統編: 62972665 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070035140) |
璽恩企業行 登記地址: 高雄市新興區民生一路56號17樓之1 | 負責人: 吳鴻偉 | 統編: 92154017 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
|