黃榮華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃榮華的職稱是董事長, 持有股份數是48000, 公司名稱是鑲黃旗投資股份有限公司, 統一編號是53237790.
董監事資料集 資料集的 黃榮華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃榮華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 |
[ 搜尋所有相關: 黃榮華 @ 董監事資料集 ]
無其他 鑲黃旗投資 資料。
[ 搜尋所有 鑲黃旗投資 ... ]
根據姓名 黃榮華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃榮華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11110000 | 所代表法人: | 華榮輪胎有限公司 | 統一編號: 53885916 @ 董監事資料集 |
| 生產者: 黃○華 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市楠梓區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| (中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2021/11/19 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市南美里崙美路607號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、220塑膠製品 | 統一編號: 23101634 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段三七九巷六弄二九號 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 徐元朝, 黃榮華著 | 出版機構: 清文華泉 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 306 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5552-28-2 (平裝, NT$399, 306面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3050000 | 所代表法人: | 續華企業有限公司 | 統一編號: 22533923 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11110000 | 所代表法人: | 華榮輪胎有限公司 | 統一編號: 53885916 @ 董監事資料集 |
生產者: 黃○華 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市楠梓區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
(中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2021/11/19 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市南美里崙美路607號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、220塑膠製品 | 統一編號: 23101634 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段三七九巷六弄二九號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 徐元朝, 黃榮華著 | 出版機構: 清文華泉 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 306 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5552-28-2 (平裝, NT$399, 306面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3050000 | 所代表法人: | 續華企業有限公司 | 統一編號: 22533923 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃榮華 ... ]
名稱 鑲黃旗投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鑲黃旗投資)
鑲黃旗投資股份有限公司 登記地址: 高雄市旗山區旗文路123之9號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 53237790 | 核准設立 |
姓名 黃榮華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃榮華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃榮華自營計程車行 新北市板橋區和平路安樂巷64-4號5樓 | 黃榮華 | 34582027 | 核准設立 - 獨資 |
黃榮華自營計程車行 桃園縣龍潭鄉黃唐村成功路154號 | 黃榮華 | 02708889 | 歇業 - 獨資 |
華榮輪胎有限公司 高雄市前鎮區后平路168號 | 黃榮華 | 53885916 | 核准設立 |
榮利獸肉號 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場丙棟第1082號攤 | 黃榮華 | 77150287 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084111912) |
黃榮華自營計程車行 臺北市松山區民生東路929巷3弄5號1樓 | 黃榮華 | 20954481 | 歇業 - 獨資 |
億昇電氣行 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段二十六號 | 黃榮華 | 08116378 | 歇業 - 獨資 |
榮華企業社 雲林縣臺西鄉和豐村萬興一五之一號一樓 | 黃榮華 | 09186549 | 核准設立 - 獨資 |
榮華木器行 彰化縣彰化市陳稜路二三號 | 黃 榮 華 | 58636108 | 歇業 - 獨資 |
黃榮華自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區和平路安樂巷64-4號5樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 34582027 | 核准設立 - 獨資 |
黃榮華自營計程車行 登記地址: 桃園縣龍潭鄉黃唐村成功路154號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 02708889 | 歇業 - 獨資 |
華榮輪胎有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區后平路168號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 53885916 | 核准設立 |
榮利獸肉號 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場丙棟第1082號攤 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 77150287 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084111912) |
黃榮華自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區民生東路929巷3弄5號1樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 20954481 | 歇業 - 獨資 |
億昇電氣行 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段二十六號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 08116378 | 歇業 - 獨資 |
榮華企業社 登記地址: 雲林縣臺西鄉和豐村萬興一五之一號一樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 09186549 | 核准設立 - 獨資 |
榮華木器行 登記地址: 彰化縣彰化市陳稜路二三號 | 負責人: 黃 榮 華 | 統編: 58636108 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃榮華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
|