詹麗雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹麗雯的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 所代表法人是全坤建設開發股份有限公司, 公司名稱是全瀚開發股份有限公司, 統一編號是53224893.
無其他 全瀚開發 資料。
[ 搜尋所有 全瀚開發 ... ]
根據姓名 詹麗雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 詹麗雯 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 詹麗雯 ... ]
名稱 全瀚開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全瀚開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全瀚開發股份有限公司 新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓 | | 53224893 | 解散 (核准解散日期: 2014-01-08) |
全瀚開發股份有限公司 登記地址: 新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓 | 統編: 53224893 | 解散 (核准解散日期: 2014-01-08) |
姓名 詹麗雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 詹麗雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈅皇家有限公司 桃園市桃園區春日路289號 | 詹麗雯 | 54781452 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-29) |
鈅皇家有限公司 登記地址: 桃園市桃園區春日路289號 | 負責人: 詹麗雯 | 統編: 54781452 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-29) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
|