吳聲杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳聲杰的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是臺北木偶文化事業股份有限公司, 統一編號是53198071.
董監事資料集 資料集的 吳聲杰 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳聲杰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 |
[ 搜尋所有相關: 吳聲杰 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 吳聲杰 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 吳聲杰 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 可佶企業有限公司 | 統一編號: 54528629 @ 董監事資料集 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 可佶企業有限公司 | 統一編號: 54528629 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳聲杰 ... ]
名稱 臺北木偶文化事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺北木偶文化事業)
姓名 吳聲杰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 吳聲杰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
可佶企業有限公司 南投縣草屯鎮新豐里稻香路36-8號1樓 | 吳聲杰 | 54528629 | 核准設立 |
茂盛行 新竹縣湖口鄉愛勢村中和街81號1樓 | 吳聲杰 | 67982121 | 核准設立 - 獨資 |
可佶企業有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮新豐里稻香路36-8號1樓 | 負責人: 吳聲杰 | 統編: 54528629 | 核准設立 |
茂盛行 登記地址: 新竹縣湖口鄉愛勢村中和街81號1樓 | 負責人: 吳聲杰 | 統編: 67982121 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|