陳台生
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳台生的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是宸碩科技股份有限公司, 統一編號是53194032.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 宸碩科技有限公司 | 統一編號: 90063461 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 宸碩科技有限公司 | 統一編號: 90063461 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宸碩科技 ... ]
根據姓名 陳台生 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳台生 ...) | 開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 團體會址: 臺南市官田區渡頭里三塊厝228號_已搬遷 | 成立日期: 1001119 | 理事長: 陳台生 @ 全國性人民團體名冊 |
| 管理人電話: 05-2535949 | 預計收容村里: 隆興村 | 適用災害類別: 土石流 | 嘉義縣中埔鄉 | 隆興村 | 隆興村中正路515號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 陳台生 | 設立時間: 1001119 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
團體會址: 臺南市官田區渡頭里三塊厝228號_已搬遷 | 成立日期: 1001119 | 理事長: 陳台生 @ 全國性人民團體名冊 |
管理人電話: 05-2535949 | 預計收容村里: 隆興村 | 適用災害類別: 土石流 | 嘉義縣中埔鄉 | 隆興村 | 隆興村中正路515號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 @ 董監事資料集 |
負責人: 陳台生 | 設立時間: 1001119 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 陳台生 ... ]
名稱 宸碩科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宸碩科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宸碩科技有限公司 新北市八里區商港六路35號11樓 | 宋伊平 | 90063461 | 核准設立 |
宸碩科技股份有限公司 新北市新店區寶福里寶中路94號3樓之1 | | 53194032 | 解散 (文號: 2010-12-24 北府經登字 第0993179196號) |
宸碩科技有限公司 登記地址: 新北市八里區商港六路35號11樓 | 負責人: 宋伊平 | 統編: 90063461 | 核准設立 |
宸碩科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶福里寶中路94號3樓之1 | 統編: 53194032 | 解散 (文號: 2010-12-24 北府經登字 第0993179196號) |
姓名 陳台生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳台生)
陳台生自營計程車行 登記地址: 新北市永和區?7維街74號5F | 負責人: 陳台生 | 統編: 34634502 | 核准設立 - 獨資 |
晏莎國際健康美容有限公司新竹分公司 登記地址: 新竹市光華東街五號二樓 | 負責人: 陳台生 | 統編: 13028261 | 廢止 |
環島輪胎有限公司 登記地址: 高雄市三民區九如一路280號 | 負責人: 陳台生 | 統編: 23341326 | 核准設立 |
維珍妮國際貿易有限公司 登記地址: 臺南市官田區渡頭里三塊厝228號 | 負責人: 陳台生 | 統編: 27665578 | 核准設立 |
明易社 登記地址: 苗栗縣苗栗市新英里8鄰新英70之12號2樓 | 負責人: 陳台生 | 統編: 45573333 | 歇業 - 獨資 |
富琳餐廳 登記地址: 臺北市中山區林森北路615號地下室 | 負責人: 陳台生 | 統編: 48936274 | 廢止 - 獨資 |
正點自助餐 登記地址: 彰化縣彰化市興北里三民路199之1號 | 負責人: 陳台生 | 統編: 77071586 | 核准設立 - 獨資 |
晏莎國際健康美容有限公司龍潭分公司 登記地址: 桃園市龍潭區中山里中正路一五七號 | 負責人: 陳台生 | 統編: 80114743 | 廢止 |
[ 查詢所有 陳台生 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|