呂淑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂淑的職稱是董事, 持有股份數是4000000, 所代表法人是駿道企業有限公司, 公司名稱是博越科技股份有限公司, 統一編號是53179004.
董監事資料集 資料集的 呂淑 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 呂淑 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 駿道企業有限公司 | 博越科技股份有限公司 | 統一編號: 53179004 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 駿道企業有限公司 | 博越科技股份有限公司 | 統一編號: 53179004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 駿道企業有限公司 | 博越科技股份有限公司 | 統一編號: 53179004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 駿道企業有限公司 | 博越科技股份有限公司 | 統一編號: 53179004 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 駿道企業有限公司 | 博越科技股份有限公司 | 統一編號: 53179004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 駿道企業有限公司 | 博越科技股份有限公司 | 統一編號: 53179004 |
[ 搜尋所有相關: 呂淑 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53179004 | 電話號碼: 03-9904111 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路68號 |
統一編號: 53179004 | 電話號碼: 03-9904111 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路68號 |
[ 搜尋所有相關: 呂淑 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 262被動電子元件 | 統一編號: 53179004 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路68號 |
主要產品: 262被動電子元件 | 統一編號: 53179004 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路68號 |
[ 搜尋所有相關: 呂淑 @ 登記工廠名錄 ]
根據姓名 呂淑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂淑 ...) | (中華民國)呂淑珍 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)呂淑珍 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)呂淑珍 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)呂淑珍 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 呂淑 ... ]
名稱 博越科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 博越科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博越科技股份有限公司 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路68號 | 劉瀚智 | 53179004 | 核准設立 |
博越科技股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路68號 | 負責人: 劉瀚智 | 統編: 53179004 | 核准設立 |
姓名 呂淑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 呂淑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
呂桑小吃店 臺北市大安區永康街12之5號1樓 | 呂淑芬 | 17738377 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1084113020) |
呂林工作室 臺北市士林區德行西路36號9樓之10 | 呂淑梅 | 88141639 | 核准設立 - 獨資 |
淑靜精品店 桃園縣桃園市武陵里民生路150號1樓 | 呂淑靜 | 13259451 | 核准設立 - 獨資 |
淑衣商店 金門縣金沙鎮汶沙里五福街36號5樓 | 呂淑衣 | 31508848 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070048222) |
淑惠商行 新北市新莊區樹新路206號5樓 | 呂淑惠 | 91715856 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128156928) |
呂氏利百嘉企業社 高雄市鼓山區九如4路553號2樓之2 | 呂淑惠 | 10213930 | 停業 (停業起迄日期 110年01月03日 至 111年01月02日) - 獨資 |
淑霞肉鋪 臺南市中西區中正里西公有零售市場第252號攤位 | 蘇呂淑霞 | 69391684 | 歇業 - 獨資 |
淑華飲食店 桃園縣八德市瑞豐里建國路440號1樓 | 呂淑華 | 87908228 | 核准設立 - 獨資 |
呂桑小吃店 登記地址: 臺北市大安區永康街12之5號1樓 | 負責人: 呂淑芬 | 統編: 17738377 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1084113020) |
呂林工作室 登記地址: 臺北市士林區德行西路36號9樓之10 | 負責人: 呂淑梅 | 統編: 88141639 | 核准設立 - 獨資 |
淑靜精品店 登記地址: 桃園縣桃園市武陵里民生路150號1樓 | 負責人: 呂淑靜 | 統編: 13259451 | 核准設立 - 獨資 |
淑衣商店 登記地址: 金門縣金沙鎮汶沙里五福街36號5樓 | 負責人: 呂淑衣 | 統編: 31508848 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070048222) |
淑惠商行 登記地址: 新北市新莊區樹新路206號5樓 | 負責人: 呂淑惠 | 統編: 91715856 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128156928) |
呂氏利百嘉企業社 登記地址: 高雄市鼓山區九如4路553號2樓之2 | 負責人: 呂淑惠 | 統編: 10213930 | 停業 (停業起迄日期 110年01月03日 至 111年01月02日) - 獨資 |
淑霞肉鋪 登記地址: 臺南市中西區中正里西公有零售市場第252號攤位 | 負責人: 蘇呂淑霞 | 統編: 69391684 | 歇業 - 獨資 |
淑華飲食店 登記地址: 桃園縣八德市瑞豐里建國路440號1樓 | 負責人: 呂淑華 | 統編: 87908228 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 呂淑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|