林家瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林家瑋的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是八號室設計有限公司, 統一編號是53219815.
無其他 八號室設計 資料。
[ 搜尋所有 八號室設計 ... ]
根據姓名 林家瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林家瑋 ...) | (中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區法治里基隆路二段172之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區法治里基隆路二段172之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區法治里基隆路二段172之1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市文山區萬美街一段25號地下之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市文山區萬美街一段25號地下之1 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區法治里基隆路二段172之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區法治里基隆路二段172之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區法治里基隆路二段172之1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市文山區萬美街一段25號地下之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29307930#1853 | 機構負責人姓名: 林家瑋 | 機構代碼: 1V0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市文山區萬美街一段25號地下之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林家瑋 ... ]
名稱 八號室設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 八號室設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
八號室設計有限公司 臺北市士林區中山北路7段82巷10弄27號4樓 | 林家瑋 | 53219815 | 核准設立 |
八號室設計有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路7段82巷10弄27號4樓 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 53219815 | 核准設立 |
姓名 林家瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林家瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑋婷商行 新北市板橋區中正路216巷3號(1樓) | 林家瑋 | 92699313 | 歇業 - 獨資 |
郁芷商行 金門縣烈嶼鄉上林村上林5之7號 | 林家瑋 | 31651647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040050870) |
中盈管理顧問有限公司 臺中市北屯區豐樂路26之25號1樓 | 林家瑋 | 54240739 | 核准設立 |
格蘿菈卡衛浴有限公司 臺南市永康區網寮里大灣路942巷371弄178號 | 林家瑋 | 83103517 | 核准設立 |
林記蚵仔粥 桃園縣桃園市北門里新生路38號 | 林家瑋 | 01418270 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012538) |
阿不思咖啡館 新北市樹林區學成路505號 | 林家瑋 | 37901262 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108152567) |
京盛茶行 雲林縣虎尾鎮西安里中正路215號 | 林家瑋 | 80040232 | 核准設立 - 獨資 |
瑋婷商行 登記地址: 新北市板橋區中正路216巷3號(1樓) | 負責人: 林家瑋 | 統編: 92699313 | 歇業 - 獨資 |
郁芷商行 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林5之7號 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 31651647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040050870) |
中盈管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市北屯區豐樂路26之25號1樓 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 54240739 | 核准設立 |
格蘿菈卡衛浴有限公司 登記地址: 臺南市永康區網寮里大灣路942巷371弄178號 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 83103517 | 核准設立 |
林記蚵仔粥 登記地址: 桃園縣桃園市北門里新生路38號 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 01418270 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012538) |
阿不思咖啡館 登記地址: 新北市樹林區學成路505號 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 37901262 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108152567) |
京盛茶行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮西安里中正路215號 | 負責人: 林家瑋 | 統編: 80040232 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林家瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 啟猛股份有限公司(無統編) | 統一編號: 00000043 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 中台企業股份有限公司 | 統一編號: 00000052 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 啟猛股份有限公司(無統編) | 統一編號: 00000043 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 中台企業股份有限公司 | 統一編號: 00000052 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
|